廖淑華
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名廖淑華的職稱是監察人, 持有股份數是300000, 公司名稱是安鴻建設股份有限公司, 統一編號是83068379.
董監事資料集 資料集的 廖淑華 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 廖淑華 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 安鴻建設股份有限公司 | 統一編號: 83068379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 安鴻建設股份有限公司 | 統一編號: 83068379 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 安鴻建設股份有限公司 | 統一編號: 83068379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 安鴻建設股份有限公司 | 統一編號: 83068379 |
[ 搜尋所有相關: 廖淑華 @ 董監事資料集 ]
無其他 安鴻建設 資料。
[ 搜尋所有 安鴻建設 ... ]
根據姓名 廖淑華 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 廖淑華 ...) | 集芳藝術舞踊 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/06 | 折扣資訊: @ 舞蹈表演資訊 |
| 集芳藝術舞踊 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)故事志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)故事志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)故事志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)故事志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 275000 | 所代表法人: 東紘企業股份有限公司 | 東華開發股份有限公司 | 統一編號: 22819027 @ 董監事資料集 |
| (中華民國)故事志工 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
集芳藝術舞踊 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/06 | 折扣資訊: @ 舞蹈表演資訊 |
集芳藝術舞踊 | 活動起始日期: 2024/07/06 | 活動結束日期: 2024/07/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)故事志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)故事志工 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)故事志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)故事志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 275000 | 所代表法人: 東紘企業股份有限公司 | 東華開發股份有限公司 | 統一編號: 22819027 @ 董監事資料集 |
(中華民國)故事志工 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
[ 搜尋所有 廖淑華 ... ]
名稱 安鴻建設 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 安鴻建設)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
安鴻建設股份有限公司 南投縣南投市平山里自強一路21號 | 謝安怡 | 83068379 | 核准設立 |
安鴻建設股份有限公司 登記地址: 南投縣南投市平山里自強一路21號 | 負責人: 謝安怡 | 統編: 83068379 | 核准設立 |
姓名 廖淑華 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 廖淑華)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
漢泰美容材料商行 高雄市前金區中華三路130號2樓 | 廖淑華 | 21310207 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10561316400) |
鈞華店 臺中市南區新榮里學府路132號1樓 | 廖淑華 | 45430342 | 歇業 - 獨資 |
義品味小餐屋 臺北市中山區長春路376號1樓 | 廖淑華 | 79156478 | 核准設立 - 獨資 |
運通精品店 臺北市大安區忠孝東路4段97號3樓之20 | 廖淑華 | 01794393 | 核准設立 - 獨資 |
豐祥食品行 宜蘭縣冬山鄉冬山村冬山路二八一號 | 廖淑華 | 02426397 | 撤銷 - 合夥 |
保興工業社 桃園縣八德市大信里介壽路二段685巷83弄9號1樓 | 廖淑華 | 02499237 | 歇業 - 獨資 |
奧斯髮廊 臺北市文山區指南路2段47號1樓 | 廖淑華 | 05505970 | 撤銷 - 獨資 |
萬利萊商行 彰化縣二林鎮東和里斗苑路5段123號1樓 | 廖淑華 | 09256376 | 歇業 - 獨資 |
漢泰美容材料商行 登記地址: 高雄市前金區中華三路130號2樓 | 負責人: 廖淑華 | 統編: 21310207 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10561316400) |
鈞華店 登記地址: 臺中市南區新榮里學府路132號1樓 | 負責人: 廖淑華 | 統編: 45430342 | 歇業 - 獨資 |
義品味小餐屋 登記地址: 臺北市中山區長春路376號1樓 | 負責人: 廖淑華 | 統編: 79156478 | 核准設立 - 獨資 |
運通精品店 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段97號3樓之20 | 負責人: 廖淑華 | 統編: 01794393 | 核准設立 - 獨資 |
豐祥食品行 登記地址: 宜蘭縣冬山鄉冬山村冬山路二八一號 | 負責人: 廖淑華 | 統編: 02426397 | 撤銷 - 合夥 |
保興工業社 登記地址: 桃園縣八德市大信里介壽路二段685巷83弄9號1樓 | 負責人: 廖淑華 | 統編: 02499237 | 歇業 - 獨資 |
奧斯髮廊 登記地址: 臺北市文山區指南路2段47號1樓 | 負責人: 廖淑華 | 統編: 05505970 | 撤銷 - 獨資 |
萬利萊商行 登記地址: 彰化縣二林鎮東和里斗苑路5段123號1樓 | 負責人: 廖淑華 | 統編: 09256376 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 廖淑華 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 永太通運股份有限公司 | 統一編號: 00070103 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永大通運股份有限公司 | 統一編號: 00070201 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8225 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 70 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1660 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 永吉報關有限公司 | 統一編號: 00070758 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 永太通運股份有限公司 | 統一編號: 00070103 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永大通運股份有限公司 | 統一編號: 00070201 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8225 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 70 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1660 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 永吉報關有限公司 | 統一編號: 00070758 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
|