黃文星
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃文星的職稱是董事, 持有股份數是3300000, 公司名稱是萬勝達國際有限公司, 統一編號是83145452.
無其他 萬勝達國際 資料。
[ 搜尋所有 萬勝達國際 ... ]
根據姓名 黃文星 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃文星 ...) | 開始時間: 2018-12-31T20:00:00+08:00 | 結束時間: 2019-01-01T00:00:10+08:00 | 電話: 886-8-2324174 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 金門首次跨年雙煙火讓偶像巨星們陪你HIGH跨年還有機車、電視、冰箱大獎等你摸哦主持人:梁赫群、小禎演出藝人:戴愛玲、梁文音、文慧如、黃文星等&helli | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| (中華民國)澎科大熱音社;(中華民國)黃文星;(中華民國)謝金晶 | 活動起始日期: 2024/08/05 | 活動結束日期: 2024/08/05 | 折扣資訊: @ 綜藝活動 |
| (中華民國)澎科大熱音社;(中華民國)黃文星;(中華民國)謝金晶 | 活動起始日期: 2024/08/05 | 活動結束日期: 2024/08/05 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 執行單位: 學界科專辦公室 | 產出年度: 99 | 產出單位: | 計畫名稱: 學界科專計畫 | 領域: | 技術規格: 1.熱傳模組。
2.質傳模組。
3.微組織預測模組。 | 潛力預估: 微組織預測模擬系統將可廣泛的運用於相關的金屬凝固鑄造製程產業,並進一步以模組化的方式呈現。 @ 經濟部產業技術司可移轉技術資料集 |
| 公司名稱: 金明生通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/1 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20170618 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 公司名稱: 金興通運股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/1 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20210104 @ 遊覽車駕駛資料 |
| 電話: 089862750 | 驗證狀態: 結束 | 產品品項: 小漿果、核果、梨果、其他 | 證書效期: 2018/10/26 | 臺東縣池上鄉中華路14號 @ 臺灣有機農業資訊 |
| 電話: 0933487095 | 驗證狀態: 通過 | 產品品項: 梨果、柑桔 | 證書效期: 2027/06/14 | 臺東縣池上鄉福原村中華路14號 @ 臺灣有機農業資訊 |
開始時間: 2018-12-31T20:00:00+08:00 | 結束時間: 2019-01-01T00:00:10+08:00 | 電話: 886-8-2324174 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 金門首次跨年雙煙火讓偶像巨星們陪你HIGH跨年還有機車、電視、冰箱大獎等你摸哦主持人:梁赫群、小禎演出藝人:戴愛玲、梁文音、文慧如、黃文星等&helli | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
(中華民國)澎科大熱音社;(中華民國)黃文星;(中華民國)謝金晶 | 活動起始日期: 2024/08/05 | 活動結束日期: 2024/08/05 | 折扣資訊: @ 綜藝活動 |
(中華民國)澎科大熱音社;(中華民國)黃文星;(中華民國)謝金晶 | 活動起始日期: 2024/08/05 | 活動結束日期: 2024/08/05 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
執行單位: 學界科專辦公室 | 產出年度: 99 | 產出單位: | 計畫名稱: 學界科專計畫 | 領域: | 技術規格: 1.熱傳模組。
2.質傳模組。
3.微組織預測模組。 | 潛力預估: 微組織預測模擬系統將可廣泛的運用於相關的金屬凝固鑄造製程產業,並進一步以模組化的方式呈現。 @ 經濟部產業技術司可移轉技術資料集 |
公司名稱: 金明生通運有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/1 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20170618 @ 遊覽車駕駛資料 |
公司名稱: 金興通運股份有限公司 | 違規數(未結/總數): 0/1 | 酒駕紀錄: 0 | 發照日期: 20210104 @ 遊覽車駕駛資料 |
電話: 089862750 | 驗證狀態: 結束 | 產品品項: 小漿果、核果、梨果、其他 | 證書效期: 2018/10/26 | 臺東縣池上鄉中華路14號 @ 臺灣有機農業資訊 |
電話: 0933487095 | 驗證狀態: 通過 | 產品品項: 梨果、柑桔 | 證書效期: 2027/06/14 | 臺東縣池上鄉福原村中華路14號 @ 臺灣有機農業資訊 |
[ 搜尋所有 黃文星 ... ]
名稱 萬勝達國際 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 萬勝達國際)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
萬勝達國際有限公司 新北市新莊區長青街35巷6號(1樓) | 黃文星 | 83145452 | 核准設立 |
萬勝達國際有限公司 登記地址: 新北市新莊區長青街35巷6號(1樓) | 負責人: 黃文星 | 統編: 83145452 | 核准設立 |
姓名 黃文星 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃文星)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
星美美容美髮材料行 高雄市楠梓區惠楠里建楠路190號1樓 | 黃文星 | 06848910 | 核准設立 - 獨資 |
文星企業行 新北市三重區重新路?7段?0?7?7巷19號?0樓 | 黃文星 | 02171330 | 核准設立 - 獨資 |
俊星行 嘉義市西區湖邊里博愛新村38號1樓 | 黃文星 | 76821267 | 歇業 - 獨資 |
德山煤氣有限公司 臺北市文山區木新路3段365巷8號1樓 | 黃文星 | 20686866 | 核准設立 |
源益蔘藥行 南投縣草屯鎮中山里碧山南路33號1樓 | 黃文星 | 12051279 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120002919) |
菲常美容名品行 新北市中和區水源路81巷30弄4號 | 黃文星 | 17631380 | 歇業 - 獨資 |
奇福廣告社 臺中市石岡區梅子里豐勢路梅子巷52號1樓 | 黃文星 | 21861145 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120879419) |
双鷹高爾夫練習場 嘉義縣水上鄉三和村新和庄13-20號 | 黃文星 | 40916535 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1089300050) |
星美美容美髮材料行 登記地址: 高雄市楠梓區惠楠里建楠路190號1樓 | 負責人: 黃文星 | 統編: 06848910 | 核准設立 - 獨資 |
文星企業行 登記地址: 新北市三重區重新路?7段?0?7?7巷19號?0樓 | 負責人: 黃文星 | 統編: 02171330 | 核准設立 - 獨資 |
俊星行 登記地址: 嘉義市西區湖邊里博愛新村38號1樓 | 負責人: 黃文星 | 統編: 76821267 | 歇業 - 獨資 |
德山煤氣有限公司 登記地址: 臺北市文山區木新路3段365巷8號1樓 | 負責人: 黃文星 | 統編: 20686866 | 核准設立 |
源益蔘藥行 登記地址: 南投縣草屯鎮中山里碧山南路33號1樓 | 負責人: 黃文星 | 統編: 12051279 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120002919) |
菲常美容名品行 登記地址: 新北市中和區水源路81巷30弄4號 | 負責人: 黃文星 | 統編: 17631380 | 歇業 - 獨資 |
奇福廣告社 登記地址: 臺中市石岡區梅子里豐勢路梅子巷52號1樓 | 負責人: 黃文星 | 統編: 21861145 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120879419) |
双鷹高爾夫練習場 登記地址: 嘉義縣水上鄉三和村新和庄13-20號 | 負責人: 黃文星 | 統編: 40916535 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1089300050) |
[ 查詢所有 黃文星 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: | 全福計程汽車有限公司 | 統一編號: 00694950 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: | 全福計程汽車有限公司 | 統一編號: 00694950 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2900 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 吉洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00695064 |
|