謝博雄
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名謝博雄的職稱是董事, 持有股份數是187500, 公司名稱是星奇股份有限公司, 統一編號是83157127.
董監事資料集 資料集的 謝博雄 相關資料
(以下顯示 6 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 謝博雄 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 187500 | 所代表法人: | 星奇股份有限公司 | 統一編號: 83157127 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 93750 | 所代表法人: | 星奇股份有限公司 | 統一編號: 83157127 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 187500 | 所代表法人: 翔久管理顧問有限公司 | 星奇股份有限公司 | 統一編號: 83157127 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 93750 | 所代表法人: | 星奇股份有限公司 | 統一編號: 83157127 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 387000 | 所代表法人: | 星奇股份有限公司 | 統一編號: 83157127 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 188000 | 所代表法人: | 星奇股份有限公司 | 統一編號: 83157127 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 187500 | 所代表法人: | 星奇股份有限公司 | 統一編號: 83157127 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 93750 | 所代表法人: | 星奇股份有限公司 | 統一編號: 83157127 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 187500 | 所代表法人: 翔久管理顧問有限公司 | 星奇股份有限公司 | 統一編號: 83157127 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 93750 | 所代表法人: | 星奇股份有限公司 | 統一編號: 83157127 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 387000 | 所代表法人: | 星奇股份有限公司 | 統一編號: 83157127 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 188000 | 所代表法人: | 星奇股份有限公司 | 統一編號: 83157127 |
[ 搜尋所有相關: 謝博雄 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 星奇 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 星奇 ...) | 開始時間: 2020-07-18T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2020-08-30T23:59:59+08:00 | 電話: 886-6-6353226 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 2020臺南天文嘉年華「火星大驚奇」驚奇登場!暑假期間快來南瀛天文館,體驗天文的精彩魅力!配合NASA 2020火星計畫,2020天文嘉年華以「火星大驚奇」為主題,辦理一系列精彩活動並於7月18日晚間... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 開始時間: 2020/07/18 | 結束時間: 2020/08/30 | 電話: 886-6-6353226 | 臺南市 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 2020臺南天文嘉年華「火星大驚奇」驚奇登場!暑假期間快來南瀛天文館,體驗天文的精彩魅力!配合NASA 2020火星計畫,2020天文嘉年華以「火星大驚奇」為主題,辦理一系列精彩活動並於7月18日晚間... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| OID: 2.16.886.119.90012.100191 | 電話: 05-6321322 | 地址: 雲林縣虎尾鎮墾地里科園路162號 | DN: o=星奇股份有限公司附設雲林縣私立星奇居家式服務類長期照顧服務機構,l=雲林縣,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/05/06 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7197975 | 機構負責人姓名: 凃耀珽 | 機構代碼: 1X1500053 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市鳳山區光遠路279巷7號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/05/06 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7197975 | 機構負責人姓名: 凃耀珽 | 機構代碼: 1X1500053 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市鳳山區光遠路279巷7號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/05/06 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7197975 | 機構負責人姓名: 凃耀珽 | 機構代碼: 1X1500053 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市鳳山區光遠路279巷7號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/10/21 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7197975 | 機構負責人姓名: 凃耀珽 | 機構代碼: 1X1500053 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市鳳山區光遠路279巷7號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/09/30 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 04-8814897 | 機構負責人姓名: 李宗哲 | 機構代碼: 1N1100005 | 機構種類: 1 | 地址全址: 雲林縣虎尾鎮墾地里科園路162號 @ 長照ABC據點 |
開始時間: 2020-07-18T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2020-08-30T23:59:59+08:00 | 電話: 886-6-6353226 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 2020臺南天文嘉年華「火星大驚奇」驚奇登場!暑假期間快來南瀛天文館,體驗天文的精彩魅力!配合NASA 2020火星計畫,2020天文嘉年華以「火星大驚奇」為主題,辦理一系列精彩活動並於7月18日晚間... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
開始時間: 2020/07/18 | 結束時間: 2020/08/30 | 電話: 886-6-6353226 | 臺南市 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 2020臺南天文嘉年華「火星大驚奇」驚奇登場!暑假期間快來南瀛天文館,體驗天文的精彩魅力!配合NASA 2020火星計畫,2020天文嘉年華以「火星大驚奇」為主題,辦理一系列精彩活動並於7月18日晚間... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
OID: 2.16.886.119.90012.100191 | 電話: 05-6321322 | 地址: 雲林縣虎尾鎮墾地里科園路162號 | DN: o=星奇股份有限公司附設雲林縣私立星奇居家式服務類長期照顧服務機構,l=雲林縣,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/05/06 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7197975 | 機構負責人姓名: 凃耀珽 | 機構代碼: 1X1500053 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市鳳山區光遠路279巷7號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/05/06 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7197975 | 機構負責人姓名: 凃耀珽 | 機構代碼: 1X1500053 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市鳳山區光遠路279巷7號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/05/06 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7197975 | 機構負責人姓名: 凃耀珽 | 機構代碼: 1X1500053 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市鳳山區光遠路279巷7號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/10/21 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7197975 | 機構負責人姓名: 凃耀珽 | 機構代碼: 1X1500053 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市鳳山區光遠路279巷7號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/09/30 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 04-8814897 | 機構負責人姓名: 李宗哲 | 機構代碼: 1N1100005 | 機構種類: 1 | 地址全址: 雲林縣虎尾鎮墾地里科園路162號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 星奇 ... ]
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 187500 | 所代表法人: | 慈恩長照事業股份有限公司 | 統一編號: 93632662 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 187500 | 所代表法人: | 慈恩長照事業股份有限公司 | 統一編號: 93632662 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 謝博雄 ... ]
星奇企業有限公司 | 地址: 新北市新莊區復興路一段17號之1 | 電話: 02-2992-0225 |
星奇科技有限公司 | 地址: 高雄市林園區潭頭路157號 | 電話: 07-645-1797 |
名稱 星奇 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 星奇)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
星奇國際有限公司 臺南市安南區溪頂里德安街40號1樓 | 林星佑 | 24922379 | 核准設立 |
星奇科技有限公司 高雄市林園區潭頭里陽明街68號 | 黃珠美 | 80597255 | 核准設立 |
星奇商號 臺北市內湖區成功路2段241號 | 謝春堂 | 08611031 | 核准設立 - 獨資 |
星奇活動企劃整合行銷有限公司 臺中市西屯區何南里大墩二十街63號6樓之3 | 陳炅妤 | 24592882 | 核准設立 |
星奇乾洗商店 臺北市北投區尊賢街241巷4號1樓 | 葉錦德 | 31321338 | 核准設立 - 獨資 |
星奇創意資訊工作室 澎湖縣湖西鄉湖東村湖東28之3號1樓 | 楊宗成 | 37663418 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100800926) |
星奇通訊行 新北市新莊區民安路162號 | 賴柏伸 | 41405080 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1098122421) |
金星奇機械有限公司 臺南市歸仁區南興里文化街三段592巷54號1樓 | 黃永慶 | 54061799 | 核准設立 |
星奇國際有限公司 登記地址: 臺南市安南區溪頂里德安街40號1樓 | 負責人: 林星佑 | 統編: 24922379 | 核准設立 |
星奇科技有限公司 登記地址: 高雄市林園區潭頭里陽明街68號 | 負責人: 黃珠美 | 統編: 80597255 | 核准設立 |
星奇商號 登記地址: 臺北市內湖區成功路2段241號 | 負責人: 謝春堂 | 統編: 08611031 | 核准設立 - 獨資 |
星奇活動企劃整合行銷有限公司 登記地址: 臺中市西屯區何南里大墩二十街63號6樓之3 | 負責人: 陳炅妤 | 統編: 24592882 | 核准設立 |
星奇乾洗商店 登記地址: 臺北市北投區尊賢街241巷4號1樓 | 負責人: 葉錦德 | 統編: 31321338 | 核准設立 - 獨資 |
星奇創意資訊工作室 登記地址: 澎湖縣湖西鄉湖東村湖東28之3號1樓 | 負責人: 楊宗成 | 統編: 37663418 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100800926) |
星奇通訊行 登記地址: 新北市新莊區民安路162號 | 負責人: 賴柏伸 | 統編: 41405080 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1098122421) |
金星奇機械有限公司 登記地址: 臺南市歸仁區南興里文化街三段592巷54號1樓 | 負責人: 黃永慶 | 統編: 54061799 | 核准設立 |
[ 查詢所有 星奇 ... ]
姓名 謝博雄 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 謝博雄)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
隆德木器店 臺南市六甲區甲南里民生街104號 | 謝博雄 | 71505804 | 歇業 - 獨資 |
慕器木工坊 臺南市鹽水區義中里下中44號 | 謝博雄 | 81211498 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090042167) |
隆德木器店 登記地址: 臺南市六甲區甲南里民生街104號 | 負責人: 謝博雄 | 統編: 71505804 | 歇業 - 獨資 |
慕器木工坊 登記地址: 臺南市鹽水區義中里下中44號 | 負責人: 謝博雄 | 統編: 81211498 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090042167) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2550 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 勝和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305208 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 85 | 所代表法人: | 順和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305306 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 155 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9400 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 惠洋貿易股份有限公司 | 統一編號: 00310906 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2550 | 所代表法人: | 順興工業股份有限公司 | 統一編號: 00305100 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 勝和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305208 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 85 | 所代表法人: | 順和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00305306 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 155 | 所代表法人: | 義東企業股份有限公司 | 統一編號: 00305404 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9400 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 順明交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00305609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 惠洋貿易股份有限公司 | 統一編號: 00310906 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8245 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1690 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 勝政企業股份有限公司 | 統一編號: 00311004 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 順發貿易股份有限公司 | 統一編號: 00330207 |
|