林朝尉
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林朝尉的職稱是董事, 持有股份數是100000, 公司名稱是美寶雅水族寵物有限公司, 統一編號是83228328.
| 特定寵物種類: 狗 | 營業項目: B | 許可證有效日期: 2024/4/14 上午 12:00:00 | 新北市汐止區大同路1段157號1樓 @ 合法特定寵物業名單 |
特定寵物種類: 狗 | 營業項目: B | 許可證有效日期: 2024/4/14 上午 12:00:00 | 新北市汐止區大同路1段157號1樓 @ 合法特定寵物業名單 |
[ 搜尋所有 美寶雅水族寵物 ... ]
根據姓名 林朝尉 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林朝尉 ...) | 呂瓊慧、王慶 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 呂瓊慧、王慶 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 作者: 王慶總編輯 | 出版機構: 林朝尉 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/05 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 160 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-01-1301-8 (精裝, NT$1500, 160面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| (中華民國)朱麗麗;(中華民國)余素君;(中華民國)呂百森;(中華民國)李芬蘭;(中華民國)沈禎;(中華民國)周冠宇;(中華民國)林仁信;(中華民國)林文昌;(中華民國)林玉珠;(中華民國)林洳宇;(... | 活動起始日期: 2024/09/02 | 活動結束日期: 2024/10/08 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)朱麗麗;(中華民國)余素君;(中華民國)呂百森;(中華民國)李芬蘭;(中華民國)沈禎;(中華民國)周冠宇;(中華民國)林仁信;(中華民國)林文昌;(中華民國)林玉珠;(中華民國)林洳宇;(... | 活動起始日期: 2024/09/02 | 活動結束日期: 2024/10/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 特定寵物種類: 狗、貓 | 營業項目: ABC | 許可證有效日期: 2023/11/18 上午 12:00:00 | 新北市樹林區樹林區中正路506號1樓 @ 合法特定寵物業名單 |
| 團體會址: 新北市新店區安康路1段113號 | 成立日期: 1030629 | 理事長: 林朝尉 @ 全國性人民團體名冊 |
| 特定寵物種類: 狗、貓 | 營業項目: BC | 許可證有效日期: 2027/8/16 上午 12:00:00 | 宜蘭縣羅東鎮維揚路171及173號 @ 合法特定寵物業名單 |
呂瓊慧、王慶 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
呂瓊慧、王慶 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
作者: 王慶總編輯 | 出版機構: 林朝尉 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 112/05 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 160 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-01-1301-8 (精裝, NT$1500, 160面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
(中華民國)朱麗麗;(中華民國)余素君;(中華民國)呂百森;(中華民國)李芬蘭;(中華民國)沈禎;(中華民國)周冠宇;(中華民國)林仁信;(中華民國)林文昌;(中華民國)林玉珠;(中華民國)林洳宇;(... | 活動起始日期: 2024/09/02 | 活動結束日期: 2024/10/08 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)朱麗麗;(中華民國)余素君;(中華民國)呂百森;(中華民國)李芬蘭;(中華民國)沈禎;(中華民國)周冠宇;(中華民國)林仁信;(中華民國)林文昌;(中華民國)林玉珠;(中華民國)林洳宇;(... | 活動起始日期: 2024/09/02 | 活動結束日期: 2024/10/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
特定寵物種類: 狗、貓 | 營業項目: ABC | 許可證有效日期: 2023/11/18 上午 12:00:00 | 新北市樹林區樹林區中正路506號1樓 @ 合法特定寵物業名單 |
團體會址: 新北市新店區安康路1段113號 | 成立日期: 1030629 | 理事長: 林朝尉 @ 全國性人民團體名冊 |
特定寵物種類: 狗、貓 | 營業項目: BC | 許可證有效日期: 2027/8/16 上午 12:00:00 | 宜蘭縣羅東鎮維揚路171及173號 @ 合法特定寵物業名單 |
[ 搜尋所有 林朝尉 ... ]
名稱 美寶雅水族寵物 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 美寶雅水族寵物)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
美寶雅水族寵物有限公司 新北市汐止區大同路1段157號、159號 | 林朝尉 | 83228328 | 核准設立 |
美寶雅水族寵物有限公司 登記地址: 新北市汐止區大同路1段157號、159號 | 負責人: 林朝尉 | 統編: 83228328 | 核准設立 |
姓名 林朝尉 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 林朝尉)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
藍世界水族設計館 新北市樹林區中正路506號 | 林朝尉 | 66945697 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1078129746) |
親穎水族設計館 新北市鶯歌區鶯桃路496號 | 林朝尉 | 26726437 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1035245276) |
慶昇昌有限公司 桃園市平鎮區湧豐里中豐路山頂段80號1、2樓,82號1樓 | 林朝尉 | 45110002 | 核准設立 |
親龍實業有限公司 宜蘭縣羅東鎮維揚里維揚路171、173號 | 林朝尉 | 54035630 | 核准設立 |
藍天企業社 新北市新店區安和路2段93號1樓 | 林朝尉 | 78302972 | 核准設立 - 獨資 |
藍色星球水族寵物國際有限公司 桃園市楊梅區永平里永美路490號 | 林朝尉 | 83108317 | 核准設立 |
美寶雅貓舍 宜蘭縣羅東鎮維揚路175、177號 | 林朝尉 | 91331401 | 核准設立 - 獨資 |
藍世界水族設計館 登記地址: 新北市樹林區中正路506號 | 負責人: 林朝尉 | 統編: 66945697 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1078129746) |
親穎水族設計館 登記地址: 新北市鶯歌區鶯桃路496號 | 負責人: 林朝尉 | 統編: 26726437 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1035245276) |
慶昇昌有限公司 登記地址: 桃園市平鎮區湧豐里中豐路山頂段80號1、2樓,82號1樓 | 負責人: 林朝尉 | 統編: 45110002 | 核准設立 |
親龍實業有限公司 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮維揚里維揚路171、173號 | 負責人: 林朝尉 | 統編: 54035630 | 核准設立 |
藍天企業社 登記地址: 新北市新店區安和路2段93號1樓 | 負責人: 林朝尉 | 統編: 78302972 | 核准設立 - 獨資 |
藍色星球水族寵物國際有限公司 登記地址: 桃園市楊梅區永平里永美路490號 | 負責人: 林朝尉 | 統編: 83108317 | 核准設立 |
美寶雅貓舍 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮維揚路175、177號 | 負責人: 林朝尉 | 統編: 91331401 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 林朝尉 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 忠信鋁專業有限公司 | 統一編號: 00143751 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金馬航業股份有限公司 | 統一編號: 00144338 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 協生貿易股份有限公司 | 統一編號: 00145060 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 昌毅船舶機械股份有限公司 | 統一編號: 00145173 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 奇珍銀樓鐘錶有限公司 | 統一編號: 00145477 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 東興大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00145548 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2240 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明泰漁業股份有限公司 | 統一編號: 00146069 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 忠信鋁專業有限公司 | 統一編號: 00143751 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金馬航業股份有限公司 | 統一編號: 00144338 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 協生貿易股份有限公司 | 統一編號: 00145060 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 昌毅船舶機械股份有限公司 | 統一編號: 00145173 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 奇珍銀樓鐘錶有限公司 | 統一編號: 00145477 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 東興大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00145548 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2240 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯成航業股份有限公司 | 統一編號: 00145976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 明泰漁業股份有限公司 | 統一編號: 00146069 |
|