王自立
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王自立的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是客立得國際有限公司, 統一編號是83006276.
| 統一編號: 83006276 | 電話號碼: 02-28119090 | 新北市中和區景新街338號12樓 |
統一編號: 83006276 | 電話號碼: 02-28119090 | 新北市中和區景新街338號12樓 |
[ 搜尋所有相關: 王自立 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 客立得國際 資料。
[ 搜尋所有 客立得國際 ... ]
根據姓名 王自立 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王自立 ...) | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 27014636 | 機構負責人姓名: 王自立 | 機構代碼: BF0100020 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市大安區瑞安街75號3樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 27014636 | 機構負責人姓名: 王自立 | 機構代碼: BF0100020 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市大安區瑞安街75號3樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 27014636 | 機構負責人姓名: 王自立 | 機構代碼: BF0100020 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市大安區瑞安街75號3樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 27014636 | 機構負責人姓名: 王自立 | 機構代碼: BF0100020 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市大安區龍陣里瑞安街75號3樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 27014636 | 機構負責人姓名: 王自立 | 機構代碼: BF0100020 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市大安區龍陣里瑞安街75號3樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 27014636 | 機構負責人姓名: 王自立 | 機構代碼: BF0100020 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市大安區龍陣里瑞安街75號3樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20190101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 27014636 | 機構負責人姓名: 王自立 | 機構代碼: BF0100020 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市大安區龍陣里瑞安街75號3樓 @ 長照ABC據點 |
| 電話: 27014636 | 負責人姓名: 王自立 | 成立日期: 1000415 | 臺北市106瑞安街65-1號4樓 | 上傳日期: 2017/4/27 下午 03:31:31 @ 臺北市社區發展服務-社區發展協會(大安) |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 27014636 | 機構負責人姓名: 王自立 | 機構代碼: BF0100020 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市大安區瑞安街75號3樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 27014636 | 機構負責人姓名: 王自立 | 機構代碼: BF0100020 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市大安區瑞安街75號3樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 27014636 | 機構負責人姓名: 王自立 | 機構代碼: BF0100020 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市大安區瑞安街75號3樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 27014636 | 機構負責人姓名: 王自立 | 機構代碼: BF0100020 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市大安區龍陣里瑞安街75號3樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 27014636 | 機構負責人姓名: 王自立 | 機構代碼: BF0100020 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市大安區龍陣里瑞安街75號3樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 27014636 | 機構負責人姓名: 王自立 | 機構代碼: BF0100020 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市大安區龍陣里瑞安街75號3樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20190101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 27014636 | 機構負責人姓名: 王自立 | 機構代碼: BF0100020 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺北市大安區龍陣里瑞安街75號3樓 @ 長照ABC據點 |
電話: 27014636 | 負責人姓名: 王自立 | 成立日期: 1000415 | 臺北市106瑞安街65-1號4樓 | 上傳日期: 2017/4/27 下午 03:31:31 @ 臺北市社區發展服務-社區發展協會(大安) |
[ 搜尋所有 王自立 ... ]
名稱 客立得國際 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 客立得國際)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
客立得國際有限公司 新北市中和區景新街338號12樓 | 王自立 | 83006276 | 核准設立 |
客立得國際有限公司 登記地址: 新北市中和區景新街338號12樓 | 負責人: 王自立 | 統編: 83006276 | 核准設立 |
姓名 王自立 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 王自立)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
長立企業有限公司 臺北市大安區瑞安街65號之1、4樓 | 王自立 | 09486378 | 解散 (核准解散日期: 2019-06-28) |
永立房屋仲介中心 臺中市北屯區三光里北屯路299之3號一樓 | 王自立 | 19418619 | 撤銷 - 獨資 |
聖法蓮華心靈文化有限公司 新北市中和區景新街338號12樓 | 王自立 | 42613558 | 核准設立 |
懷石無煙涮涮鍋 臺中市西區公正里向上路一段449號一樓 | 王自立 | 17189610 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
長立企業有限公司 登記地址: 臺北市大安區瑞安街65號之1、4樓 | 負責人: 王自立 | 統編: 09486378 | 解散 (核准解散日期: 2019-06-28) |
永立房屋仲介中心 登記地址: 臺中市北屯區三光里北屯路299之3號一樓 | 負責人: 王自立 | 統編: 19418619 | 撤銷 - 獨資 |
聖法蓮華心靈文化有限公司 登記地址: 新北市中和區景新街338號12樓 | 負責人: 王自立 | 統編: 42613558 | 核准設立 |
懷石無煙涮涮鍋 登記地址: 臺中市西區公正里向上路一段449號一樓 | 負責人: 王自立 | 統編: 17189610 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
|