劉至軒
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名劉至軒的職稱是董事, 持有股份數是2000000, 公司名稱是國軒岩興業有限公司, 統一編號是83174168.
無其他 國軒岩興業 資料。
[ 搜尋所有 國軒岩興業 ... ]
根據姓名 劉至軒 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 劉至軒 ...) | 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/19 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/19 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/19 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 事務所名稱: 劉至軒稅務記帳士事務所 | 事務所地址: 桃園市桃園區桃二街77號1樓 | 執行業務區域: 臺北市、臺中市、基隆市、臺南市、高雄市、新北市、宜蘭縣、桃園市、嘉義市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、彰化縣、新竹市、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣、澎湖縣、連江縣 | 參加之記帳士公會: 桃園市記帳士公會 | 記帳士證書字號: (99)台財稅證字第00130號 @ 財政部北區國稅局記帳士名冊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 至軒工業有限公司 | 統一編號: 63046102 @ 董監事資料集 |
| (中華民國)絲竹樂團及國樂團 | 活動起始日期: 2024/05/28 | 活動結束日期: 2024/05/28 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)絲竹樂團及國樂團 | 活動起始日期: 2024/05/28 | 活動結束日期: 2024/05/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)絲竹樂團及國樂團 | 活動起始日期: 2024/05/28 | 活動結束日期: 2024/05/28 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/19 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/19 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/19 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
事務所名稱: 劉至軒稅務記帳士事務所 | 事務所地址: 桃園市桃園區桃二街77號1樓 | 執行業務區域: 臺北市、臺中市、基隆市、臺南市、高雄市、新北市、宜蘭縣、桃園市、嘉義市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、彰化縣、新竹市、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣、澎湖縣、連江縣 | 參加之記帳士公會: 桃園市記帳士公會 | 記帳士證書字號: (99)台財稅證字第00130號 @ 財政部北區國稅局記帳士名冊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 至軒工業有限公司 | 統一編號: 63046102 @ 董監事資料集 |
(中華民國)絲竹樂團及國樂團 | 活動起始日期: 2024/05/28 | 活動結束日期: 2024/05/28 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)絲竹樂團及國樂團 | 活動起始日期: 2024/05/28 | 活動結束日期: 2024/05/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)絲竹樂團及國樂團 | 活動起始日期: 2024/05/28 | 活動結束日期: 2024/05/28 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
[ 搜尋所有 劉至軒 ... ]
名稱 國軒岩興業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 國軒岩興業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
國軒岩興業有限公司 桃園市大園區橫峰里高鐵北路2段135巷75號(1樓) | 劉至軒 | 83174168 | 核准設立 |
國軒岩興業有限公司 登記地址: 桃園市大園區橫峰里高鐵北路2段135巷75號(1樓) | 負責人: 劉至軒 | 統編: 83174168 | 核准設立 |
姓名 劉至軒 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 劉至軒)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
至軒工業有限公司 臺中市潭子區聚興里潭興路一段165巷167號 | 劉至軒 | 63046102 | 核准設立 |
好匯股份有限公司 臺北市信義區基隆路1段398號12樓之3 | 劉至軒 | 42854063 | 解散 (核准解散日期: 2024-08-01) |
金龍屋商行 新竹市東區榮光里林森路2巷9號一樓 | 劉至軒 | 50529040 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060003550) |
淳朵精品服飾行 新竹市東區成功里大同路23巷11號一樓 | 劉至軒 | 50700318 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090000548) |
盛聲活動有限公司 桃園市龜山區新嶺里新嶺一街67巷2號 (一樓) | 劉至軒 | 54941176 | 核准設立 |
淞聖工程行 苗栗縣苑裡鎮社苓里2鄰社苓22之6號 | 劉至軒 | 82380226 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1091003042) |
快運有限公司 桃園市龜山區新嶺里新嶺一街67巷2號 (1樓) | 劉至軒 | 83100595 | 核准設立 |
至軒工業有限公司 登記地址: 臺中市潭子區聚興里潭興路一段165巷167號 | 負責人: 劉至軒 | 統編: 63046102 | 核准設立 |
好匯股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區基隆路1段398號12樓之3 | 負責人: 劉至軒 | 統編: 42854063 | 解散 (核准解散日期: 2024-08-01) |
金龍屋商行 登記地址: 新竹市東區榮光里林森路2巷9號一樓 | 負責人: 劉至軒 | 統編: 50529040 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060003550) |
淳朵精品服飾行 登記地址: 新竹市東區成功里大同路23巷11號一樓 | 負責人: 劉至軒 | 統編: 50700318 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090000548) |
盛聲活動有限公司 登記地址: 桃園市龜山區新嶺里新嶺一街67巷2號 (一樓) | 負責人: 劉至軒 | 統編: 54941176 | 核准設立 |
淞聖工程行 登記地址: 苗栗縣苑裡鎮社苓里2鄰社苓22之6號 | 負責人: 劉至軒 | 統編: 82380226 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1091003042) |
快運有限公司 登記地址: 桃園市龜山區新嶺里新嶺一街67巷2號 (1樓) | 負責人: 劉至軒 | 統編: 83100595 | 核准設立 |
[ 查詢所有 劉至軒 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 溢宗水電工程有限公司 | 統一編號: 00674194 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2695 | 所代表法人: | 光盛木業股份有限公司 | 統一編號: 00674223 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 原立理貨有限公司 | 統一編號: 00674286 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 72 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 334 | 所代表法人: | 成隆船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00674526 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 協恒船舶器材股份有限公司 | 統一編號: 00674814 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 杰忠實業股份有限公司 | 統一編號: 00675216 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 宏駿營造股份有限公司 | 統一編號: 00675623 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 溢宗水電工程有限公司 | 統一編號: 00674194 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2695 | 所代表法人: | 光盛木業股份有限公司 | 統一編號: 00674223 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 原立理貨有限公司 | 統一編號: 00674286 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 72 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 334 | 所代表法人: | 成隆船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00674526 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 協恒船舶器材股份有限公司 | 統一編號: 00674814 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 杰忠實業股份有限公司 | 統一編號: 00675216 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 宏駿營造股份有限公司 | 統一編號: 00675623 |
|