吳志雄
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳志雄的職稱是董事長, 持有股份數是50000, 公司名稱是成易氟素精密股份有限公司, 統一編號是83007296.
董監事資料集 資料集的 吳志雄 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 吳志雄 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 成易氟素精密股份有限公司 | 統一編號: 83007296 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 成易氟素精密股份有限公司 | 統一編號: 83007296 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 成易氟素精密股份有限公司 | 統一編號: 83007296 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 成易氟素精密股份有限公司 | 統一編號: 83007296 |
[ 搜尋所有相關: 吳志雄 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 83007296 | 電話號碼: 02-22953320 | 新北市五股區壟鈎路11號 |
統一編號: 83007296 | 電話號碼: 02-22953320 | 新北市五股區壟鈎路11號 |
[ 搜尋所有相關: 吳志雄 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 成易氟素精密 資料。
[ 搜尋所有 成易氟素精密 ... ]
根據姓名 吳志雄 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳志雄 ...) | 主要產品: 252金屬結構及建築組件 | 統一編號: 23661410 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市燕巢區鳳雄里鳳東路241號 @ 登記工廠名錄 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/01/01 | 機構電話: 02-26723456#8739 | 機構負責人姓名: 吳志雄 | 機構代碼: B20200004 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新北市三峽區鳶山里復興路399號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-26723456#8739 | 機構負責人姓名: 吳志雄 | 機構代碼: B20200004 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新北市三峽區鳶山里復興路399號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/01/01 | 機構電話: 02-26723456#8739 | 機構負責人姓名: 吳志雄 | 機構代碼: B20200004 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新北市三峽區鳶山里復興路399號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-26723456#8739 | 機構負責人姓名: 吳志雄 | 機構代碼: B20200004 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新北市三峽區鳶山里復興路399號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/01/01 | 機構電話: 02-26723456#8739 | 機構負責人姓名: 吳志雄 | 機構代碼: B20200004 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新北市三峽區鳶山里復興路399號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-26723456#8739 | 機構負責人姓名: 吳志雄 | 機構代碼: B20200004 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新北市三峽區鳶山里復興路399號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-26723456#8739 | 機構負責人姓名: 吳志雄 | 機構代碼: B20200004 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新北市三峽區鳶山里復興路399號 @ 長照ABC據點 |
主要產品: 252金屬結構及建築組件 | 統一編號: 23661410 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市燕巢區鳳雄里鳳東路241號 @ 登記工廠名錄 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/01/01 | 機構電話: 02-26723456#8739 | 機構負責人姓名: 吳志雄 | 機構代碼: B20200004 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新北市三峽區鳶山里復興路399號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-26723456#8739 | 機構負責人姓名: 吳志雄 | 機構代碼: B20200004 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新北市三峽區鳶山里復興路399號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/01/01 | 機構電話: 02-26723456#8739 | 機構負責人姓名: 吳志雄 | 機構代碼: B20200004 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新北市三峽區鳶山里復興路399號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-26723456#8739 | 機構負責人姓名: 吳志雄 | 機構代碼: B20200004 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新北市三峽區鳶山里復興路399號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/01/01 | 機構電話: 02-26723456#8739 | 機構負責人姓名: 吳志雄 | 機構代碼: B20200004 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新北市三峽區鳶山里復興路399號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-26723456#8739 | 機構負責人姓名: 吳志雄 | 機構代碼: B20200004 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新北市三峽區鳶山里復興路399號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-26723456#8739 | 機構負責人姓名: 吳志雄 | 機構代碼: B20200004 | 機構種類: B2 | 地址全址: 新北市三峽區鳶山里復興路399號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 吳志雄 ... ]
名稱 成易氟素精密 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 成易氟素精密)
成易氟素精密股份有限公司 登記地址: 新北市五股區壟鈎路11號 | 負責人: 吳志雄 | 統編: 83007296 | 核准設立 |
姓名 吳志雄 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 吳志雄)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
吳志雄自營計程車行 高雄市鼓山區華豐里東門路280巷8號 | 吳志雄 | 06776824 | 核准設立 - 獨資 |
吳志雄自營計程車 臺北市萬華區莒光路57號2樓 | 吳志雄 | 15993962 | 撤銷 - 獨資 |
一等好通運股份有限公司 高雄市小港區店北路106號1樓 | 吳志雄 | 04732409 | 核准設立 |
統偉鋁業股份有限公司 高雄市仁武區永樂街52號1樓 | 吳志雄 | 23661410 | 核准設立 |
南薑企業有限公司 高雄市小港區鳳興路28號1樓 | 吳志雄 | 50952475 | 核准設立 |
禾好環保清運行 高雄市新興區六合二路86號10樓 | 吳志雄 | 85472867 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10961329800) |
鑫心雄食品有限公司 高雄市三民區春陽街89號11樓之4 | 吳志雄 | 96909439 | 核准設立 |
元昇企業社 高雄市左營區新中里新庄仔路181巷19弄18號1樓 | 吳志雄 | 06772340 | 歇業 - 獨資 |
吳志雄自營計程車行 登記地址: 高雄市鼓山區華豐里東門路280巷8號 | 負責人: 吳志雄 | 統編: 06776824 | 核准設立 - 獨資 |
吳志雄自營計程車 登記地址: 臺北市萬華區莒光路57號2樓 | 負責人: 吳志雄 | 統編: 15993962 | 撤銷 - 獨資 |
一等好通運股份有限公司 登記地址: 高雄市小港區店北路106號1樓 | 負責人: 吳志雄 | 統編: 04732409 | 核准設立 |
統偉鋁業股份有限公司 登記地址: 高雄市仁武區永樂街52號1樓 | 負責人: 吳志雄 | 統編: 23661410 | 核准設立 |
南薑企業有限公司 登記地址: 高雄市小港區鳳興路28號1樓 | 負責人: 吳志雄 | 統編: 50952475 | 核准設立 |
禾好環保清運行 登記地址: 高雄市新興區六合二路86號10樓 | 負責人: 吳志雄 | 統編: 85472867 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10961329800) |
鑫心雄食品有限公司 登記地址: 高雄市三民區春陽街89號11樓之4 | 負責人: 吳志雄 | 統編: 96909439 | 核准設立 |
元昇企業社 登記地址: 高雄市左營區新中里新庄仔路181巷19弄18號1樓 | 負責人: 吳志雄 | 統編: 06772340 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 吳志雄 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天兵船務報關有限公司 | 統一編號: 00035388 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7750 | 所代表法人: | 中興食品股份有限公司 | 統一編號: 00036611 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 160 | 所代表法人: | 仁成船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00037034 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 太古新報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00038907 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 中信公證股份有限公司 | 統一編號: 00048004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 中美公證行有限公司 | 統一編號: 00048308 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天兵船務報關有限公司 | 統一編號: 00035388 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7750 | 所代表法人: | 中興食品股份有限公司 | 統一編號: 00036611 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 160 | 所代表法人: | 仁成船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00037034 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 太古新報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00038907 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 中信公證股份有限公司 | 統一編號: 00048004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 中美公證行有限公司 | 統一編號: 00048308 |
|