林淑珠
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林淑珠的職稱是監察人, 持有股份數是250000, 公司名稱是白裏透紅股份有限公司, 統一編號是83013945.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2050000 | 所代表法人: | 白裏透紅股份有限公司 | 統一編號: 83013945 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2050000 | 所代表法人: | 白裏透紅股份有限公司 | 統一編號: 83013945 |
[ 搜尋所有相關: 林淑珠 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 83013945 | 電話號碼: 04-22291238 | 臺中市中區大誠里臺灣大道一段501號12樓之1 |
統一編號: 83013945 | 電話號碼: 04-22291238 | 臺中市中區大誠里臺灣大道一段501號12樓之1 |
[ 搜尋所有相關: 林淑珠 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 白裏透紅 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 白裏透紅 ...) | 查處情形: 輔導結案 | 違規廠商名稱或負責人: 和盟電子商務股份有限公司/林上人 | 處分機關: | 處分日期: 03 18 2019 12:00AM | 刊播日期: 01 10 2019 12:00AM | 刊播媒體: Yahoo!奇摩超級商城 @ 違規食品廣告資料集 |
| 查處情形: 輔導結案 | 違規廠商名稱或負責人: 和盟電子商務股份有限公司/林O人 | 處分機關: | 處分日期: 03 18 2019 12:00AM | 刊播日期: 01 10 2019 12:00AM | 刊播媒體: Yahoo!奇摩超級商城 @ 違規食品廣告資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 白裏透紅科技股份有限公司 | 統一編號: 24871646 @ 董監事資料集 |
查處情形: 輔導結案 | 違規廠商名稱或負責人: 和盟電子商務股份有限公司/林上人 | 處分機關: | 處分日期: 03 18 2019 12:00AM | 刊播日期: 01 10 2019 12:00AM | 刊播媒體: Yahoo!奇摩超級商城 @ 違規食品廣告資料集 |
查處情形: 輔導結案 | 違規廠商名稱或負責人: 和盟電子商務股份有限公司/林O人 | 處分機關: | 處分日期: 03 18 2019 12:00AM | 刊播日期: 01 10 2019 12:00AM | 刊播媒體: Yahoo!奇摩超級商城 @ 違規食品廣告資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 白裏透紅科技股份有限公司 | 統一編號: 24871646 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 白裏透紅 ... ]
根據姓名 林淑珠 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林淑珠 ...) | 事務所名稱: 陳林淑珠記帳及報稅代理業務人事務所班 | 執行業務區域: 臺北市,新北市,桃園市,新竹縣,新竹市 | 事務所地址: 桃園市桃園區成功里22鄰園一街53號 | 登錄字號: 北區國稅登字第H0434號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 姓名: 林淑珠 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 02-86616096 | 臺北市文山區忠順街一段10巷35弄10號 @ 地政士開業資料 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 26991258 | 機構負責人姓名: 林淑珠 | 機構代碼: BF0800202 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市大肚區自治路83巷20號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20200101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 26991258 | 機構負責人姓名: 林淑珠 | 機構代碼: BF0800202 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市大肚區大肚里自治路83巷20號 @ 長照ABC據點 |
| 證書期限: 2026/05/04 | 商品名稱: 兒童自行車 | 證書狀態: 認可 | 申請人: 林淑珠君即康美企業社 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
| 證書期限: 2022/11/03 | 商品名稱: I DARTER兒童自行車 | 證書狀態: 期限到期失效 | 申請人: 林淑珠君即康美企業社 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 160 | 所代表法人: | 美光木業股份有限公司 | 統一編號: 04526528 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 均旻企業有限公司 | 統一編號: 13184179 @ 董監事資料集 |
事務所名稱: 陳林淑珠記帳及報稅代理業務人事務所班 | 執行業務區域: 臺北市,新北市,桃園市,新竹縣,新竹市 | 事務所地址: 桃園市桃園區成功里22鄰園一街53號 | 登錄字號: 北區國稅登字第H0434號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
姓名: 林淑珠 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 02-86616096 | 臺北市文山區忠順街一段10巷35弄10號 @ 地政士開業資料 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 26991258 | 機構負責人姓名: 林淑珠 | 機構代碼: BF0800202 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市大肚區自治路83巷20號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 20200101 | 特約迄日: 20211231 | 機構電話: 26991258 | 機構負責人姓名: 林淑珠 | 機構代碼: BF0800202 | 機構種類: BF | 地址全址: 臺中市大肚區大肚里自治路83巷20號 @ 長照ABC據點 |
證書期限: 2026/05/04 | 商品名稱: 兒童自行車 | 證書狀態: 認可 | 申請人: 林淑珠君即康美企業社 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
證書期限: 2022/11/03 | 商品名稱: I DARTER兒童自行車 | 證書狀態: 期限到期失效 | 申請人: 林淑珠君即康美企業社 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 160 | 所代表法人: | 美光木業股份有限公司 | 統一編號: 04526528 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 均旻企業有限公司 | 統一編號: 13184179 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 林淑珠 ... ]
名稱 白裏透紅 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 白裏透紅)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
白裏透紅股份有限公司 臺中市中區大誠里臺灣大道一段501號12樓之1 | 張琮凱 | 83013945 | 核准設立 |
白裏透紅科技股份有限公司 苗栗縣公館鄉玉泉村13鄰362號 | 湯碧珍 | 24871646 | 解散 (核准解散日期: 2016-07-07) |
白裏透紅企業社 苗栗縣苗栗市勝利里28鄰新東街190巷1號1樓 | 吳正臣 | 47441133 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1061002246) |
白裏透紅股份有限公司 登記地址: 臺中市中區大誠里臺灣大道一段501號12樓之1 | 負責人: 張琮凱 | 統編: 83013945 | 核准設立 |
白裏透紅科技股份有限公司 登記地址: 苗栗縣公館鄉玉泉村13鄰362號 | 負責人: 湯碧珍 | 統編: 24871646 | 解散 (核准解散日期: 2016-07-07) |
白裏透紅企業社 登記地址: 苗栗縣苗栗市勝利里28鄰新東街190巷1號1樓 | 負責人: 吳正臣 | 統編: 47441133 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1061002246) |
姓名 林淑珠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林淑珠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
淑珠五金行 桃園市八德區茄苳里中華路272號1樓 | 林淑珠 | 36463779 | 歇業 - 獨資 |
珠顏化■品坊 臺南市北區長榮里長榮路5段16之2號1樓 | 林淑珠 | 21611668 | 歇業 - 獨資 |
昇昱企業社 高雄市橋頭區林北路30號1樓 | 林淑珠 | 26090651 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11160259200) |
桂純香藝坊 臺北市中正區濟南路2段71之1號3樓 | 林淑珠 | 01501973 | 歇業 - 獨資 |
貴族服飾店 新北市鶯歌區建國路166號(1樓) | 林淑珠 | 01960961 | 核准設立 - 獨資 |
品香行 臺北市大同區大龍路129號之4 | 林淑珠 | 07663221 | 撤銷 - 獨資 |
龍吉電子遊戲場業 彰化縣永靖鄉五汴村中山路3段168號 | 林淑珠 | 08754945 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030816724) |
詠琦服裝行 臺南市佳里區安西里光復路335號1樓 | 林淑珠 | 10831406 | 核准設立 - 獨資 |
淑珠五金行 登記地址: 桃園市八德區茄苳里中華路272號1樓 | 負責人: 林淑珠 | 統編: 36463779 | 歇業 - 獨資 |
珠顏化■品坊 登記地址: 臺南市北區長榮里長榮路5段16之2號1樓 | 負責人: 林淑珠 | 統編: 21611668 | 歇業 - 獨資 |
昇昱企業社 登記地址: 高雄市橋頭區林北路30號1樓 | 負責人: 林淑珠 | 統編: 26090651 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11160259200) |
桂純香藝坊 登記地址: 臺北市中正區濟南路2段71之1號3樓 | 負責人: 林淑珠 | 統編: 01501973 | 歇業 - 獨資 |
貴族服飾店 登記地址: 新北市鶯歌區建國路166號(1樓) | 負責人: 林淑珠 | 統編: 01960961 | 核准設立 - 獨資 |
品香行 登記地址: 臺北市大同區大龍路129號之4 | 負責人: 林淑珠 | 統編: 07663221 | 撤銷 - 獨資 |
龍吉電子遊戲場業 登記地址: 彰化縣永靖鄉五汴村中山路3段168號 | 負責人: 林淑珠 | 統編: 08754945 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030816724) |
詠琦服裝行 登記地址: 臺南市佳里區安西里光復路335號1樓 | 負責人: 林淑珠 | 統編: 10831406 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 林淑珠 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 中美汽車有限公司 | 統一編號: 00048406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 互惠股份有限公司 | 統一編號: 00057805 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 17000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4116 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3576 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 中美汽車有限公司 | 統一編號: 00048406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 互惠股份有限公司 | 統一編號: 00057805 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 17000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4116 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3576 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
|