黃瀚嶢
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃瀚嶢的職稱是董事, 持有股份數是15000, 公司名稱是野想文化有限公司, 統一編號是83226948.
| 統一編號: 83226948 | 電話號碼: 0935748972 | 新北市新店區北新路3段146號8樓 |
統一編號: 83226948 | 電話號碼: 0935748972 | 新北市新店區北新路3段146號8樓 |
[ 搜尋所有相關: 黃瀚嶢 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 野想文化 資料。
[ 搜尋所有 野想文化 ... ]
根據姓名 黃瀚嶢 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃瀚嶢 ...) | | 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/04/27 @ 文化部研習課程 |
| 國立臺灣博物館 | 活動起始日期: 2024/08/18 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 國立臺灣博物館 | 活動起始日期: 2024/08/18 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)上楓分館 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)上楓分館 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 作者: 徐柏涵, 許可, 黃瀚嶢, 方彥翔, Peter Brunt, 柯念璞, Reuben Friend, Wesley Enoch, Lisa Wilkie, 長谷川祐子, 劉容安撰稿; 謝宇婷執行編輯... | 出版機構: 高市美術館 | 版次: 第一版 | 預訂出版日: 109/11 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-5416-91-1 (全套:精裝, 24公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: 黃瀚嶢作 | 出版機構: 春山出版 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/12 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-96482-8-3 (PDF) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/04/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/04/27 | 活動結束日期: 2024/04/27 @ 文化部研習課程 |
國立臺灣博物館 | 活動起始日期: 2024/08/18 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
國立臺灣博物館 | 活動起始日期: 2024/08/18 | 活動結束日期: 2024/08/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)上楓分館 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)上楓分館 | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
作者: 徐柏涵, 許可, 黃瀚嶢, 方彥翔, Peter Brunt, 柯念璞, Reuben Friend, Wesley Enoch, Lisa Wilkie, 長谷川祐子, 劉容安撰稿; 謝宇婷執行編輯... | 出版機構: 高市美術館 | 版次: 第一版 | 預訂出版日: 109/11 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-5416-91-1 (全套:精裝, 24公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 黃瀚嶢作 | 出版機構: 春山出版 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/12 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-96482-8-3 (PDF) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
[ 搜尋所有 黃瀚嶢 ... ]
名稱 野想文化 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 野想文化)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
野想文化有限公司 新北市新店區北新路3段146號8樓 | 黃瀚嶢 | 83226948 | 核准設立 |
野想文化有限公司 登記地址: 新北市新店區北新路3段146號8樓 | 負責人: 黃瀚嶢 | 統編: 83226948 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 203 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 35 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 99 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全發塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00607132 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 碧嵐企業有限公司 | 統一編號: 00620120 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆源報關企業股份有限公司 | 統一編號: 00650192 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25200 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6400 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 盛益鑛業股份有限公司 | 統一編號: 00650382 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 34600000 | 所代表法人: | 民昌企業有限公司 | 統一編號: 00650622 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 勝忠船務報關有限公司 | 統一編號: 00651100 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4420000 | 所代表法人: | 建翔船機工業有限公司 | 統一編號: 00651143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 隆洋企業有限公司 | 統一編號: 00651278 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 203 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 35 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 99 | 所代表法人: | 基隆廣播股份有限公司 | 統一編號: 00520902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全發塑膠工業股份有限公司 | 統一編號: 00607132 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 碧嵐企業有限公司 | 統一編號: 00620120 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆源報關企業股份有限公司 | 統一編號: 00650192 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25200 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6400 | 所代表法人: | 宏大理貨實業股份有限公司 | 統一編號: 00650221 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 盛益鑛業股份有限公司 | 統一編號: 00650382 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 34600000 | 所代表法人: | 民昌企業有限公司 | 統一編號: 00650622 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 勝忠船務報關有限公司 | 統一編號: 00651100 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4420000 | 所代表法人: | 建翔船機工業有限公司 | 統一編號: 00651143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 隆洋企業有限公司 | 統一編號: 00651278 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
|