楊子儀
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名楊子儀的職稱是董事, 持有股份數是1800000, 公司名稱是日森烘焙有限公司, 統一編號是83182717.
| 統一編號: 83182717 | 電話號碼: 0972869690 | 臺北市大同區大龍街24號 |
統一編號: 83182717 | 電話號碼: 0972869690 | 臺北市大同區大龍街24號 |
[ 搜尋所有相關: 楊子儀 @ 出進口廠商登記資料 ]
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「食品業者登錄資料集」中搜尋所有相關於 楊子儀 ...) | 食品業者登錄字號: A-183182717-00000-5 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 83182717 | 台北市中山區中山北路1段140巷18號1樓 |
| 食品業者登錄字號: A-183182717-00001-6 | 登錄項目: 工廠/製造場所 | 公司統一編號: 83182717 | 台北市中山區中山北路1段140巷18號 |
食品業者登錄字號: A-183182717-00000-5 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 83182717 | 台北市中山區中山北路1段140巷18號1樓 |
食品業者登錄字號: A-183182717-00001-6 | 登錄項目: 工廠/製造場所 | 公司統一編號: 83182717 | 台北市中山區中山北路1段140巷18號 |
[ 搜尋所有相關: 楊子儀 @ 食品業者登錄資料集 ]
無其他 日森烘焙 資料。
[ 搜尋所有 日森烘焙 ... ]
根據姓名 楊子儀 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 楊子儀 ...) | (不分國籍)AH-CHAN、丸山咲、大杉和夫、中武卓、井上健太郎、太田浩一、木野良和、坂元創一、村田清司、和田江美子、和田利人、松本孝夫、林遥香、後藤拓也、黒田祥代、椎原大智、鈴木健太、藤本正人、藤野... | 活動起始日期: 2024/02/02 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_ticket @ 藝文活動-所有類別 |
| (不分國籍)AH-CHAN、丸山咲、大杉和夫、中武卓、井上健太郎、太田浩一、木野良和、坂元創一、村田清司、和田江美子、和田利人、松本孝夫、林遥香、後藤拓也、黒田祥代、椎原大智、鈴木健太、藤本正人、藤野... | 活動起始日期: 2024/02/02 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_ticket @ 展覽資訊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 131313 | 所代表法人: | 子田開發有限公司 | 統一編號: 90071770 @ 董監事資料集 |
| 查處情形: 輔導結案 | 處分日期: 11 24 2016 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: 非廠商/楊子儀 | 處分機關: | 違規情節: 刊播未申請核准之廣告 | 刊播日期: 02 17 2016 12:00AM | 刊播媒體: 露天 @ 違規化粧品廣告資料集 |
| 作者: 吳明政, 梁亦鴻, 楊子儀編著 | 出版機構: 宏典文化 | 版次: 三版 | 預訂出版日: 111/08 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 320 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-275-940-0 (平裝, NT$500, 320面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 產品中類: 28電力設備及配備製造業
33其他製造業 | 廠址: 新北市新莊區光榮里西盛街三九五巷四六號 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 289其他電力設備及配備
339未分類其他製品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| (中華民國)果陀劇場 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| (中華民國)果陀劇場 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(不分國籍)AH-CHAN、丸山咲、大杉和夫、中武卓、井上健太郎、太田浩一、木野良和、坂元創一、村田清司、和田江美子、和田利人、松本孝夫、林遥香、後藤拓也、黒田祥代、椎原大智、鈴木健太、藤本正人、藤野... | 活動起始日期: 2024/02/02 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_ticket @ 藝文活動-所有類別 |
(不分國籍)AH-CHAN、丸山咲、大杉和夫、中武卓、井上健太郎、太田浩一、木野良和、坂元創一、村田清司、和田江美子、和田利人、松本孝夫、林遥香、後藤拓也、黒田祥代、椎原大智、鈴木健太、藤本正人、藤野... | 活動起始日期: 2024/02/02 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_ticket @ 展覽資訊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 131313 | 所代表法人: | 子田開發有限公司 | 統一編號: 90071770 @ 董監事資料集 |
查處情形: 輔導結案 | 處分日期: 11 24 2016 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: 非廠商/楊子儀 | 處分機關: | 違規情節: 刊播未申請核准之廣告 | 刊播日期: 02 17 2016 12:00AM | 刊播媒體: 露天 @ 違規化粧品廣告資料集 |
作者: 吳明政, 梁亦鴻, 楊子儀編著 | 出版機構: 宏典文化 | 版次: 三版 | 預訂出版日: 111/08 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 320 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-275-940-0 (平裝, NT$500, 320面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
產品中類: 28電力設備及配備製造業
33其他製造業 | 廠址: 新北市新莊區光榮里西盛街三九五巷四六號 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 289其他電力設備及配備
339未分類其他製品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
(中華民國)果陀劇場 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
(中華民國)果陀劇場 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 楊子儀 ... ]
名稱 日森烘焙 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 日森烘焙)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
日森烘焙有限公司 臺北市大同區大龍街24號 | 楊子儀 | 83182717 | 核准設立 |
日森烘焙有限公司 登記地址: 臺北市大同區大龍街24號 | 負責人: 楊子儀 | 統編: 83182717 | 核准設立 |
姓名 楊子儀 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 楊子儀)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
楊子儀工作室 新北市新店區永安街107號7樓 | 楊子儀 | 41375207 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1045236321) |
楊揚得億商行 嘉義縣中埔鄉社口村檨仔林45-1號 | 楊子儀 | 88930923 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1129301688) |
楊林企業社 桃園市新屋區頭洲里高鐵南路6段792巷38號 | 楊子儀 | 91870499 | 核准設立 - 獨資 |
金郁盛自動化科技有限公司 臺中市大雅區東大路二段1099巷89號 | 楊子儀 | 53363542 | 核准設立 |
燦洋國際有限公司 桃園市龍潭區中豐路461巷106弄29之3號5樓 | 楊子儀 | 69754714 | 核准設立 |
高統工業股份有限公司 臺北市中山區長安東路2段108號11樓之4 | 楊子儀 | 12218926 | 解散 (核准解散日期: 2021-01-29) |
佳創股份有限公司 桃園市中壢區中央里中光路39號 | 楊子儀 | 25179214 | 核准設立 |
腳丫子戶外休閒旅遊用品 高雄市前鎮區翠亨北路253號1樓 | 楊子儀 | 41310459 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10460551600) |
楊子儀工作室 登記地址: 新北市新店區永安街107號7樓 | 負責人: 楊子儀 | 統編: 41375207 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1045236321) |
楊揚得億商行 登記地址: 嘉義縣中埔鄉社口村檨仔林45-1號 | 負責人: 楊子儀 | 統編: 88930923 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1129301688) |
楊林企業社 登記地址: 桃園市新屋區頭洲里高鐵南路6段792巷38號 | 負責人: 楊子儀 | 統編: 91870499 | 核准設立 - 獨資 |
金郁盛自動化科技有限公司 登記地址: 臺中市大雅區東大路二段1099巷89號 | 負責人: 楊子儀 | 統編: 53363542 | 核准設立 |
燦洋國際有限公司 登記地址: 桃園市龍潭區中豐路461巷106弄29之3號5樓 | 負責人: 楊子儀 | 統編: 69754714 | 核准設立 |
高統工業股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區長安東路2段108號11樓之4 | 負責人: 楊子儀 | 統編: 12218926 | 解散 (核准解散日期: 2021-01-29) |
佳創股份有限公司 登記地址: 桃園市中壢區中央里中光路39號 | 負責人: 楊子儀 | 統編: 25179214 | 核准設立 |
腳丫子戶外休閒旅遊用品 登記地址: 高雄市前鎮區翠亨北路253號1樓 | 負責人: 楊子儀 | 統編: 41310459 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10460551600) |
[ 查詢所有 楊子儀 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2505000 | 所代表法人: | 五隆計程汽車有限公司 | 統一編號: 00679085 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
| 職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 世和鑛業有限公司 | 統一編號: 00679424 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 伸陸工業有限公司 | 統一編號: 00679830 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9690000 | 所代表法人: | 至宸交通有限公司 | 統一編號: 00680230 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 俊洋汽艇有限公司 | 統一編號: 00680294 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 信興報關股份有限公司 | 統一編號: 00680506 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 48 | 所代表法人: | 協裕漁業股份有限公司 | 統一編號: 00680816 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 達隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00680983 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 14000 | 所代表法人: | 賀見企業股份有限公司 | 統一編號: 00678023 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2505000 | 所代表法人: | 五隆計程汽車有限公司 | 統一編號: 00679085 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2250 | 所代表法人: | 驊洲隆昌股份有限公司 | 統一編號: 00679326 |
職稱: 執行業務股東 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 世和鑛業有限公司 | 統一編號: 00679424 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 伸陸工業有限公司 | 統一編號: 00679830 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9690000 | 所代表法人: | 至宸交通有限公司 | 統一編號: 00680230 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 俊洋汽艇有限公司 | 統一編號: 00680294 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 信興報關股份有限公司 | 統一編號: 00680506 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 48 | 所代表法人: | 協裕漁業股份有限公司 | 統一編號: 00680816 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 達隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00680983 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 2800000 | 所代表法人: | 汎太平洋國際有限公司 | 統一編號: 00681272 |
|