胡建莆
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名胡建莆的職稱是董事, 持有股份數是505000, 公司名稱是錦麟有限公司, 統一編號是83023704.
根據名稱 錦麟 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 錦麟 ...) | | 活動起始日期: 2024/08/30 | 活動結束日期: 2024/12/06 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/08/30 | 活動結束日期: 2024/12/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/08/30 | 活動結束日期: 2024/12/06 | 折扣資訊: @ 經緯度查詢附近未過期活動 |
| | 活動起始日期: 2024/08/30 | 活動結束日期: 2024/12/06 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/08/30 | 活動結束日期: 2024/12/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/08/30 | 活動結束日期: 2024/12/06 | 折扣資訊: @ 經緯度查詢附近未過期活動 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 麒麟寶有限公司 | 統一編號: 94032574 @ 董監事資料集 |
| 統一編號: 65906751 | 電話號碼: 07-788-2211 | 高雄市大寮區三隆路597號 @ 出進口廠商登記資料 |
| 活動起始日期: 2024/08/30 | 活動結束日期: 2024/12/06 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 活動起始日期: 2024/08/30 | 活動結束日期: 2024/12/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/08/30 | 活動結束日期: 2024/12/06 | 折扣資訊: @ 經緯度查詢附近未過期活動 |
| 活動起始日期: 2024/08/30 | 活動結束日期: 2024/12/06 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 活動起始日期: 2024/08/30 | 活動結束日期: 2024/12/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/08/30 | 活動結束日期: 2024/12/06 | 折扣資訊: @ 經緯度查詢附近未過期活動 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 麒麟寶有限公司 | 統一編號: 94032574 @ 董監事資料集 |
統一編號: 65906751 | 電話號碼: 07-788-2211 | 高雄市大寮區三隆路597號 @ 出進口廠商登記資料 |
[ 搜尋所有 錦麟 ... ]
無其他 胡建莆 資料。
[ 搜尋所有 胡建莆 ... ]
康錦麟 | 地址: 台北市文山區景福街149號1樓 | 電話: 02-2931-7978 |
錦麟實業股份有限公司 | 地址: 高雄市大寮區三隆路597號 | 電話: 07-788-2211 |
名稱 錦麟 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 錦麟)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
錦麟汽車修配廠 彰化縣和美鎮南佃里大佃路45巷57號 | 柯建嘉 | 47383458 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090820529) |
錦麟實業股份有限公司 高雄市大寮區三隆路597號 | 陳學君 | 65906751 | 核准設立 |
錦麟有限公司 新竹縣湖口鄉信義村10鄰成德路121巷10號1樓 | 胡建莆 | 83023704 | 核准設立 |
錦麟美多美速食店 臺東縣臺東市豐榮里中華路二段六號一樓 | 賴錦源 | 12077496 | 歇業 - 獨資 |
錦麟工程有限公司 臺北市中山區雙城街43巷1之4號1樓 | | 12324617 | 撤銷 (087年06月02日 建一字 第87231759號) |
錦麟服飾有限公司 彰化縣社頭鄉廣興村社斗路一段五九六號 | | 70623521 | 解散 (文號: 2004-1-14 經授中字 第0933155090號) |
錦麟企業有限公司 臺南市新市區永就里永就三九之一五號 | | 84638200 | 廢止 (096年07月10日 經授中字 第0963505423號) |
錦麟有限公司 彰化縣芳苑鄉草湖村二溪路草二段四三五巷三號 | | 86092669 | 廢止 (文號: 2005-3-30 經授中字 第0943467689號) |
錦麟汽車修配廠 登記地址: 彰化縣和美鎮南佃里大佃路45巷57號 | 負責人: 柯建嘉 | 統編: 47383458 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090820529) |
錦麟實業股份有限公司 登記地址: 高雄市大寮區三隆路597號 | 負責人: 陳學君 | 統編: 65906751 | 核准設立 |
錦麟有限公司 登記地址: 新竹縣湖口鄉信義村10鄰成德路121巷10號1樓 | 負責人: 胡建莆 | 統編: 83023704 | 核准設立 |
錦麟美多美速食店 登記地址: 臺東縣臺東市豐榮里中華路二段六號一樓 | 負責人: 賴錦源 | 統編: 12077496 | 歇業 - 獨資 |
錦麟工程有限公司 登記地址: 臺北市中山區雙城街43巷1之4號1樓 | 統編: 12324617 | 撤銷 (087年06月02日 建一字 第87231759號) |
錦麟服飾有限公司 登記地址: 彰化縣社頭鄉廣興村社斗路一段五九六號 | 統編: 70623521 | 解散 (文號: 2004-1-14 經授中字 第0933155090號) |
錦麟企業有限公司 登記地址: 臺南市新市區永就里永就三九之一五號 | 統編: 84638200 | 廢止 (096年07月10日 經授中字 第0963505423號) |
錦麟有限公司 登記地址: 彰化縣芳苑鄉草湖村二溪路草二段四三五巷三號 | 統編: 86092669 | 廢止 (文號: 2005-3-30 經授中字 第0943467689號) |
[ 查詢所有 錦麟 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9400 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 惠洋貿易股份有限公司 | 統一編號: 00310906 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 164 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9400 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 惠洋貿易股份有限公司 | 統一編號: 00310906 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 信嶸工業有限公司 | 統一編號: 00330305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 364 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 164 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 144 | 所代表法人: | 華隆企業股份有限公司 | 統一編號: 00330403 |
|