黃博偉
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃博偉的職稱是董事, 持有股份數是1000000, 公司名稱是乙萱有限公司, 統一編號是83122710.
| 統一編號: 83122710 | 電話號碼: 02-27646637 | 臺北市內湖區民權東路6段150之3號13樓 |
統一編號: 83122710 | 電話號碼: 02-27646637 | 臺北市內湖區民權東路6段150之3號13樓 |
[ 搜尋所有相關: 黃博偉 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 乙萱 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 乙萱 ...) | 事務所名稱: 陳乙萱記帳及報稅代理人事務所 | 事務所地址: 臺中市清水區鎮南街1-5號 | 是否具執業資格註記: N | 執行業務區域: 臺中市 | 登錄字號: 中區國稅登字第980512號 @ 財政部中區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 連絡電話: 0952-526322 | 大進街571號3樓 | 廠商序號: C2019050000003 @ 寵物食品業者資料 |
| (中華民國)周國良;(中華民國)左乙萱;(中華民國)徐哲偉 | 活動起始日期: 2024/07/23 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)周國良;(中華民國)左乙萱;(中華民國)徐哲偉 | 活動起始日期: 2024/07/23 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)鄭立彬;(中華民國)陳乙萱;(中華民國)臺北市立國樂團 | 活動起始日期: 2024/10/27 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)鄭立彬;(中華民國)陳乙萱;(中華民國)臺北市立國樂團 | 活動起始日期: 2024/10/27 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)鄭立彬;(中華民國)陳乙萱;(中華民國)臺北市立國樂團 | 活動起始日期: 2024/10/27 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 統一編號: 97234139 | 電話號碼: 02-232339080 | 新北市土城區亞洲路98號3樓 @ 出進口廠商登記資料 |
事務所名稱: 陳乙萱記帳及報稅代理人事務所 | 事務所地址: 臺中市清水區鎮南街1-5號 | 是否具執業資格註記: N | 執行業務區域: 臺中市 | 登錄字號: 中區國稅登字第980512號 @ 財政部中區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
連絡電話: 0952-526322 | 大進街571號3樓 | 廠商序號: C2019050000003 @ 寵物食品業者資料 |
(中華民國)周國良;(中華民國)左乙萱;(中華民國)徐哲偉 | 活動起始日期: 2024/07/23 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)周國良;(中華民國)左乙萱;(中華民國)徐哲偉 | 活動起始日期: 2024/07/23 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)鄭立彬;(中華民國)陳乙萱;(中華民國)臺北市立國樂團 | 活動起始日期: 2024/10/27 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)鄭立彬;(中華民國)陳乙萱;(中華民國)臺北市立國樂團 | 活動起始日期: 2024/10/27 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)鄭立彬;(中華民國)陳乙萱;(中華民國)臺北市立國樂團 | 活動起始日期: 2024/10/27 | 活動結束日期: 2024/10/27 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
統一編號: 97234139 | 電話號碼: 02-232339080 | 新北市土城區亞洲路98號3樓 @ 出進口廠商登記資料 |
[ 搜尋所有 乙萱 ... ]
根據姓名 黃博偉 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 黃博偉 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 斯沃博達有限公司 | 統一編號: 24321050 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 博謚工程有限公司 | 統一編號: 50914162 @ 董監事資料集 |
| 場館實際管理人電話: (02)23113423 | 場館分類: 半場籃球場 | 停車場種類: 無停車場 | 臺北市萬華區桂林路171號 @ 全國運動場館資訊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 艾克西亞有限公司 | 統一編號: 42730205 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 斯沃博達有限公司 | 統一編號: 24321050 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 博謚工程有限公司 | 統一編號: 50914162 @ 董監事資料集 |
場館實際管理人電話: (02)23113423 | 場館分類: 半場籃球場 | 停車場種類: 無停車場 | 臺北市萬華區桂林路171號 @ 全國運動場館資訊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 艾克西亞有限公司 | 統一編號: 42730205 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 黃博偉 ... ]
乙萱企業有限公司 | 地址: 新北市永和區福和路353號8樓之1 | 電話: 02-3233-9070 |
乙萱企業有限公司 | 地址: 新北市鶯歌區尖山路221號1樓 | 電話: 02-2678-8911 |
名稱 乙萱 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 乙萱)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
乙萱科技企業有限公司 新北市鶯歌區建國路46號7樓之5 | 陳瑞園 | 27749916 | 核准設立 |
乙萱人力仲介有限公司 桃園市中壢區中華路一段743巷1弄46號 | 陳佳榆 | 42605092 | 解散 (核准解散日期: 2021-10-04) |
乙萱有限公司 臺北市內湖區民權東路6段150之3號13樓 | 黃博偉 | 83122710 | 核准設立 |
乙萱企業有限公司 新北市土城區亞洲路98號3樓 | 陳焜瑞 | 97234139 | 核准設立 |
乙萱早餐店 新北市三重區自強路5段59號 | 吳春林 | 21580927 | 歇業 - 獨資 |
乙萱髮廊 新北市泰山區泰林路2段361號 | 李秀芬 | 76883663 | 歇業 - 獨資 |
陳乙萱 臺中市潭子區潭陽里復興路2段126號騎樓 | | 82510375 | |
乙萱精品社 桃園市龍潭區中山里北龍路101號1樓 | 邱秋鳳 | 99477929 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1079007357) |
乙萱科技企業有限公司 登記地址: 新北市鶯歌區建國路46號7樓之5 | 負責人: 陳瑞園 | 統編: 27749916 | 核准設立 |
乙萱人力仲介有限公司 登記地址: 桃園市中壢區中華路一段743巷1弄46號 | 負責人: 陳佳榆 | 統編: 42605092 | 解散 (核准解散日期: 2021-10-04) |
乙萱有限公司 登記地址: 臺北市內湖區民權東路6段150之3號13樓 | 負責人: 黃博偉 | 統編: 83122710 | 核准設立 |
乙萱企業有限公司 登記地址: 新北市土城區亞洲路98號3樓 | 負責人: 陳焜瑞 | 統編: 97234139 | 核准設立 |
乙萱早餐店 登記地址: 新北市三重區自強路5段59號 | 負責人: 吳春林 | 統編: 21580927 | 歇業 - 獨資 |
乙萱髮廊 登記地址: 新北市泰山區泰林路2段361號 | 負責人: 李秀芬 | 統編: 76883663 | 歇業 - 獨資 |
陳乙萱 登記地址: 臺中市潭子區潭陽里復興路2段126號騎樓 | 統編: 82510375 |
乙萱精品社 登記地址: 桃園市龍潭區中山里北龍路101號1樓 | 負責人: 邱秋鳳 | 統編: 99477929 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1079007357) |
[ 查詢所有 乙萱 ... ]
姓名 黃博偉 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃博偉)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
博偉企業社 新北市三峽區國光街43巷7號7樓 | 黃博偉 | 26532903 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035250327) |
明偉工程行 南投縣名間鄉濁水村員集路1-66號 | 黃博偉 | 45346788 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110002844) |
斯沃博達有限公司 新北市中和區中正路738號3樓 | 黃博偉 | 24321050 | 核准設立 |
博謚工程有限公司 桃園市八德區福德二街32之2號 | 黃博偉 | 50914162 | 核准設立 |
朋博商行 臺北市萬華區環河南路3段205號 | 黃博偉 | 93190856 | 核准設立 - 獨資 |
松鑫五金有限公司 彰化縣彰化市大竹里彰南路2段77號1樓 | 黃博偉 | 28054982 | 解散 (核准解散日期: 2022-01-04) |
仁徠旺運動彩券行 新北市板橋區公館街134號(1樓) | 黃博偉 | 41388462 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1098132558) |
艾克西亞有限公司 新北市中和區中正路738號3樓 | 黃博偉 | 42730205 | 核准設立 |
博偉企業社 登記地址: 新北市三峽區國光街43巷7號7樓 | 負責人: 黃博偉 | 統編: 26532903 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1035250327) |
明偉工程行 登記地址: 南投縣名間鄉濁水村員集路1-66號 | 負責人: 黃博偉 | 統編: 45346788 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110002844) |
斯沃博達有限公司 登記地址: 新北市中和區中正路738號3樓 | 負責人: 黃博偉 | 統編: 24321050 | 核准設立 |
博謚工程有限公司 登記地址: 桃園市八德區福德二街32之2號 | 負責人: 黃博偉 | 統編: 50914162 | 核准設立 |
朋博商行 登記地址: 臺北市萬華區環河南路3段205號 | 負責人: 黃博偉 | 統編: 93190856 | 核准設立 - 獨資 |
松鑫五金有限公司 登記地址: 彰化縣彰化市大竹里彰南路2段77號1樓 | 負責人: 黃博偉 | 統編: 28054982 | 解散 (核准解散日期: 2022-01-04) |
仁徠旺運動彩券行 登記地址: 新北市板橋區公館街134號(1樓) | 負責人: 黃博偉 | 統編: 41388462 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1098132558) |
艾克西亞有限公司 登記地址: 新北市中和區中正路738號3樓 | 負責人: 黃博偉 | 統編: 42730205 | 核准設立 |
[ 查詢所有 黃博偉 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 三慶交通企業有限公司 | 統一編號: 00692263 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 東興漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692968 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 協昌水電有限公司 | 統一編號: 00693349 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 鴻慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00692123 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 三慶交通企業有限公司 | 統一編號: 00692263 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 東興漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692968 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 協昌水電有限公司 | 統一編號: 00693349 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
|