林家安
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林家安的職稱是董事, 持有股份數是1250000, 公司名稱是川軒文創有限公司, 統一編號是83054282.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: 川軒文創有限公司 | 朝天香文創股份有限公司 | 統一編號: 83093026 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: 川軒文創有限公司 | 朝天香文創股份有限公司 | 統一編號: 83093026 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 川軒文創 ... ]
根據姓名 林家安 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林家安 ...) | 連絡電話: 0972211432 | 南華路172巷2號 | 廠商序號: C20240719006 @ 寵物食品業者資料 |
| (中華民國)Bryant Sing煜晨、呂Lu、不路、林家安 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)Bryant Sing煜晨、呂Lu、不路、林家安 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)Bryant Sing煜晨、呂Lu、不路、林家安 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 家安國際事業有限公司 | 統一編號: 92604219 @ 董監事資料集 |
| 作者: 蕭易怡, 林家安, 紀妤臻, 王宣茹, 朱紅溱, 呂亭儀, 林庭安, 張桂瑤, 陳儀諠, 黃薪蓉, 蕭淳恩採訪撰文; 王玉萍主編 | 出版機構: 教育部青年發展署 | 版次: | 預訂出版日: 111/06 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 80 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7106-58-7 (平裝, NT$300, 80面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 特定寵物種類: | 營業項目: BC | 許可證有效日期: 2021/10/29 上午 12:00:00 | 彰化縣鹿港鎮東石里海浴路137巷臨3號 @ 合法特定寵物業名單 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安可可有限公司 | 統一編號: 42827643 @ 董監事資料集 |
連絡電話: 0972211432 | 南華路172巷2號 | 廠商序號: C20240719006 @ 寵物食品業者資料 |
(中華民國)Bryant Sing煜晨、呂Lu、不路、林家安 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)Bryant Sing煜晨、呂Lu、不路、林家安 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)Bryant Sing煜晨、呂Lu、不路、林家安 | 活動起始日期: 2024/06/08 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 家安國際事業有限公司 | 統一編號: 92604219 @ 董監事資料集 |
作者: 蕭易怡, 林家安, 紀妤臻, 王宣茹, 朱紅溱, 呂亭儀, 林庭安, 張桂瑤, 陳儀諠, 黃薪蓉, 蕭淳恩採訪撰文; 王玉萍主編 | 出版機構: 教育部青年發展署 | 版次: | 預訂出版日: 111/06 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 80 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7106-58-7 (平裝, NT$300, 80面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
特定寵物種類: | 營業項目: BC | 許可證有效日期: 2021/10/29 上午 12:00:00 | 彰化縣鹿港鎮東石里海浴路137巷臨3號 @ 合法特定寵物業名單 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安可可有限公司 | 統一編號: 42827643 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 林家安 ... ]
名稱 川軒文創 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 川軒文創)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
川軒文創有限公司 新北市三重區重陽路4段115號(1樓) | 林家安 | 83054282 | 核准設立 |
川軒文創有限公司 登記地址: 新北市三重區重陽路4段115號(1樓) | 負責人: 林家安 | 統編: 83054282 | 核准設立 |
姓名 林家安 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林家安)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
百翔企業社 苗栗縣竹南鎮中英里保安林266號一樓 | 林家安 | 09294300 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1091002064) |
安可可有限公司 新北市林口區四維路3號2樓 | 林家安 | 42827643 | 解散 (核准解散日期: 2024-08-15) |
興安冷氣空調企業有限公司 高雄市燕巢區瓊招路127之11號 | 林家安 | 59277474 | 核准設立 |
凱鉉貿易有限公司 新北市樹林區太順街96巷19號3樓 | 林家安 | 83304514 | 核准設立 |
朝旭企業有限公司 臺中市沙鹿區三鹿里自立路220號1樓 | 林家安 | 70709597 | 核准設立 |
展聚工程行 南投縣信義鄉自強村陽和巷90號 | 林家安 | 92257999 | 核准設立 - 獨資 |
迪麥股份有限公司 臺北市士林區中山北路7段114巷9號4樓 | 林家安 | 85013575 | 核准設立 |
愛的小草鋪 臺南市北區成德里海安路3段500巷100弄15號1樓 | 林家安 | 47789485 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050877508) |
百翔企業社 登記地址: 苗栗縣竹南鎮中英里保安林266號一樓 | 負責人: 林家安 | 統編: 09294300 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1091002064) |
安可可有限公司 登記地址: 新北市林口區四維路3號2樓 | 負責人: 林家安 | 統編: 42827643 | 解散 (核准解散日期: 2024-08-15) |
興安冷氣空調企業有限公司 登記地址: 高雄市燕巢區瓊招路127之11號 | 負責人: 林家安 | 統編: 59277474 | 核准設立 |
凱鉉貿易有限公司 登記地址: 新北市樹林區太順街96巷19號3樓 | 負責人: 林家安 | 統編: 83304514 | 核准設立 |
朝旭企業有限公司 登記地址: 臺中市沙鹿區三鹿里自立路220號1樓 | 負責人: 林家安 | 統編: 70709597 | 核准設立 |
展聚工程行 登記地址: 南投縣信義鄉自強村陽和巷90號 | 負責人: 林家安 | 統編: 92257999 | 核准設立 - 獨資 |
迪麥股份有限公司 登記地址: 臺北市士林區中山北路7段114巷9號4樓 | 負責人: 林家安 | 統編: 85013575 | 核准設立 |
愛的小草鋪 登記地址: 臺南市北區成德里海安路3段500巷100弄15號1樓 | 負責人: 林家安 | 統編: 47789485 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050877508) |
[ 查詢所有 林家安 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 謙豐企業股份有限公司 | 統一編號: 00659433 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 復昌氣體有限公司 | 統一編號: 00659460 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 342 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 協和倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00658217 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 松昌冷凍食品股份有限公司 | 統一編號: 00658223 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 謙豐企業股份有限公司 | 統一編號: 00659433 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 復昌氣體有限公司 | 統一編號: 00659460 |
|