陳資穎
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳資穎的職稱是董事長, 持有股份數是285000, 公司名稱是佳資國際股份有限公司, 統一編號是83118244.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 佳資國際股份有限公司 | 統一編號: 83118244 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 佳資國際股份有限公司 | 統一編號: 83118244 |
[ 搜尋所有相關: 陳資穎 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 83118244 | 電話號碼: 02-2571-1191 | 臺北市中山區民生東路2段143號8樓 |
統一編號: 83118244 | 電話號碼: 02-2571-1191 | 臺北市中山區民生東路2段143號8樓 |
[ 搜尋所有相關: 陳資穎 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 佳資國際 資料。
[ 搜尋所有 佳資國際 ... ]
根據姓名 陳資穎 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 陳資穎 ...) | (中華民國)陳資穎、張寧恩、林亭妤、江翊凡 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳資穎、張寧恩、林亭妤、江翊凡 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)蔡佑承、呂如笙 | 活動起始日期: 2024/06/22 | 活動結束日期: 2024/07/20 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)蔡佑承、呂如笙 | 活動起始日期: 2024/06/22 | 活動結束日期: 2024/07/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 友銘航空貨運承攬股份有限公司 | 統一編號: 16878602 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 星路電子商務有限公司 | 統一編號: 94219867 @ 董監事資料集 |
(中華民國)陳資穎、張寧恩、林亭妤、江翊凡 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳資穎、張寧恩、林亭妤、江翊凡 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)蔡佑承、呂如笙 | 活動起始日期: 2024/06/22 | 活動結束日期: 2024/07/20 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)蔡佑承、呂如笙 | 活動起始日期: 2024/06/22 | 活動結束日期: 2024/07/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 友銘航空貨運承攬股份有限公司 | 統一編號: 16878602 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 星路電子商務有限公司 | 統一編號: 94219867 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 陳資穎 ... ]
名稱 佳資國際 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 佳資國際)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
佳資國際股份有限公司 臺北市中山區民生東路2段143號8樓 | 陳資穎 | 83118244 | 核准設立 |
佳資國際股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區民生東路2段143號8樓 | 負責人: 陳資穎 | 統編: 83118244 | 核准設立 |
姓名 陳資穎 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 陳資穎)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
星路電子商務有限公司 臺南市安平區中華西路2段317號6樓 | 陳資穎 | 94219867 | 核准設立 |
朵咲商行 新北市板橋區公園街32號2樓 | 陳資穎 | 91709025 | 核准設立 - 獨資 |
星路電子商務有限公司 登記地址: 臺南市安平區中華西路2段317號6樓 | 負責人: 陳資穎 | 統編: 94219867 | 核准設立 |
朵咲商行 登記地址: 新北市板橋區公園街32號2樓 | 負責人: 陳資穎 | 統編: 91709025 | 核准設立 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1740000 | 所代表法人: | 立群有限公司 | 統一編號: 00069485 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 永豐倉庫股份有限公司 | 統一編號: 00069719 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 16 | 所代表法人: | 白石企業股份有限公司 | 統一編號: 00069725 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 永太通運股份有限公司 | 統一編號: 00070103 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永大通運股份有限公司 | 統一編號: 00070201 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8225 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 70 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1660 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 永吉報關有限公司 | 統一編號: 00070758 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1740000 | 所代表法人: | 立群有限公司 | 統一編號: 00069485 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 永豐倉庫股份有限公司 | 統一編號: 00069719 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 16 | 所代表法人: | 白石企業股份有限公司 | 統一編號: 00069725 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 永太通運股份有限公司 | 統一編號: 00070103 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永大通運股份有限公司 | 統一編號: 00070201 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8225 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 70 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1660 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 永吉報關有限公司 | 統一編號: 00070758 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 正帝交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00070877 |
|