葉俊男
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名葉俊男的職稱是董事, 持有股份數是200000, 公司名稱是灒釜烘焙有限公司, 統一編號是83215169.
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「食品業者登錄資料集」中搜尋所有相關於 葉俊男 ...) | 食品業者登錄字號: N-183215169-00001-7 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 83215169 | 彰化縣員林市惠來里日泰街118號 |
| 食品業者登錄字號: N-183215169-00000-6 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 83215169 | 彰化縣員林市惠來里日泰街118號 |
食品業者登錄字號: N-183215169-00001-7 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: 83215169 | 彰化縣員林市惠來里日泰街118號 |
食品業者登錄字號: N-183215169-00000-6 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 83215169 | 彰化縣員林市惠來里日泰街118號 |
[ 搜尋所有相關: 葉俊男 @ 食品業者登錄資料集 ]
無其他 灒釜烘焙 資料。
[ 搜尋所有 灒釜烘焙 ... ]
根據姓名 葉俊男 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 葉俊男 ...) | (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 負責人: 葉俊男 | 設立時間: 0951022 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
| 主要產品: 241鋼鐵、254金屬加工處理、252金屬結構及建築組件、259其他金屬製品、293通用機械設備、292其他專用機械設備 | 統一編號: 80212759 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市林口區東林里工九路一一號 @ 登記工廠名錄 |
| 統一編號: 16474209 | 工廠負責人姓名: 葉俊男 | 工廠地址: 高雄市大寮區前庄里前庄路46-13號A棟 | 主要產品: 254金屬加工處理 @ 臨時工廠名錄 |
| 產品中類: 24基本金屬製造業
25金屬製品製造業
29機械設備製造業 | 廠址: 新北市林口區東林里工九路一一號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 241鋼鐵
254金屬加工處理
252金屬結構及建築組件
259其他金屬製品
293通用機械設備
292其他專用機械設備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
負責人: 葉俊男 | 設立時間: 0951022 @ 全國性社會團體名冊-按理事長性別 |
主要產品: 241鋼鐵、254金屬加工處理、252金屬結構及建築組件、259其他金屬製品、293通用機械設備、292其他專用機械設備 | 統一編號: 80212759 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市林口區東林里工九路一一號 @ 登記工廠名錄 |
統一編號: 16474209 | 工廠負責人姓名: 葉俊男 | 工廠地址: 高雄市大寮區前庄里前庄路46-13號A棟 | 主要產品: 254金屬加工處理 @ 臨時工廠名錄 |
產品中類: 24基本金屬製造業
25金屬製品製造業
29機械設備製造業 | 廠址: 新北市林口區東林里工九路一一號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 241鋼鐵
254金屬加工處理
252金屬結構及建築組件
259其他金屬製品
293通用機械設備
292其他專用機械設備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
[ 搜尋所有 葉俊男 ... ]
名稱 灒釜烘焙 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 灒釜烘焙)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
灒釜烘焙有限公司 彰化縣員林市惠來里日泰街118號 | 葉俊男 | 83215169 | 核准設立 |
灒釜烘焙有限公司 登記地址: 彰化縣員林市惠來里日泰街118號 | 負責人: 葉俊男 | 統編: 83215169 | 核准設立 |
姓名 葉俊男 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 葉俊男)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
葉俊男企業社 臺南市永康區永康里中山路41巷3號1樓 | 葉俊男 | 00264028 | 核准設立 - 獨資 |
大興山產行 臺南市玉井區玉田里中華路195號 | 葉俊男 | 08435274 | 歇業 - 獨資 |
佳和廣告工程行 新北市三峽區光明路69巷24號7樓 | 葉俊男 | 13516064 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1108169590) |
上冠鋁業股份有限公司 高雄市前鎮區公正路96號1樓 | 葉俊男 | 16474209 | 核准設立 |
東陽企業社 嘉義縣太保市南新里南埤路48之5號 | 葉俊男 | 20180992 | 核准設立 - 獨資 |
金寶鑫商行 高雄市岡山區忠孝里筧橋路12號 | 葉俊男 | 25723735 | 歇業 - 獨資 |
偉峻交通器材有限公司 新北市蘆洲區永平街32巷14弄6號1樓 | 葉俊男 | 28314489 | 核准設立 |
葉俊男企業社 登記地址: 臺南市永康區永康里中山路41巷3號1樓 | 負責人: 葉俊男 | 統編: 00264028 | 核准設立 - 獨資 |
大興山產行 登記地址: 臺南市玉井區玉田里中華路195號 | 負責人: 葉俊男 | 統編: 08435274 | 歇業 - 獨資 |
佳和廣告工程行 登記地址: 新北市三峽區光明路69巷24號7樓 | 負責人: 葉俊男 | 統編: 13516064 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1108169590) |
上冠鋁業股份有限公司 登記地址: 高雄市前鎮區公正路96號1樓 | 負責人: 葉俊男 | 統編: 16474209 | 核准設立 |
東陽企業社 登記地址: 嘉義縣太保市南新里南埤路48之5號 | 負責人: 葉俊男 | 統編: 20180992 | 核准設立 - 獨資 |
金寶鑫商行 登記地址: 高雄市岡山區忠孝里筧橋路12號 | 負責人: 葉俊男 | 統編: 25723735 | 歇業 - 獨資 |
偉峻交通器材有限公司 登記地址: 新北市蘆洲區永平街32巷14弄6號1樓 | 負責人: 葉俊男 | 統編: 28314489 | 核准設立 |
[ 查詢所有 葉俊男 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣益水道股份有限公司 | 統一編號: 00442300 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 德記公行股份有限公司 | 統一編號: 00442408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2300 | 所代表法人: | 廣益通運股份有限公司 | 統一編號: 00442505 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 廣興計程汽車有限公司 | 統一編號: 00448901 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 興和船務代理有限公司 | 統一編號: 00451362 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 綠野農牧股份有限公司 | 統一編號: 00451449 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 龍宇企業有限公司 | 統一編號: 00451525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1075 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣益水道股份有限公司 | 統一編號: 00442300 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 德記公行股份有限公司 | 統一編號: 00442408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2300 | 所代表法人: | 廣益通運股份有限公司 | 統一編號: 00442505 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 廣興計程汽車有限公司 | 統一編號: 00448901 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 興和船務代理有限公司 | 統一編號: 00451362 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 綠野農牧股份有限公司 | 統一編號: 00451449 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 龍宇企業有限公司 | 統一編號: 00451525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1075 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
|