邱碧玉
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名邱碧玉的職稱是董事長, 持有股份數是10000, 所代表法人是凹凸電子股份有限公司, 公司名稱是貝爾法斯股份有限公司, 統一編號是83012621.
根據名稱 貝爾法斯 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 貝爾法斯 ...) | 新聞發布單位: 行政院環境保護署綜計處 | 新聞發布日期: 2023-08-10 10:19:00 | 新聞編號: 20230810102010 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
| (愛爾蘭)此活動無實體展演者;(愛爾蘭)Declan McGrath;(愛爾蘭)Neasa Ní Chianáin | 活動起始日期: 2024/09/29 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 電影 |
| (愛爾蘭)此活動無實體展演者;(愛爾蘭)Declan McGrath;(愛爾蘭)Neasa Ní Chianáin | 活動起始日期: 2024/09/29 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 電影 |
| (不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
新聞發布單位: 行政院環境保護署綜計處 | 新聞發布日期: 2023-08-10 10:19:00 | 新聞編號: 20230810102010 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
(愛爾蘭)此活動無實體展演者;(愛爾蘭)Declan McGrath;(愛爾蘭)Neasa Ní Chianáin | 活動起始日期: 2024/09/29 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 電影 |
(愛爾蘭)此活動無實體展演者;(愛爾蘭)Declan McGrath;(愛爾蘭)Neasa Ní Chianáin | 活動起始日期: 2024/09/29 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 電影 |
(不分國籍)本活動無實體展演者 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 貝爾法斯 ... ]
根據姓名 邱碧玉 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 邱碧玉 ...) | 主要產品: 220塑膠製品、283電線及配線器材 | 統一編號: 07143355 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺北市大同區哈密街六十八巷十五號一樓 @ 登記工廠名錄 |
| 負責人: 楊邱碧玉 | 地址: 臺北市大同區哈密街68巷15號1樓 @ 臺北市登記工廠分布圖及基本資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2400000 | 所代表法人: | 吉勇企業有限公司 | 統一編號: 07143355 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: 英屬蓋曼群島商凹凸科技國際股份有限公司 | 凹凸電子股份有限公司 | 統一編號: 16791612 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 台灣必美優國際流通股份有限公司 | 統一編號: 16958210 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 在中華民國境內負責人/代表人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 英屬蓋曼群島商凹凸科技國際股份有限公司 | 統一編號: 27233729 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 750000 | 所代表法人: | 硈楠企業有限公司 | 統一編號: 36355498 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 宗友有限公司 | 統一編號: 50792647 @ 董監事資料集 |
主要產品: 220塑膠製品、283電線及配線器材 | 統一編號: 07143355 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺北市大同區哈密街六十八巷十五號一樓 @ 登記工廠名錄 |
負責人: 楊邱碧玉 | 地址: 臺北市大同區哈密街68巷15號1樓 @ 臺北市登記工廠分布圖及基本資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2400000 | 所代表法人: | 吉勇企業有限公司 | 統一編號: 07143355 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: 英屬蓋曼群島商凹凸科技國際股份有限公司 | 凹凸電子股份有限公司 | 統一編號: 16791612 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 台灣必美優國際流通股份有限公司 | 統一編號: 16958210 @ 董監事資料集 |
職稱: 在中華民國境內負責人/代表人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 英屬蓋曼群島商凹凸科技國際股份有限公司 | 統一編號: 27233729 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 750000 | 所代表法人: | 硈楠企業有限公司 | 統一編號: 36355498 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 宗友有限公司 | 統一編號: 50792647 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 邱碧玉 ... ]
名稱 貝爾法斯 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 貝爾法斯)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
貝爾法斯股份有限公司 新竹市東區東光路192號10樓之1及之2 | 邱碧玉 | 83012621 | 核准設立 |
貝爾法斯特有限公司 臺北市中山區南京西路1之1號10樓 | | 53925305 | 解散 (核准解散日期: 2014-07-14) |
貝爾法斯股份有限公司 登記地址: 新竹市東區東光路192號10樓之1及之2 | 負責人: 邱碧玉 | 統編: 83012621 | 核准設立 |
貝爾法斯特有限公司 登記地址: 臺北市中山區南京西路1之1號10樓 | 統編: 53925305 | 解散 (核准解散日期: 2014-07-14) |
姓名 邱碧玉 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 邱碧玉)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
碧玉商號 花蓮縣玉里鎮中城里成功街七四號 | 邱碧玉 | 94675371 | 撤銷 - 獨資 |
昌興玻璃店 臺北市文山區木柵路1段331之4號 | 李邱碧玉 | 04884952 | 核准設立 - 獨資 |
凡亞服飾行 臺中市大甲區蔣公路35號 | 邱碧玉 | 05798342 | 歇業 - 獨資 |
吉勇企業有限公司 臺北市大同區哈密街68巷15號1樓 | 楊邱碧玉 | 07143355 | 核准設立 |
大同傭工介紹所 臺北市中山區吉林路26巷40號3樓 | 王邱碧玉 | 14010649 | 歇業 - 獨資 |
凹凸電子股份有限公司 臺北市松山區南京東路4段1號3樓 | 邱碧玉 | 16791612 | 核准設立 |
弘煜商行 彰化縣北斗鎮中和里中和路一四八巷四號 | 邱 碧 玉 | 19636066 | 歇業 - 獨資 |
臻美生物科技企業社 高雄市鳳山區南成里林森路174巷2之1號1樓(營業所在地僅供辦公連絡用) | 邱碧玉 | 21308336 | 歇業 - 獨資 |
碧玉商號 登記地址: 花蓮縣玉里鎮中城里成功街七四號 | 負責人: 邱碧玉 | 統編: 94675371 | 撤銷 - 獨資 |
昌興玻璃店 登記地址: 臺北市文山區木柵路1段331之4號 | 負責人: 李邱碧玉 | 統編: 04884952 | 核准設立 - 獨資 |
凡亞服飾行 登記地址: 臺中市大甲區蔣公路35號 | 負責人: 邱碧玉 | 統編: 05798342 | 歇業 - 獨資 |
吉勇企業有限公司 登記地址: 臺北市大同區哈密街68巷15號1樓 | 負責人: 楊邱碧玉 | 統編: 07143355 | 核准設立 |
大同傭工介紹所 登記地址: 臺北市中山區吉林路26巷40號3樓 | 負責人: 王邱碧玉 | 統編: 14010649 | 歇業 - 獨資 |
凹凸電子股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區南京東路4段1號3樓 | 負責人: 邱碧玉 | 統編: 16791612 | 核准設立 |
弘煜商行 登記地址: 彰化縣北斗鎮中和里中和路一四八巷四號 | 負責人: 邱 碧 玉 | 統編: 19636066 | 歇業 - 獨資 |
臻美生物科技企業社 登記地址: 高雄市鳳山區南成里林森路174巷2之1號1樓(營業所在地僅供辦公連絡用) | 負責人: 邱碧玉 | 統編: 21308336 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 邱碧玉 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 安陽汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00659736 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3750000 | 所代表法人: | 日發電化企業有限公司 | 統一編號: 00659932 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2450000 | 所代表法人: | 柱友實業有限公司 | 統一編號: 00659953 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 三元藝品股份有限公司 | 統一編號: 00659969 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 文通企業有限公司 | 統一編號: 00660059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 嘉和交通企業有限公司 | 統一編號: 00660109 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 駿風企業有限公司 | 統一編號: 00660446 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 啟電工業股份有限公司 | 統一編號: 00660451 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 安陽汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00659736 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3750000 | 所代表法人: | 日發電化企業有限公司 | 統一編號: 00659932 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2450000 | 所代表法人: | 柱友實業有限公司 | 統一編號: 00659953 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 三元藝品股份有限公司 | 統一編號: 00659969 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 文通企業有限公司 | 統一編號: 00660059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 嘉和交通企業有限公司 | 統一編號: 00660109 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 駿風企業有限公司 | 統一編號: 00660446 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 啟電工業股份有限公司 | 統一編號: 00660451 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
|