邱建銘
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名邱建銘的職稱是董事, 持有股份數是5000000, 公司名稱是兆申有限公司, 統一編號是83145832.
根據名稱 兆申 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 兆申 ...) | 登錄日期: 1111020 | 勞工安全衛生管理員人數: 1 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
| (中華民國)陳昭坤 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/13 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)陳昭坤 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 統一編號: 55677884 | 電話號碼: 02-27207119 | 臺北市大安區忠孝東路4段320號2樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 70594005 | 電話號碼: 04-23754186 | 臺中市西區大忠里五權西路一段257號17樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 電話: 04-23763086 | 登記級別: 甲級 | 所聘雇專業人員數量: 4 | 臺中市西區大忠里五權西路一段257號17樓 @ 經濟部能源署_合格電器承裝業資料 |
| 作者: 江兆申, 吳平, 張光賓著作 | 出版機構: 意在藝術文化 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/06 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 72 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-95042-7-5 (平裝, 72面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| (中華民國)李義弘 | 活動起始日期: 2024/05/02 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
登錄日期: 1111020 | 勞工安全衛生管理員人數: 1 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
(中華民國)陳昭坤 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/13 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)陳昭坤 | 活動起始日期: 2024/07/13 | 活動結束日期: 2024/07/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
統一編號: 55677884 | 電話號碼: 02-27207119 | 臺北市大安區忠孝東路4段320號2樓 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 70594005 | 電話號碼: 04-23754186 | 臺中市西區大忠里五權西路一段257號17樓 @ 出進口廠商登記資料 |
電話: 04-23763086 | 登記級別: 甲級 | 所聘雇專業人員數量: 4 | 臺中市西區大忠里五權西路一段257號17樓 @ 經濟部能源署_合格電器承裝業資料 |
作者: 江兆申, 吳平, 張光賓著作 | 出版機構: 意在藝術文化 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/06 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 72 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-95042-7-5 (平裝, 72面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
(中華民國)李義弘 | 活動起始日期: 2024/05/02 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
[ 搜尋所有 兆申 ... ]
根據姓名 邱建銘 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 邱建銘 ...) | OID: 2.16.886.110.90029.100556 | 電話: 0912-703689 | 地址: 高雄市新興區五福二路80巷3弄14號 | DN: o=邱建銘建築師事務所,l=高雄市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 姓名: 邱建銘 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 06-2281109 | 臺南市中西區開山路110號 @ 地政士開業資料 |
| 作者: 邱建銘 | 指導教授: 邱建良 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 105 | 論文名稱(外文): The Factors of Resident Security for Housing Price | 系所名稱: 財務金融學系碩士在職專班 | 學校名稱: 淡江大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
| 作者: 邱建銘 | 指導教授: 李振榮 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 108 | 論文名稱(外文): The Research on the deficient of buildingpermits in Kaohsiung | 系所名稱: 營建工程系 | 學校名稱: 國立高雄科技大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: 園豐投資有限公司 | 萬容建設有限公司 | 統一編號: 93660408 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3026453 | 所代表法人: | 宜建投資股份有限公司 | 統一編號: 97022613 @ 董監事資料集 |
| 處分日期: 20220627 | 處分金額或滯納金: 3197 | 公告日期: 20220810 | 處分字號: 保退一字第11169911065號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
| 處分日期: 20211223 | 處分金額或滯納金: 1259 | 公告日期: 20220210 | 處分字號: 保退一字第11069911125號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
OID: 2.16.886.110.90029.100556 | 電話: 0912-703689 | 地址: 高雄市新興區五福二路80巷3弄14號 | DN: o=邱建銘建築師事務所,l=高雄市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
姓名: 邱建銘 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 06-2281109 | 臺南市中西區開山路110號 @ 地政士開業資料 |
作者: 邱建銘 | 指導教授: 邱建良 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 105 | 論文名稱(外文): The Factors of Resident Security for Housing Price | 系所名稱: 財務金融學系碩士在職專班 | 學校名稱: 淡江大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
作者: 邱建銘 | 指導教授: 李振榮 | 學位類別: 碩士 | 畢業學年度: 108 | 論文名稱(外文): The Research on the deficient of buildingpermits in Kaohsiung | 系所名稱: 營建工程系 | 學校名稱: 國立高雄科技大學 @ 國家圖書館臺灣博碩士論文知識加值系統 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: 園豐投資有限公司 | 萬容建設有限公司 | 統一編號: 93660408 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3026453 | 所代表法人: | 宜建投資股份有限公司 | 統一編號: 97022613 @ 董監事資料集 |
處分日期: 20220627 | 處分金額或滯納金: 3197 | 公告日期: 20220810 | 處分字號: 保退一字第11169911065號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
處分日期: 20211223 | 處分金額或滯納金: 1259 | 公告日期: 20220210 | 處分字號: 保退一字第11069911125號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
[ 搜尋所有 邱建銘 ... ]
兆申機電工程有限公司 | 地址: 新北市三峽區國際二街21號之2,1樓 | 電話: 02-8672-1920 |
兆申機電工程有限公司 | 地址: 台中市南屯區文心南路99號旁邊工地 | 電話: 04-2473-5313 |
兆申機電工程有限公司 | 地址: 台中市西區福人街76號 | 電話: 04-2375-4186 |
名稱 兆申 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 兆申)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
兆申傳統整復推拿 彰化縣彰化市和調里中山路3段121巷117弄8-7號1樓 | 徐兆璋 | 47570092 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080815327) |
兆申科技有限公司 臺北市大安區忠孝東路4段320號2樓 | 賴依珊 | 55677884 | 解散 (核准解散日期: 2023-10-17) |
兆申機電工程有限公司 臺中市西區大忠里五權西路一段257號17樓 | 王萬禮 | 70594005 | 核准設立 |
兆申實業社 新北市板橋區大觀路2段19巷60號 | 李俊賢 | 82361369 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108162239) |
兆申有限公司 臺北市信義區基隆路1段186號5樓之6 | 邱建銘 | 83145832 | 核准設立 |
兆申企業社 臺北市信義區基隆路1段186號5樓之6 | 邱建銘 | 93188747 | 核准設立 - 合夥 |
兆申土木包工業有限公司 宜蘭縣宜蘭市女中路三段513巷2弄31號 | 陳國進 | 95462918 | 核准設立 |
兆申實業有限公司 臺北市大安區樂業路56巷7號7樓 | 林清婉 | 20854791 | 核准設立 |
兆申傳統整復推拿 登記地址: 彰化縣彰化市和調里中山路3段121巷117弄8-7號1樓 | 負責人: 徐兆璋 | 統編: 47570092 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080815327) |
兆申科技有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段320號2樓 | 負責人: 賴依珊 | 統編: 55677884 | 解散 (核准解散日期: 2023-10-17) |
兆申機電工程有限公司 登記地址: 臺中市西區大忠里五權西路一段257號17樓 | 負責人: 王萬禮 | 統編: 70594005 | 核准設立 |
兆申實業社 登記地址: 新北市板橋區大觀路2段19巷60號 | 負責人: 李俊賢 | 統編: 82361369 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108162239) |
兆申有限公司 登記地址: 臺北市信義區基隆路1段186號5樓之6 | 負責人: 邱建銘 | 統編: 83145832 | 核准設立 |
兆申企業社 登記地址: 臺北市信義區基隆路1段186號5樓之6 | 負責人: 邱建銘 | 統編: 93188747 | 核准設立 - 合夥 |
兆申土木包工業有限公司 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市女中路三段513巷2弄31號 | 負責人: 陳國進 | 統編: 95462918 | 核准設立 |
兆申實業有限公司 登記地址: 臺北市大安區樂業路56巷7號7樓 | 負責人: 林清婉 | 統編: 20854791 | 核准設立 |
[ 查詢所有 兆申 ... ]
姓名 邱建銘 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 邱建銘)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
建銘水產行 臺南市安平區金城里運河路97號1樓(台南魚市場) | 邱建銘 | 10882072 | 核准設立 - 獨資 |
保銘農產行 苗栗縣大湖鄉南湖村8鄰南湖坑2號 | 邱建銘 | 82559685 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1081002436) |
邱一食品企業社 桃園市大溪區福仁里仁愛路9號1樓 | 邱建銘 | 37809151 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1059008080) |
歷久新企業社 苗栗縣苗栗市福安里1鄰中華東街210號1樓 | 邱建銘 | 87051292 | 核准設立 - 獨資 |
萬容建設有限公司 臺中市烏日區高鐵五路156號9樓之5 | 邱建銘 | 93660408 | 核准設立 |
創營工程事業有限公司 彰化縣田尾鄉陸豐村中正路三段74巷45號 | 邱建銘 | 97532637 | 核准設立 |
金利名金屬有限公司 桃園市蘆竹區中山北街119號5樓 | 邱建銘 | 90042987 | 核准設立 |
宜建投資股份有限公司 臺南市新營區永平里中興路32號1樓 | 邱建銘 | 97022613 | 核准設立 |
建銘水產行 登記地址: 臺南市安平區金城里運河路97號1樓(台南魚市場) | 負責人: 邱建銘 | 統編: 10882072 | 核准設立 - 獨資 |
保銘農產行 登記地址: 苗栗縣大湖鄉南湖村8鄰南湖坑2號 | 負責人: 邱建銘 | 統編: 82559685 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1081002436) |
邱一食品企業社 登記地址: 桃園市大溪區福仁里仁愛路9號1樓 | 負責人: 邱建銘 | 統編: 37809151 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1059008080) |
歷久新企業社 登記地址: 苗栗縣苗栗市福安里1鄰中華東街210號1樓 | 負責人: 邱建銘 | 統編: 87051292 | 核准設立 - 獨資 |
萬容建設有限公司 登記地址: 臺中市烏日區高鐵五路156號9樓之5 | 負責人: 邱建銘 | 統編: 93660408 | 核准設立 |
創營工程事業有限公司 登記地址: 彰化縣田尾鄉陸豐村中正路三段74巷45號 | 負責人: 邱建銘 | 統編: 97532637 | 核准設立 |
金利名金屬有限公司 登記地址: 桃園市蘆竹區中山北街119號5樓 | 負責人: 邱建銘 | 統編: 90042987 | 核准設立 |
宜建投資股份有限公司 登記地址: 臺南市新營區永平里中興路32號1樓 | 負責人: 邱建銘 | 統編: 97022613 | 核准設立 |
[ 查詢所有 邱建銘 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天兵船務報關有限公司 | 統一編號: 00035388 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天兵船務報關有限公司 | 統一編號: 00035388 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
|