呂郁芳
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名呂郁芳的職稱是董事, 持有股份數是35000, 公司名稱是貝特護健康事業股份有限公司, 統一編號是83016669.
董監事資料集 資料集的 呂郁芳 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 呂郁芳 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 貝特護健康事業股份有限公司 | 統一編號: 83016669 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 35000 | 所代表法人: | 貝特護健康事業股份有限公司 | 統一編號: 83016669 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 貝特護健康事業股份有限公司 | 統一編號: 83016669 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 35000 | 所代表法人: | 貝特護健康事業股份有限公司 | 統一編號: 83016669 |
[ 搜尋所有相關: 呂郁芳 @ 董監事資料集 ]
| 電話: 04-24368221 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺中市北屯區文心路四段955號18樓之3 @ 醫療器材商資料集 |
電話: 04-24368221 | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 臺中市北屯區文心路四段955號18樓之3 @ 醫療器材商資料集 |
[ 搜尋所有 貝特護健康事業 ... ]
根據姓名 呂郁芳 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 呂郁芳 ...) | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-24368221 | 機構負責人姓名: 呂郁芳 | 機構代碼: 1X0800034 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市北屯區軍功里軍和街39號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-24368221 | 機構負責人姓名: 呂郁芳 | 機構代碼: 1X0800034 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市北屯區軍功里軍和街39號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0919-745510 | 機構負責人姓名: 呂郁芳 | 機構代碼: B10800047 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市北屯區軍功里軍和街39號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0919-745510 | 機構負責人姓名: 呂郁芳 | 機構代碼: B10800047 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市北屯區軍功里軍和街39號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-24368221 | 機構負責人姓名: 呂郁芳 | 機構代碼: 1X0800034 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市北屯區軍功里軍和街39號1樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-24368221 | 機構負責人姓名: 呂郁芳 | 機構代碼: 1X0800034 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市北屯區軍功里軍和街39號1樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0919-745510 | 機構負責人姓名: 呂郁芳 | 機構代碼: B10800047 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市北屯區軍功里軍和街39號1樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0919-745510 | 機構負責人姓名: 呂郁芳 | 機構代碼: B10800047 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市北屯區軍功里軍和街39號1樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-24368221 | 機構負責人姓名: 呂郁芳 | 機構代碼: 1X0800034 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市北屯區軍功里軍和街39號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-24368221 | 機構負責人姓名: 呂郁芳 | 機構代碼: 1X0800034 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市北屯區軍功里軍和街39號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0919-745510 | 機構負責人姓名: 呂郁芳 | 機構代碼: B10800047 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市北屯區軍功里軍和街39號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0919-745510 | 機構負責人姓名: 呂郁芳 | 機構代碼: B10800047 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市北屯區軍功里軍和街39號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-24368221 | 機構負責人姓名: 呂郁芳 | 機構代碼: 1X0800034 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市北屯區軍功里軍和街39號1樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 04-24368221 | 機構負責人姓名: 呂郁芳 | 機構代碼: 1X0800034 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺中市北屯區軍功里軍和街39號1樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0919-745510 | 機構負責人姓名: 呂郁芳 | 機構代碼: B10800047 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市北屯區軍功里軍和街39號1樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0919-745510 | 機構負責人姓名: 呂郁芳 | 機構代碼: B10800047 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺中市北屯區軍功里軍和街39號1樓 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 呂郁芳 ... ]
名稱 貝特護健康事業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 貝特護健康事業)
貝特護健康事業股份有限公司 登記地址: 臺中市北屯區平田里文心路四段955號18樓之3 | 負責人: 孫金麗 | 統編: 83016669 | 核准設立 |
姓名 呂郁芳 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 呂郁芳)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
佐多服飾精品坊 苗栗縣竹南鎮竹南里民族路67之2號1樓 | 呂郁芳 | 25224169 | 歇業 - 獨資 |
好健康足部事業股份有限公司 臺中市西區民龍里公益路133號2樓、135號2樓 | 呂郁芳 | 83441165 | 解散 (核准解散日期: 2020-05-13) |
佐多服飾精品坊 登記地址: 苗栗縣竹南鎮竹南里民族路67之2號1樓 | 負責人: 呂郁芳 | 統編: 25224169 | 歇業 - 獨資 |
好健康足部事業股份有限公司 登記地址: 臺中市西區民龍里公益路133號2樓、135號2樓 | 負責人: 呂郁芳 | 統編: 83441165 | 解散 (核准解散日期: 2020-05-13) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 上海煤氣有限公司 | 統一編號: 00021407 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 上海福興園菜館股份有限公司 | 統一編號: 00021808 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 大基報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00022905 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 370370 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 462963 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 648148 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1018519 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 三陽汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00027303 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 大德交通有限公司 | 統一編號: 00031101 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 上海煤氣有限公司 | 統一編號: 00021407 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 上海福興園菜館股份有限公司 | 統一編號: 00021808 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 大基報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00022905 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 370370 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 462963 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 648148 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1018519 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 三陽汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00027303 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 大德交通有限公司 | 統一編號: 00031101 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
|