陳正
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳正的職稱是董事, 持有股份數是1500000, 公司名稱是如果設計室內裝修有限公司, 統一編號是83170064.
根據姓名 陳正 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳正 ...) | | 活動起始日期: 2024/07/21 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/07/21 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)陳庭詩等人 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: 門票收費標準網址https://www.kmfa.gov.tw/Visit/VisitorInfo/TicketPrices.htm @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳庭詩等人 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: 門票收費標準網址https://www.kmfa.gov.tw/Visit/VisitorInfo/TicketPrices.htm @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)丁建中等 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)丁建中等 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 陳正常、韓地乙 | 臺南市 | 場域: 其他 | 70163臺南市東區裕信路237號 @ 文化部公共藝術 |
| 1 | 歷史沿革: 北門嶼三合院古厝係由陳德成及陳林莅率四位兒子於西元1911年起造,後於1915年興建完成啟用。營造過程所需之木料、紅料與石材、磚瓦等皆至閩南一帶購置,並聘請閩南一帶匠師前來參與營造;其中屋宅所需之石材... @ 文資局歷史建築 |
| 活動起始日期: 2024/07/21 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| 活動起始日期: 2024/07/21 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)陳庭詩等人 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: 門票收費標準網址https://www.kmfa.gov.tw/Visit/VisitorInfo/TicketPrices.htm @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳庭詩等人 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: 門票收費標準網址https://www.kmfa.gov.tw/Visit/VisitorInfo/TicketPrices.htm @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)丁建中等 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)丁建中等 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/11/17 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
陳正常、韓地乙 | 臺南市 | 場域: 其他 | 70163臺南市東區裕信路237號 @ 文化部公共藝術 |
1 | 歷史沿革: 北門嶼三合院古厝係由陳德成及陳林莅率四位兒子於西元1911年起造,後於1915年興建完成啟用。營造過程所需之木料、紅料與石材、磚瓦等皆至閩南一帶購置,並聘請閩南一帶匠師前來參與營造;其中屋宅所需之石材... @ 文資局歷史建築 |
[ 搜尋所有 陳正 ... ]
名稱 如果設計室內裝修 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 如果設計室內裝修)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
如果設計室內裝修有限公司 臺北市中山區長安東路2段178號10樓之2 | 陳正 | 83170064 | 核准設立 |
如果設計室內裝修有限公司 登記地址: 臺北市中山區長安東路2段178號10樓之2 | 負責人: 陳正 | 統編: 83170064 | 核准設立 |
姓名 陳正 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳正)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
陳記陳正雄自營計 臺北市中正區克難街3巷9號9樓 | 陳正雄 | 01457441 | 核准設立 - 獨資 |
陳記陳正雄自營甲 臺北市中正區辛亥路1段84號9樓 | 陳正雄 | 01467270 | 核准設立 - 獨資 |
陳正義自營計程甲 臺北市信義區敦化南路300巷39號7樓 | 陳正義 | 01514246 | 核准設立 - 獨資 |
陳正定自營程車行 新北市樹林區日新街32之3號?7樓 | 陳正定 | 01918134 | 核准設立 - 獨資 |
陳正財自營計程車行 新北市板橋區漢生東路193巷45弄7號4樓 | 陳正財 | 01919274 | 核准設立 - 獨資 |
陳正雄計程汽車行 新北市板橋區漢生西路89巷4弄2號樓下 | 陳正雄 | 34469088 | 核准設立 - 獨資 |
陳正達農產行 臺南市永康區西灣里永華路273巷16號2樓 | 陳正達 | 40733867 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040004016) |
陳正企業社 基隆市暖暖區暖暖街507號 | 陳正 | 41217622 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060000965) |
陳記陳正雄自營計 登記地址: 臺北市中正區克難街3巷9號9樓 | 負責人: 陳正雄 | 統編: 01457441 | 核准設立 - 獨資 |
陳記陳正雄自營甲 登記地址: 臺北市中正區辛亥路1段84號9樓 | 負責人: 陳正雄 | 統編: 01467270 | 核准設立 - 獨資 |
陳正義自營計程甲 登記地址: 臺北市信義區敦化南路300巷39號7樓 | 負責人: 陳正義 | 統編: 01514246 | 核准設立 - 獨資 |
陳正定自營程車行 登記地址: 新北市樹林區日新街32之3號?7樓 | 負責人: 陳正定 | 統編: 01918134 | 核准設立 - 獨資 |
陳正財自營計程車行 登記地址: 新北市板橋區漢生東路193巷45弄7號4樓 | 負責人: 陳正財 | 統編: 01919274 | 核准設立 - 獨資 |
陳正雄計程汽車行 登記地址: 新北市板橋區漢生西路89巷4弄2號樓下 | 負責人: 陳正雄 | 統編: 34469088 | 核准設立 - 獨資 |
陳正達農產行 登記地址: 臺南市永康區西灣里永華路273巷16號2樓 | 負責人: 陳正達 | 統編: 40733867 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040004016) |
陳正企業社 登記地址: 基隆市暖暖區暖暖街507號 | 負責人: 陳正 | 統編: 41217622 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060000965) |
[ 查詢所有 陳正 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 懋龍實業股份有限公司 | 統一編號: 00004478 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20000000 | 所代表法人: | 大中福國企業有限公司 | 統一編號: 00005700 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14 | 所代表法人: | 誼聲電子股份有限公司 | 統一編號: 00005716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 8800 | 所代表法人: | 三功貿易股份有限公司 | 統一編號: 00006314 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
|