黃伃庭
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃伃庭的職稱是董事長, 持有股份數是0, 公司名稱是太陽綠能股份有限公司, 統一編號是83169854.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 太陽綠能股份有限公司 | 統一編號: 83169854 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 太陽綠能股份有限公司 | 統一編號: 83169854 |
[ 搜尋所有相關: 黃伃庭 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 太陽綠能 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 太陽綠能 ...) | 開始時間: 2017/7/8 | 結束時間: 2017/8/31 | 電話: | 嘉義縣 | 地點: 北回歸線太陽館 | 地址: 嘉義縣水上鄉下寮村鴿溪寮21-25號 | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 1.活動時間:106年7月8日~106年8月31日(星期一為休館日)2.活動內容:以太陽、綠能科學與北回歸線軸帶上人文歷史為主軸,一同大玩魔法燈管、色光幻影,魔法彩衣、魔鏡幻象,並體驗日晷DIY。 ... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 開始時間: 2018/7/12 | 結束時間: 2018/8/31 | 電話: 05-2864905 | 嘉義縣 | 地點: 嘉義縣北回歸線太陽館 | 地址: 嘉義縣水上鄉下寮村鴿溪寮21-25號 | 參與者: 一般民眾及機關團體 | 停車資訊: | 描述: 以太陽、綠能科學與北回歸線軸帶上人文歷史為主軸,一同大玩魔法燈管、色光幻影、魔法彩衣、魔鏡幻象,並體驗日晷DIY。 (完成指定任務,過關即可抽扭蛋,有神秘精美小禮物等您喔!) | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: 太陽光電能源科技股份有限公司 | 太陽綠能電業股份有限公司 | 統一編號: 83214295 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金太陽綠能股份有限公司 | 統一編號: 42806605 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 龍群太陽綠能光電科技有限公司 | 統一編號: 83270423 @ 董監事資料集 |
| 處分日期: 20240625 | 處分金額或滯納金: 28236 | 公告日期: 20240812 | 處分字號: 保退一字第11369911065號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
開始時間: 2017/7/8 | 結束時間: 2017/8/31 | 電話: | 嘉義縣 | 地點: 北回歸線太陽館 | 地址: 嘉義縣水上鄉下寮村鴿溪寮21-25號 | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 1.活動時間:106年7月8日~106年8月31日(星期一為休館日)2.活動內容:以太陽、綠能科學與北回歸線軸帶上人文歷史為主軸,一同大玩魔法燈管、色光幻影,魔法彩衣、魔鏡幻象,並體驗日晷DIY。 ... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
開始時間: 2018/7/12 | 結束時間: 2018/8/31 | 電話: 05-2864905 | 嘉義縣 | 地點: 嘉義縣北回歸線太陽館 | 地址: 嘉義縣水上鄉下寮村鴿溪寮21-25號 | 參與者: 一般民眾及機關團體 | 停車資訊: | 描述: 以太陽、綠能科學與北回歸線軸帶上人文歷史為主軸,一同大玩魔法燈管、色光幻影、魔法彩衣、魔鏡幻象,並體驗日晷DIY。 (完成指定任務,過關即可抽扭蛋,有神秘精美小禮物等您喔!) | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: 太陽光電能源科技股份有限公司 | 太陽綠能電業股份有限公司 | 統一編號: 83214295 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金太陽綠能股份有限公司 | 統一編號: 42806605 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 龍群太陽綠能光電科技有限公司 | 統一編號: 83270423 @ 董監事資料集 |
處分日期: 20240625 | 處分金額或滯納金: 28236 | 公告日期: 20240812 | 處分字號: 保退一字第11369911065號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
[ 搜尋所有 太陽綠能 ... ]
根據姓名 黃伃庭 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 黃伃庭 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 熊大發展科技股份有限公司 | 統一編號: 24533651 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 殷富康股份有限公司 | 統一編號: 54698546 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 盈康高科股份有限公司 | 統一編號: 80078161 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 太平洋水資源開發股份有限公司 | 統一編號: 83169833 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 熊大發展科技股份有限公司 | 統一編號: 24533651 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 殷富康股份有限公司 | 統一編號: 54698546 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 盈康高科股份有限公司 | 統一編號: 80078161 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 太平洋水資源開發股份有限公司 | 統一編號: 83169833 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 黃伃庭 ... ]
名稱 太陽綠能 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 太陽綠能)
太陽綠能股份有限公司 登記地址: 臺南市北區賢北街23巷48號3樓 | 負責人: 黃伃庭 | 統編: 83169854 | 核准設立 |
金太陽綠能股份有限公司 登記地址: 新北市深坑區北深路3段238之5號15樓 | 負責人: 張嘉芯 | 統編: 42806605 | 解散 (核准解散日期: 2019-07-03) |
太陽綠能電業股份有限公司 登記地址: 新竹縣湖口鄉新興路458-9號 | 負責人: 羅家慶 | 統編: 83214295 | 核准設立 |
龍群太陽綠能光電科技有限公司 登記地址: 高雄市新興區七賢一路301號4樓之6 | 負責人: 李俞彤 | 統編: 83270423 | 核准設立 |
太陽綠能電動機車企業社 登記地址: 新北市中和區枋寮街59號 | 負責人: 廖泰煬 | 統編: 26198082 | 停業 (停業起迄日期 107年07月15日 至 108年07月14日) - 獨資 |
姓名 黃伃庭 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 黃伃庭)
盈康高科股份有限公司 登記地址: 新北市泰山區仁愛路6巷4弄8號1樓 | 負責人: 黃伃庭 | 統編: 80078161 | 核准設立 |
太平洋水資源開發股份有限公司 登記地址: 臺南市北區賢北街23巷48號2樓 | 負責人: 黃伃庭 | 統編: 83169833 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立輝企業股份有限公司 | 統一編號: 00068979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 台榮水電業工程有限公司 | 統一編號: 00069268 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1740000 | 所代表法人: | 立群有限公司 | 統一編號: 00069485 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 永豐倉庫股份有限公司 | 統一編號: 00069719 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 16 | 所代表法人: | 白石企業股份有限公司 | 統一編號: 00069725 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 永太通運股份有限公司 | 統一編號: 00070103 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永大通運股份有限公司 | 統一編號: 00070201 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5200 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣福計程汽車股份有限公司 | 統一編號: 00068612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 立輝企業股份有限公司 | 統一編號: 00068979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1600000 | 所代表法人: | 台榮水電業工程有限公司 | 統一編號: 00069268 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1740000 | 所代表法人: | 立群有限公司 | 統一編號: 00069485 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 永豐倉庫股份有限公司 | 統一編號: 00069719 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 16 | 所代表法人: | 白石企業股份有限公司 | 統一編號: 00069725 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 友駿營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00069801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 永太通運股份有限公司 | 統一編號: 00070103 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永大通運股份有限公司 | 統一編號: 00070201 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 玉島通商股份有限公司 | 統一編號: 00070286 |
|