林哲宇
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林哲宇的職稱是董事, 持有股份數是50000, 公司名稱是裕康健康有限公司, 統一編號是83040041.
根據名稱 裕康健康 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 裕康健康 ...) | 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20230721 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: (02)2926-1298 | 機構負責人姓名: 林哲宇 | 機構代碼: 1R0200066 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新北市新店區北新路二段262號3樓之3(301室) @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20230721 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: (02)2926-1298 | 機構負責人姓名: 林哲宇 | 機構代碼: 1R0200066 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新北市新店區北新路二段262號3樓之3(301室) @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20230721 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: (02)2926-1298 | 機構負責人姓名: 林哲宇 | 機構代碼: 1R0200066 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新北市新店區北新路二段262號3樓之3(301室) @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20230721 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: (02)2926-1298 | 機構負責人姓名: 林哲宇 | 機構代碼: 1R0200066 | 機構種類: 1 | 地址全址: 新北市新店區北新路二段262號3樓之3(301室) @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 裕康健康 ... ]
根據姓名 林哲宇 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林哲宇 ...) | (中華民國)陳雅湍、林哲宇、張芸瑄 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/09/07 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳雅湍、林哲宇、張芸瑄 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/09/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)謝佑承;(中華民國)林哲宇;(中華民國)周子筠;(中華民國)張家翔;(中華民國)林家鴻;(中華民國)王宣懿;(中華民國)蔡承佑 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/06/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)謝佑承;(中華民國)林哲宇;(中華民國)周子筠;(中華民國)張家翔;(中華民國)林家鴻;(中華民國)王宣懿;(中華民國)蔡承佑 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/06/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 事務所名稱: 林哲宇記帳士事務所 | 事務所地址: 彰化縣彰化市崙平里平和三街81號2樓 | 電話: 04-76***29 | 執行業務區域: 臺北市、臺中市、基隆市、臺南市、高雄市、新北市、宜蘭縣、桃園市、嘉義市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、彰化縣、新竹市、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣、澎湖縣、連江縣 | 記帳士證書字號: (112)台財稅證字第00053號 @ 財政部中區國稅局記帳士名冊 |
| (中華民國)林哲宇;(中華民國)游子誼 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)林哲宇;(中華民國)游子誼 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| OID: 2.16.886.110.90010.100543 | 電話: 04-7622329 | 地址: 彰化縣彰化市崙平里平和三街81號2樓 | DN: o=林哲宇記帳士事務所,l=彰化縣,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
(中華民國)陳雅湍、林哲宇、張芸瑄 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/09/07 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳雅湍、林哲宇、張芸瑄 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/09/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)謝佑承;(中華民國)林哲宇;(中華民國)周子筠;(中華民國)張家翔;(中華民國)林家鴻;(中華民國)王宣懿;(中華民國)蔡承佑 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/06/04 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)謝佑承;(中華民國)林哲宇;(中華民國)周子筠;(中華民國)張家翔;(中華民國)林家鴻;(中華民國)王宣懿;(中華民國)蔡承佑 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/06/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
事務所名稱: 林哲宇記帳士事務所 | 事務所地址: 彰化縣彰化市崙平里平和三街81號2樓 | 電話: 04-76***29 | 執行業務區域: 臺北市、臺中市、基隆市、臺南市、高雄市、新北市、宜蘭縣、桃園市、嘉義市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、彰化縣、新竹市、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣、澎湖縣、連江縣 | 記帳士證書字號: (112)台財稅證字第00053號 @ 財政部中區國稅局記帳士名冊 |
(中華民國)林哲宇;(中華民國)游子誼 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)林哲宇;(中華民國)游子誼 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
OID: 2.16.886.110.90010.100543 | 電話: 04-7622329 | 地址: 彰化縣彰化市崙平里平和三街81號2樓 | DN: o=林哲宇記帳士事務所,l=彰化縣,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
[ 搜尋所有 林哲宇 ... ]
名稱 裕康健康 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 裕康健康)
姓名 林哲宇 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林哲宇)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
哲宇冷飲店 新北市瑞芳區明燈路3段45號 | 林哲宇 | 30378760 | 核准設立 - 獨資 |
創宇國際娛樂工作室 臺北市中山區吉林路379巷2號1樓及地下1層 | 林哲宇 | 88142736 | 核准設立 - 獨資 |
京宇空間設計有限公司 臺南市東區林森路1段149號10樓之4 | 林哲宇 | 96757828 | 核准設立 |
哲立車業 新北市三重區自強路5段28號(1樓) | 林哲宇 | 50644105 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1088119205) |
宇誠驗證股份有限公司 臺中市南屯區永定里益豐路三段359號2樓 | 林哲宇 | 83121780 | 核准設立 |
心宇空間設計有限公司 臺北市中正區許昌街42號8樓 | 林哲宇 | 83760998 | 核准設立 |
宇宙人生工作室 臺南市東區龍山里長榮路1段256號10樓之7 | 林哲宇 | 89112529 | 核准設立 - 獨資 |
星宇室內設計有限公司 新北市新莊區頭前路2巷19號5樓 | 林哲宇 | 90196363 | 核准設立 |
哲宇冷飲店 登記地址: 新北市瑞芳區明燈路3段45號 | 負責人: 林哲宇 | 統編: 30378760 | 核准設立 - 獨資 |
創宇國際娛樂工作室 登記地址: 臺北市中山區吉林路379巷2號1樓及地下1層 | 負責人: 林哲宇 | 統編: 88142736 | 核准設立 - 獨資 |
京宇空間設計有限公司 登記地址: 臺南市東區林森路1段149號10樓之4 | 負責人: 林哲宇 | 統編: 96757828 | 核准設立 |
哲立車業 登記地址: 新北市三重區自強路5段28號(1樓) | 負責人: 林哲宇 | 統編: 50644105 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1088119205) |
宇誠驗證股份有限公司 登記地址: 臺中市南屯區永定里益豐路三段359號2樓 | 負責人: 林哲宇 | 統編: 83121780 | 核准設立 |
心宇空間設計有限公司 登記地址: 臺北市中正區許昌街42號8樓 | 負責人: 林哲宇 | 統編: 83760998 | 核准設立 |
宇宙人生工作室 登記地址: 臺南市東區龍山里長榮路1段256號10樓之7 | 負責人: 林哲宇 | 統編: 89112529 | 核准設立 - 獨資 |
星宇室內設計有限公司 登記地址: 新北市新莊區頭前路2巷19號5樓 | 負責人: 林哲宇 | 統編: 90196363 | 核准設立 |
[ 查詢所有 林哲宇 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 203 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 35 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 99 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全發塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00607132 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 碧嵐企業有限公司 | 統一編號: 00620120 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆源報關企業股份有限公司 | 統一編號: 00650192 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25200 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6400 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 盛益鑛業股份有限公司 | 統一編號: 00650382 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 34600000 | 所代表法人: | 民昌企業有限公司 | 統一編號: 00650622 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 先峰國際股份有限公司 | 統一編號: 00509575 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 203 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 35 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 99 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全發塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00607132 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 碧嵐企業有限公司 | 統一編號: 00620120 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆源報關企業股份有限公司 | 統一編號: 00650192 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25200 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6400 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 盛益鑛業股份有限公司 | 統一編號: 00650382 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 34600000 | 所代表法人: | 民昌企業有限公司 | 統一編號: 00650622 |
|