徐榮城
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名徐榮城的職稱是董事, 持有股份數是4500000, 公司名稱是堂旺有限公司, 統一編號是83204183.
根據名稱 堂旺 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 堂旺 ...) | 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-05-27 09:00:00 | 結束時間: 2023-07-29 16:00:00 | 地區縣市: 臺中市 | 活動地點: 台中市西屯區台灣大道四段1727號 | 地點名稱: 東海大學推廣部 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-04-09 09:00:00 | 結束時間: 2023-05-28 16:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市大安區建國南路二段231號 | 地點名稱: 中國文化大學建國分部 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-07-02 09:00:00 | 結束時間: 2023-08-06 16:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市大安區建國南路二段231號 | 地點名稱: 中國文化大學建國分部 @ 新創圓夢網活動看板 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-05-27 09:00:00 | 結束時間: 2023-07-29 16:00:00 | 地區縣市: 臺中市 | 活動地點: 台中市西屯區台灣大道四段1727號 | 地點名稱: 東海大學推廣部 @ 新創圓夢網活動看板 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-04-09 09:00:00 | 結束時間: 2023-05-28 16:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市大安區建國南路二段231號 | 地點名稱: 中國文化大學建國分部 @ 新創圓夢網活動看板 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-07-02 09:00:00 | 結束時間: 2023-08-06 16:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市大安區建國南路二段231號 | 地點名稱: 中國文化大學建國分部 @ 新創圓夢網活動看板 |
[ 搜尋所有 堂旺 ... ]
根據姓名 徐榮城 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 徐榮城 ...) | 負責人姓名: 徐榮城 | 統一編號: 83573778 | 所在地: 桃園市平鎮區振平街216號 @ 不動產經紀業備查資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1125000 | 所代表法人: | 鼎合不動產有限公司 | 統一編號: 83573778 @ 董監事資料集 |
負責人姓名: 徐榮城 | 統一編號: 83573778 | 所在地: 桃園市平鎮區振平街216號 @ 不動產經紀業備查資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1125000 | 所代表法人: | 鼎合不動產有限公司 | 統一編號: 83573778 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 徐榮城 ... ]
名稱 堂旺 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 堂旺)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
堂旺有限公司 桃園市蘆竹區上竹里南竹路5段11巷26號 | 徐榮城 | 83204183 | 核准設立 |
堂旺有限公司 登記地址: 桃園市蘆竹區上竹里南竹路5段11巷26號 | 負責人: 徐榮城 | 統編: 83204183 | 核准設立 |
姓名 徐榮城 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 徐榮城)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鼎合不動產有限公司 桃園市平鎮區振平街216號 | 徐榮城 | 83573778 | 核准設立 |
利隆茶行 屏東縣屏東市華山里華山街五0巷五弄二九之一號三樓 | 徐榮城 | 99251751 | 歇業 - 獨資 |
鼎合不動產有限公司 登記地址: 桃園市平鎮區振平街216號 | 負責人: 徐榮城 | 統編: 83573778 | 核准設立 |
利隆茶行 登記地址: 屏東縣屏東市華山里華山街五0巷五弄二九之一號三樓 | 負責人: 徐榮城 | 統編: 99251751 | 歇業 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 吉仁企業股份有限公司 | 統一編號: 00099832 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 28385 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 560 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 百士交通有限公司 | 統一編號: 00100140 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 660 | 所代表法人: | 有光電器股份有限公司 | 統一編號: 00100372 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光榮船機股份有限公司 | 統一編號: 00101056 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 吉仁企業股份有限公司 | 統一編號: 00099832 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 28385 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23685 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 560 | 所代表法人: | 世界貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00099874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 百士交通有限公司 | 統一編號: 00100140 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 660 | 所代表法人: | 有光電器股份有限公司 | 統一編號: 00100372 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 光富企業股份有限公司 | 統一編號: 00100818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 光榮船機股份有限公司 | 統一編號: 00101056 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 自立鐵工廠股份有限公司 | 統一編號: 00103408 |
|