王旭文
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王旭文的職稱是董事長, 持有股份數是800000, 公司名稱是主權股份有限公司, 統一編號是83170368.
董監事資料集 資料集的 王旭文 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 王旭文 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 主權股份有限公司 | 統一編號: 83170368 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 主權股份有限公司 | 統一編號: 83170368 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 主權股份有限公司 | 統一編號: 83170368 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 主權股份有限公司 | 統一編號: 83170368 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 主權股份有限公司 | 統一編號: 83170368 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 主權股份有限公司 | 統一編號: 83170368 |
[ 搜尋所有相關: 王旭文 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 主權 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 主權 ...) | 資料集識別碼: 7192 | 詮釋資料更新時間: 2023-07-28 11:50:01 | 品質檢測: 無(白名單) | 檔案格式: JSON | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 金融監督管理委員會保險局 | 服務分類: 投資理財 | 資料集描述: 產險財務業務指標資料包括:直接保費收入變動率、直接已付賠款變動率、自留保費變動率、資產報酬率、業主權益報酬率、資金運用淨收益率、投資報酬率、自留綜合率、自留費用率、自留滿期損失率、自留保費對業主權益比... @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 開放時間: 參觀時間請以官方網站公告為準。 | | 電話: 886-2-23482999 | 地址: @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| 資料集識別碼: 5993 | 詮釋資料更新時間: 1 | 品質檢測: https://www.cga.gov.tw/GipOpen/wSite/public/Attachment/f1363914864192.csv | 檔案格式: UTF-8 | 編碼格式: 為落實 總統「捍衛主權、漁權」政策,重申我國對於南海、東海固有領域主權與權利,本署提出「強化海巡編裝發展方案」,業於98年4月14日奉行政院核定,於完成後,本署各式艦艇可達173艘,將能強化遠距巡防... | 提供機關: 政府資料開放授權條款-第1版 | 服務分類: CSV | 資料集描述: 海洋委員會海巡署 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 發布日期: Sat, 15 Sep 2018 08:13:26 GMT | 本篇連結網址: https://www.mofa.gov.tw/News_Content.aspx?n=1163&s=85219 @ 外交部全球資訊網-中文版-即時新聞澄清專區 |
| (中華民國)何芝迎 | 活動起始日期: 2024/07/02 | 活動結束日期: 2024/07/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)何芝迎 | 活動起始日期: 2024/07/02 | 活動結束日期: 2024/07/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 資料集識別碼: 7191 | 詮釋資料更新時間: 2023-07-28 11:50:09 | 品質檢測: 無(白名單) | 檔案格式: JSON | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 金融監督管理委員會保險局 | 服務分類: 投資理財 | 資料集描述: 壽險財務業務指標資料包括:負債占資產比率、各種責任準備金對資產比率、各種責任準備金變動率、各種責任準備金淨增額對保費收入比率、關係企業投資額對業主權益比率、初年度保費比率、續年度保費比率、新契約費用率... @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 資料集識別碼: 13386 | 品質檢測: https://www.mnd.gov.tw/NewUpload/userfiles/File/政治作戰局政府資料開放/東海和平倡議與南海主權維護學術研討會論文集目錄-1.csv | 檔案格式: UTF-8 | 編碼格式: 提供東海和平倡議與南海主權維護學術研討會論文集目錄 | 提供機關: 政府資料開放授權條款-第1版 | 服務分類: CSV | 資料集描述: 國防部 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
資料集識別碼: 7192 | 詮釋資料更新時間: 2023-07-28 11:50:01 | 品質檢測: 無(白名單) | 檔案格式: JSON | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 金融監督管理委員會保險局 | 服務分類: 投資理財 | 資料集描述: 產險財務業務指標資料包括:直接保費收入變動率、直接已付賠款變動率、自留保費變動率、資產報酬率、業主權益報酬率、資金運用淨收益率、投資報酬率、自留綜合率、自留費用率、自留滿期損失率、自留保費對業主權益比... @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
開放時間: 參觀時間請以官方網站公告為準。 | | 電話: 886-2-23482999 | 地址: @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
資料集識別碼: 5993 | 詮釋資料更新時間: 1 | 品質檢測: https://www.cga.gov.tw/GipOpen/wSite/public/Attachment/f1363914864192.csv | 檔案格式: UTF-8 | 編碼格式: 為落實 總統「捍衛主權、漁權」政策,重申我國對於南海、東海固有領域主權與權利,本署提出「強化海巡編裝發展方案」,業於98年4月14日奉行政院核定,於完成後,本署各式艦艇可達173艘,將能強化遠距巡防... | 提供機關: 政府資料開放授權條款-第1版 | 服務分類: CSV | 資料集描述: 海洋委員會海巡署 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
發布日期: Sat, 15 Sep 2018 08:13:26 GMT | 本篇連結網址: https://www.mofa.gov.tw/News_Content.aspx?n=1163&s=85219 @ 外交部全球資訊網-中文版-即時新聞澄清專區 |
(中華民國)何芝迎 | 活動起始日期: 2024/07/02 | 活動結束日期: 2024/07/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)何芝迎 | 活動起始日期: 2024/07/02 | 活動結束日期: 2024/07/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
資料集識別碼: 7191 | 詮釋資料更新時間: 2023-07-28 11:50:09 | 品質檢測: 無(白名單) | 檔案格式: JSON | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 金融監督管理委員會保險局 | 服務分類: 投資理財 | 資料集描述: 壽險財務業務指標資料包括:負債占資產比率、各種責任準備金對資產比率、各種責任準備金變動率、各種責任準備金淨增額對保費收入比率、關係企業投資額對業主權益比率、初年度保費比率、續年度保費比率、新契約費用率... @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
資料集識別碼: 13386 | 品質檢測: https://www.mnd.gov.tw/NewUpload/userfiles/File/政治作戰局政府資料開放/東海和平倡議與南海主權維護學術研討會論文集目錄-1.csv | 檔案格式: UTF-8 | 編碼格式: 提供東海和平倡議與南海主權維護學術研討會論文集目錄 | 提供機關: 政府資料開放授權條款-第1版 | 服務分類: CSV | 資料集描述: 國防部 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
[ 搜尋所有 主權 ... ]
根據姓名 王旭文 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 王旭文 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 三文印書館有限公司 | 統一編號: 15007620 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 三文印書館有限公司 | 原富傳媒股份有限公司 | 統一編號: 28679939 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 三文印書館有限公司 | 巨量資訊有限公司 | 統一編號: 42655661 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 萬富財務管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 70536701 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 金庫茶葉有限公司 | 統一編號: 93738095 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 三文印書館有限公司 | 統一編號: 15007620 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: 三文印書館有限公司 | 原富傳媒股份有限公司 | 統一編號: 28679939 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 三文印書館有限公司 | 巨量資訊有限公司 | 統一編號: 42655661 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 萬富財務管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 70536701 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 金庫茶葉有限公司 | 統一編號: 93738095 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 王旭文 ... ]
名稱 主權 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 主權)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
主權股份有限公司 臺北市萬華區西園路2段279之5號1樓 | 王旭文 | 83170368 | 核准設立 |
軒飾主權企業社 高雄市前鎮區瑞賢街120巷9號1樓 | 余馥好 | 93226030 | 核准設立 - 獨資 |
萊克斯科技有限公司 新北市板橋區中山路1段10號11樓 | 鄭景中 | 50771988 | 核准設立 |
主權企業行 臺北市松山區林口街54之8號1樓 | 虞鄭豐 | 21252733 | 歇業 - 獨資 |
主權企業有限公司 新北市新莊區 | | 89770261 | 解散已清算完結 (092年02月25日 板院通民司字 第65號) |
主權股份有限公司 登記地址: 臺北市萬華區西園路2段279之5號1樓 | 負責人: 王旭文 | 統編: 83170368 | 核准設立 |
軒飾主權企業社 登記地址: 高雄市前鎮區瑞賢街120巷9號1樓 | 負責人: 余馥好 | 統編: 93226030 | 核准設立 - 獨資 |
萊克斯科技有限公司 登記地址: 新北市板橋區中山路1段10號11樓 | 負責人: 鄭景中 | 統編: 50771988 | 核准設立 |
主權企業行 登記地址: 臺北市松山區林口街54之8號1樓 | 負責人: 虞鄭豐 | 統編: 21252733 | 歇業 - 獨資 |
主權企業有限公司 登記地址: 新北市新莊區 | 統編: 89770261 | 解散已清算完結 (092年02月25日 板院通民司字 第65號) |
姓名 王旭文 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 王旭文)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
三文印書館有限公司 臺北市萬華區西園路2段279之5號 | 王旭文 | 15007620 | 核准設立 |
原富傳媒股份有限公司 臺北市萬華區西園路2段279之5號1樓 | 王旭文 | 28679939 | 核准設立 |
巨量資訊有限公司 臺北市萬華區西園路2段279-5號1樓 | 王旭文 | 42655661 | 核准設立 |
豐潤汽車租賃有限公司 臺北市萬華區西園路2段279之5號1樓 | 王旭文 | 43945979 | 解散 (核准解散日期: 2021-08-06) |
金庫茶葉有限公司 臺北市萬華區西園路2段279之5號1樓 | 王旭文 | 93738095 | 核准設立 |
三文印書館有限公司 登記地址: 臺北市萬華區西園路2段279之5號 | 負責人: 王旭文 | 統編: 15007620 | 核准設立 |
原富傳媒股份有限公司 登記地址: 臺北市萬華區西園路2段279之5號1樓 | 負責人: 王旭文 | 統編: 28679939 | 核准設立 |
巨量資訊有限公司 登記地址: 臺北市萬華區西園路2段279-5號1樓 | 負責人: 王旭文 | 統編: 42655661 | 核准設立 |
豐潤汽車租賃有限公司 登記地址: 臺北市萬華區西園路2段279之5號1樓 | 負責人: 王旭文 | 統編: 43945979 | 解散 (核准解散日期: 2021-08-06) |
金庫茶葉有限公司 登記地址: 臺北市萬華區西園路2段279之5號1樓 | 負責人: 王旭文 | 統編: 93738095 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
|