黃文俊
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃文俊的職稱是董事長, 持有股份數是300000, 公司名稱是強富科技股份有限公司, 統一編號是83103093.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 強富科技股份有限公司 | 統一編號: 83103093 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 強富科技股份有限公司 | 統一編號: 83103093 |
[ 搜尋所有相關: 黃文俊 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 83103093 | 電話號碼: 0911786608 | 新竹縣竹北市鹿場里8鄰自強五路151號3樓 |
統一編號: 83103093 | 電話號碼: 0911786608 | 新竹縣竹北市鹿場里8鄰自強五路151號3樓 |
[ 搜尋所有相關: 黃文俊 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 強富科技 資料。
[ 搜尋所有 強富科技 ... ]
根據姓名 黃文俊 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃文俊 ...) | 開放時間: 請事先來電預約 | | 電話: 886-9-35114228 | 地址: 雲林縣水林鄉松北村蔦松路8號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 開放時間: | | 電話: 886-9-35114228 | 地址: 雲林縣水林鄉松北村蔦松路8號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| (中華民國)黃文俊 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/03 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃文俊 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/03 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 作者: 王崇憲, 黃文俊, 蔡淑惠, 魏俊陽編輯 | 出版機構: 臺南大學本土語文中心 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/10 | 適讀對象: 青少年 | 頁數: 57 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-97586-2-3 (平裝, 57面, 27公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: 黃文俊作 | 出版機構: 臺文戰線雜誌 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/08 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 168 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-89525-6-0 (平裝, NT$300, 168面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0933379978 | 機構負責人姓名: 黃文俊 | 機構代碼: BF1600125 | 機構種類: BF | 地址全址: 屏東縣九如鄉後庄村東寧路64-3號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0933379978 | 機構負責人姓名: 黃文俊 | 機構代碼: BF1600125 | 機構種類: BF | 地址全址: 屏東縣九如鄉後庄村東寧路64-3號 @ 長照C據點 |
開放時間: 請事先來電預約 | | 電話: 886-9-35114228 | 地址: 雲林縣水林鄉松北村蔦松路8號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
開放時間: | | 電話: 886-9-35114228 | 地址: 雲林縣水林鄉松北村蔦松路8號 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
(中華民國)黃文俊 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/03 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃文俊 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/03 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
作者: 王崇憲, 黃文俊, 蔡淑惠, 魏俊陽編輯 | 出版機構: 臺南大學本土語文中心 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/10 | 適讀對象: 青少年 | 頁數: 57 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-97586-2-3 (平裝, 57面, 27公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 黃文俊作 | 出版機構: 臺文戰線雜誌 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/08 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 168 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-89525-6-0 (平裝, NT$300, 168面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0933379978 | 機構負責人姓名: 黃文俊 | 機構代碼: BF1600125 | 機構種類: BF | 地址全址: 屏東縣九如鄉後庄村東寧路64-3號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0933379978 | 機構負責人姓名: 黃文俊 | 機構代碼: BF1600125 | 機構種類: BF | 地址全址: 屏東縣九如鄉後庄村東寧路64-3號 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 黃文俊 ... ]
名稱 強富科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 強富科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
強富科技股份有限公司 新竹縣竹北市鹿場里8鄰自強五路151號3樓 | 何淑珠 | 83103093 | 核准設立 |
永強富科技有限公司 雲林縣斗六市鎮東里文化路六七號 | | 97046973 | 解散 (文號: 1998-8-1 建三乙字 第087205867號) |
強富科技股份有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市鹿場里8鄰自強五路151號3樓 | 負責人: 何淑珠 | 統編: 83103093 | 核准設立 |
永強富科技有限公司 登記地址: 雲林縣斗六市鎮東里文化路六七號 | 統編: 97046973 | 解散 (文號: 1998-8-1 建三乙字 第087205867號) |
姓名 黃文俊 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃文俊)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
文俊機車行 臺南市安定區港口里294之5號 | 黃文俊 | 10767946 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030655565) |
俊和工程行 臺中市中區大墩里三民路三段7巷13號三樓之1 | 黃文俊 | 93364188 | 核准設立 - 獨資 |
俊柏企業行 臺南市安南區溪東里北安路2段135號1樓(僅供辦公室使用) | 黃文俊 | 17592838 | 歇業 - 獨資 |
黃家湯包館 臺北市大安區杭州南路2段17號1樓及19號 | 黃文俊 | 26372130 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1114104555) |
虹運塑膠企業有限公司 臺中市神岡區岸裡里大富路147巷5號1樓 | 黃文俊 | 24211498 | 解散 (核准解散日期: 2024-01-02) |
法文堂 臺中市梧棲區福德里忠孝街186巷3號1樓 | 黃文俊 | 26805853 | 核准設立 - 獨資 |
友信通訊工程行 臺南市鹽水區橋南里新中路102巷5號1樓 | 黃文俊 | 10123157 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1100053132) |
文興煤氣行 高雄市前鎮區一心1路248號1樓 | 黃文俊 | 13651976 | 核准停業 - 獨資 |
文俊機車行 登記地址: 臺南市安定區港口里294之5號 | 負責人: 黃文俊 | 統編: 10767946 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030655565) |
俊和工程行 登記地址: 臺中市中區大墩里三民路三段7巷13號三樓之1 | 負責人: 黃文俊 | 統編: 93364188 | 核准設立 - 獨資 |
俊柏企業行 登記地址: 臺南市安南區溪東里北安路2段135號1樓(僅供辦公室使用) | 負責人: 黃文俊 | 統編: 17592838 | 歇業 - 獨資 |
黃家湯包館 登記地址: 臺北市大安區杭州南路2段17號1樓及19號 | 負責人: 黃文俊 | 統編: 26372130 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1114104555) |
虹運塑膠企業有限公司 登記地址: 臺中市神岡區岸裡里大富路147巷5號1樓 | 負責人: 黃文俊 | 統編: 24211498 | 解散 (核准解散日期: 2024-01-02) |
法文堂 登記地址: 臺中市梧棲區福德里忠孝街186巷3號1樓 | 負責人: 黃文俊 | 統編: 26805853 | 核准設立 - 獨資 |
友信通訊工程行 登記地址: 臺南市鹽水區橋南里新中路102巷5號1樓 | 負責人: 黃文俊 | 統編: 10123157 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1100053132) |
文興煤氣行 登記地址: 高雄市前鎮區一心1路248號1樓 | 負責人: 黃文俊 | 統編: 13651976 | 核准停業 - 獨資 |
[ 查詢所有 黃文俊 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1166666 | 所代表法人: | 明泰報關有限公司 | 統一編號: 00146743 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 雨港報關有限公司 | 統一編號: 00146779 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 明東電業工程有限公司 | 統一編號: 00146791 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 明和儲運股份有限公司 | 統一編號: 00146096 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 東利海陸通運股份有限公司 | 統一編號: 00146526 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1166666 | 所代表法人: | 明泰報關有限公司 | 統一編號: 00146743 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 雨港報關有限公司 | 統一編號: 00146779 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 明東電業工程有限公司 | 統一編號: 00146791 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29358002 | 所代表法人: 國軍退除役官兵輔導委員會 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
|