沈蓉
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名沈蓉的職稱是監察人, 持有股份數是630000, 公司名稱是海捷堡科技股份有限公司, 統一編號是83106676.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 870000 | 所代表法人: | 海捷堡科技股份有限公司 | 統一編號: 83106676 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 870000 | 所代表法人: | 海捷堡科技股份有限公司 | 統一編號: 83106676 |
[ 搜尋所有相關: 沈蓉 @ 董監事資料集 ]
無其他 海捷堡科技 資料。
[ 搜尋所有 海捷堡科技 ... ]
根據姓名 沈蓉 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 沈蓉 ...) | (中華民國)沈弼晟&沈蓉鐸 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/08/14 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)沈弼晟&沈蓉鐸 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/08/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)吳中平、吳昀芳、周美鳳、蘇玉晴、蘇偉綸、翁慈吟、李宗縈、沈弼晟、沈蓉鐸、陳羽歆、陳丞義、徐立祥、蕭瑞珊、蕭淵群、陳芃榳、陳姸君、連柏維、蔡逸凡 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)吳中平、吳昀芳、周美鳳、蘇玉晴、蘇偉綸、翁慈吟、李宗縈、沈弼晟、沈蓉鐸、陳羽歆、陳丞義、徐立祥、蕭瑞珊、蕭淵群、陳芃榳、陳姸君、連柏維、蔡逸凡 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 團體會址: 新北市永和區信義路十六號 | 成立日期: 0850525 | 理事長: 沈蓉震 @ 全國性人民團體名冊 |
| (中華民國)沈蓉鐸 | 活動起始日期: 2024/06/07 | 活動結束日期: 2024/08/01 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)沈蓉鐸 | 活動起始日期: 2024/06/07 | 活動結束日期: 2024/08/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 公司名稱: 金鷹航空股份有限公司 | 到職日期: 0851129 | 統一編號: 84133200 @ 公司登記經理人資料集 |
(中華民國)沈弼晟&沈蓉鐸 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/08/14 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)沈弼晟&沈蓉鐸 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/08/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)吳中平、吳昀芳、周美鳳、蘇玉晴、蘇偉綸、翁慈吟、李宗縈、沈弼晟、沈蓉鐸、陳羽歆、陳丞義、徐立祥、蕭瑞珊、蕭淵群、陳芃榳、陳姸君、連柏維、蔡逸凡 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)吳中平、吳昀芳、周美鳳、蘇玉晴、蘇偉綸、翁慈吟、李宗縈、沈弼晟、沈蓉鐸、陳羽歆、陳丞義、徐立祥、蕭瑞珊、蕭淵群、陳芃榳、陳姸君、連柏維、蔡逸凡 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
團體會址: 新北市永和區信義路十六號 | 成立日期: 0850525 | 理事長: 沈蓉震 @ 全國性人民團體名冊 |
(中華民國)沈蓉鐸 | 活動起始日期: 2024/06/07 | 活動結束日期: 2024/08/01 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)沈蓉鐸 | 活動起始日期: 2024/06/07 | 活動結束日期: 2024/08/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
公司名稱: 金鷹航空股份有限公司 | 到職日期: 0851129 | 統一編號: 84133200 @ 公司登記經理人資料集 |
[ 搜尋所有 沈蓉 ... ]
名稱 海捷堡科技 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 海捷堡科技)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
海捷堡科技股份有限公司 臺北市松山區市民大道6段139號4樓之6 | 沈業荃 | 83106676 | 核准設立 |
海捷堡科技股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區市民大道6段139號4樓之6 | 負責人: 沈業荃 | 統編: 83106676 | 核准設立 |
姓名 沈蓉 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 沈蓉)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
合記黃牛肉店 臺北市松山區八德路3段3號中崙市場3樓 | 沈蓉珠 | 20955427 | 核准設立 - 獨資 |
華興文具行 高雄市楠梓區後昌路718巷9號 | 沈 蓉 | 83633353 | 歇業/撤銷 |
合記黃牛肉店 登記地址: 臺北市松山區八德路3段3號中崙市場3樓 | 負責人: 沈蓉珠 | 統編: 20955427 | 核准設立 - 獨資 |
華興文具行 登記地址: 高雄市楠梓區後昌路718巷9號 | 負責人: 沈 蓉 | 統編: 83633353 | 歇業/撤銷 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
|