盧德賢
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名盧德賢的職稱是董事, 持有股份數是100000, 公司名稱是順琪有限公司, 統一編號是83000879.
根據名稱 順琪 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 順琪 ...) | (中華民國)張順琪/中華民國 李素麗/中華民國 余淑娟/中華民國 陳姿穎;(中華民國)張順琪/中華民國 李素麗/中華民國 余淑娟/中華民國 陳姿穎;(中華民國)張順琪/中華民國 李素麗/中華民國 余淑... | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)張順琪/中華民國 李素麗/中華民國 余淑娟/中華民國 陳姿穎;(中華民國)張順琪/中華民國 李素麗/中華民國 余淑娟/中華民國 陳姿穎;(中華民國)張順琪/中華民國 李素麗/中華民國 余淑... | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 順琪工程有限公司 | 統一編號: 53085506 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2660625 | 所代表法人: 順琪投資股份有限公司 | 勁順汽車股份有限公司 | 統一編號: 96968555 @ 董監事資料集 |
| 統一編號: 54887883 | 電話號碼: 04-25315287 | 臺中市潭子區大豐里崇德路五段439號2樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 13140193 | 核准日期: 20071221 @ 僑外資、陸資來臺投資國內事業清冊 |
| (中華民國)張順琪;(中華民國)李素麗;(中華民國)侯佩君;(中華民國)李姿蓉 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)張順琪;(中華民國)李素麗;(中華民國)侯佩君;(中華民國)李姿蓉 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)張順琪/中華民國 李素麗/中華民國 余淑娟/中華民國 陳姿穎;(中華民國)張順琪/中華民國 李素麗/中華民國 余淑娟/中華民國 陳姿穎;(中華民國)張順琪/中華民國 李素麗/中華民國 余淑... | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)張順琪/中華民國 李素麗/中華民國 余淑娟/中華民國 陳姿穎;(中華民國)張順琪/中華民國 李素麗/中華民國 余淑娟/中華民國 陳姿穎;(中華民國)張順琪/中華民國 李素麗/中華民國 余淑... | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 順琪工程有限公司 | 統一編號: 53085506 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2660625 | 所代表法人: 順琪投資股份有限公司 | 勁順汽車股份有限公司 | 統一編號: 96968555 @ 董監事資料集 |
統一編號: 54887883 | 電話號碼: 04-25315287 | 臺中市潭子區大豐里崇德路五段439號2樓 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 13140193 | 核准日期: 20071221 @ 僑外資、陸資來臺投資國內事業清冊 |
(中華民國)張順琪;(中華民國)李素麗;(中華民國)侯佩君;(中華民國)李姿蓉 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)張順琪;(中華民國)李素麗;(中華民國)侯佩君;(中華民國)李姿蓉 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 順琪 ... ]
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 墨居有限公司 | 統一編號: 93588602 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 墨居有限公司 | 統一編號: 93588602 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 盧德賢 ... ]
順琪金屬企業有限公司 | 地址: 台中市北屯區松竹五路150號 | 電話: 04-2437-6722 |
名稱 順琪 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 順琪)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
順琪工程有限公司 新北市汐止區樟樹二路277巷16號15樓 | 李振琪 | 53085506 | 核准設立 |
順琪投資股份有限公司 臺北市中山區民權東路3段33號5樓 | 王中和 | 13140193 | 核准設立 |
順琪實業有限公司 臺中市潭子區大豐里崇德路五段439號2樓 | 陳俊維 | 54887883 | 核准設立 |
順琪富紗行 桃園市桃園區慈文里蓮華街29號(1樓) | 楊文斌 | 67725881 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1109006983) |
順琪有限公司 臺北市中山區南京東路3段189號4樓 | 盧德賢 | 83000879 | 核准設立 |
順琪商店 雲林縣斗南鎮西伯里西伯七九之三號 | 何沈緞 | 92839721 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110106720) |
順琪實業有限公司 臺南市仁德區仁義里中山路九七號 | | 22252042 | 解散 (083年07月22日 建三甲字 第083410465號) |
順琪金屬企業有限公司 臺中市松山街一九三號一樓 | | 22389103 | 解散 (093年07月27日 經授中字 第0933247328號) |
順琪工程有限公司 登記地址: 新北市汐止區樟樹二路277巷16號15樓 | 負責人: 李振琪 | 統編: 53085506 | 核准設立 |
順琪投資股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區民權東路3段33號5樓 | 負責人: 王中和 | 統編: 13140193 | 核准設立 |
順琪實業有限公司 登記地址: 臺中市潭子區大豐里崇德路五段439號2樓 | 負責人: 陳俊維 | 統編: 54887883 | 核准設立 |
順琪富紗行 登記地址: 桃園市桃園區慈文里蓮華街29號(1樓) | 負責人: 楊文斌 | 統編: 67725881 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1109006983) |
順琪有限公司 登記地址: 臺北市中山區南京東路3段189號4樓 | 負責人: 盧德賢 | 統編: 83000879 | 核准設立 |
順琪商店 登記地址: 雲林縣斗南鎮西伯里西伯七九之三號 | 負責人: 何沈緞 | 統編: 92839721 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110106720) |
順琪實業有限公司 登記地址: 臺南市仁德區仁義里中山路九七號 | 統編: 22252042 | 解散 (083年07月22日 建三甲字 第083410465號) |
順琪金屬企業有限公司 登記地址: 臺中市松山街一九三號一樓 | 統編: 22389103 | 解散 (093年07月27日 經授中字 第0933247328號) |
[ 查詢所有 順琪 ... ]
姓名 盧德賢 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 盧德賢)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
墨居有限公司 高雄市仁武區安樂四街117號1樓 | 盧德賢 | 93588602 | 核准設立 |
墨居有限公司 登記地址: 高雄市仁武區安樂四街117號1樓 | 負責人: 盧德賢 | 統編: 93588602 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 嘉仁煤氣有限公司 | 統一編號: 00403496 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 聯成報關股份有限公司 | 統一編號: 00403637 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 僑泰報關有限公司 | 統一編號: 00403741 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 台昇電業有限公司 | 統一編號: 00410308 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16975 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11725 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 福明印刷股份有限公司 | 統一編號: 00410601 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 榮記報關有限公司 | 統一編號: 00416801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11500 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16000 | 所代表法人: | 福元化學製藥股份有限公司 | 統一編號: 00403405 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 嘉仁煤氣有限公司 | 統一編號: 00403496 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 聯成報關股份有限公司 | 統一編號: 00403637 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 僑泰報關有限公司 | 統一編號: 00403741 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 博允貨運股份有限公司 | 統一編號: 00406108 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 台昇電業有限公司 | 統一編號: 00410308 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16975 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11725 | 所代表法人: | 台明汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00410406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 福明印刷股份有限公司 | 統一編號: 00410601 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 榮記報關有限公司 | 統一編號: 00416801 |
|