陳濬培
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳濬培的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是聚暉光電科技股份有限公司, 統一編號是83093969.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1900000 | 所代表法人: | 聚暉光電科技股份有限公司 | 統一編號: 83093969 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1900000 | 所代表法人: | 聚暉光電科技股份有限公司 | 統一編號: 83093969 |
[ 搜尋所有相關: 陳濬培 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 83093969 | 電話號碼: 03-5585835 | 新竹縣竹北市光明九路10-1號2樓 |
統一編號: 83093969 | 電話號碼: 03-5585835 | 新竹縣竹北市光明九路10-1號2樓 |
[ 搜尋所有相關: 陳濬培 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 聚暉光電科技 資料。
[ 搜尋所有 聚暉光電科技 ... ]
根據姓名 陳濬培 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳濬培 ...) | (中華民國)陳濬培 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/06/22 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)陳濬培 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/06/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)陳濬培 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/06/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新宸科技股份有限公司 | 統一編號: 82963284 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 道然生技有限公司 | 統一編號: 83689412 @ 董監事資料集 |
| 聯絡電話: 0982195880 | 理事長: 陳濬培 | 成立日期: 1011001 | 新竹市光復路二段722號3樓 | 團體類別: 學術文化團體 @ 新竹市人民團體名冊 |
| (中華民國)陳濬培 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/11/09 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)陳濬培 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/11/09 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)陳濬培 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/06/22 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)陳濬培 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/06/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)陳濬培 | 活動起始日期: 2024/03/02 | 活動結束日期: 2024/06/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新宸科技股份有限公司 | 統一編號: 82963284 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 道然生技有限公司 | 統一編號: 83689412 @ 董監事資料集 |
聯絡電話: 0982195880 | 理事長: 陳濬培 | 成立日期: 1011001 | 新竹市光復路二段722號3樓 | 團體類別: 學術文化團體 @ 新竹市人民團體名冊 |
(中華民國)陳濬培 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/11/09 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)陳濬培 | 活動起始日期: 2024/08/10 | 活動結束日期: 2024/11/09 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 陳濬培 ... ]
名稱 聚暉光電科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 聚暉光電科技)
聚暉光電科技股份有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市光明九路10-1號2樓 | 負責人: 范文昌 | 統編: 83093969 | 核准設立 |
姓名 陳濬培 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 陳濬培)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
脈洛創意行銷企業社 新竹縣竹北市文化街16巷7號11樓 | 陳濬培 | 14819116 | 歇業 - 獨資 |
脈洛新創股份有限公司 新竹縣竹北市聯興里15鄰新興路242巷13號 | 陳濬培 | 55894995 | 解散 (核准解散日期: 2019-11-18) |
道然生技有限公司 新竹市東區明湖路393巷25弄27號4樓 | 陳濬培 | 83689412 | 核准設立 |
脈洛創意行銷企業社 登記地址: 新竹縣竹北市文化街16巷7號11樓 | 負責人: 陳濬培 | 統編: 14819116 | 歇業 - 獨資 |
脈洛新創股份有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市聯興里15鄰新興路242巷13號 | 負責人: 陳濬培 | 統編: 55894995 | 解散 (核准解散日期: 2019-11-18) |
道然生技有限公司 登記地址: 新竹市東區明湖路393巷25弄27號4樓 | 負責人: 陳濬培 | 統編: 83689412 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 陽明海運股份有限公司 | 統一編號: 04200199 |
| 職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台燿科技股份有限公司 | 統一編號: 04226091 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: 國泰金融控股股份有限公司 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 統一編號: 04231910 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: 國泰金融控股股份有限公司 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 統一編號: 04231910 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 翔逸貿易股份有限公司 | 統一編號: 04243774 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 龍信實業有限公司 | 統一編號: 04289829 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 東睿貨物通運企業股份有限公司 | 統一編號: 04295815 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 東山茶業有限公司 | 統一編號: 04319865 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 昆燁五金有限公司 | 統一編號: 04332683 |
| 職稱: 副董事長 | 持有股份數: 129600 | 所代表法人: | 光泉食品股份有限公司 | 統一編號: 04351626 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 97200 | 所代表法人: | 光泉食品股份有限公司 | 統一編號: 04351626 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 103200 | 所代表法人: | 光泉食品股份有限公司 | 統一編號: 04351626 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 178200 | 所代表法人: | 光泉食品股份有限公司 | 統一編號: 04351626 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 松賢企業股份有限公司 | 統一編號: 04353764 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: 挪威商 Wilhelmsen Port Services AS | 威爾森通運股份有限公司 | 統一編號: 04380538 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 陽明海運股份有限公司 | 統一編號: 04200199 |
職稱: 獨立董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台燿科技股份有限公司 | 統一編號: 04226091 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: 國泰金融控股股份有限公司 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 統一編號: 04231910 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: 國泰金融控股股份有限公司 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 統一編號: 04231910 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 翔逸貿易股份有限公司 | 統一編號: 04243774 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 龍信實業有限公司 | 統一編號: 04289829 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 東睿貨物通運企業股份有限公司 | 統一編號: 04295815 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 東山茶業有限公司 | 統一編號: 04319865 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 昆燁五金有限公司 | 統一編號: 04332683 |
職稱: 副董事長 | 持有股份數: 129600 | 所代表法人: | 光泉食品股份有限公司 | 統一編號: 04351626 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 97200 | 所代表法人: | 光泉食品股份有限公司 | 統一編號: 04351626 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 103200 | 所代表法人: | 光泉食品股份有限公司 | 統一編號: 04351626 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 178200 | 所代表法人: | 光泉食品股份有限公司 | 統一編號: 04351626 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 松賢企業股份有限公司 | 統一編號: 04353764 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: 挪威商 Wilhelmsen Port Services AS | 威爾森通運股份有限公司 | 統一編號: 04380538 |
|