許馨尹
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名許馨尹的職稱是董事, 持有股份數是3000, 公司名稱是于樂品牌行銷股份有限公司, 統一編號是83255561.
董監事資料集 資料集的 許馨尹 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 許馨尹 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 于樂品牌行銷股份有限公司 | 統一編號: 83255561 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 于樂品牌行銷股份有限公司 | 統一編號: 83255561 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 于樂品牌行銷股份有限公司 | 統一編號: 83255561 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 于樂品牌行銷股份有限公司 | 統一編號: 83255561 |
[ 搜尋所有相關: 許馨尹 @ 董監事資料集 ]
無其他 于樂品牌行銷 資料。
[ 搜尋所有 于樂品牌行銷 ... ]
根據姓名 許馨尹 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 許馨尹 ...) | (中華民國)孔令妍等 | 活動起始日期: 2024/05/07 | 活動結束日期: 2024/07/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)孔令妍等 | 活動起始日期: 2024/05/07 | 活動結束日期: 2024/07/02 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2020/11/19 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0917-505865 | 機構負責人姓名: 許馨尹 | 機構代碼: 2X0800042 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺中市南屯區文心里大墩八街26號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 電話: 48323105 | 地址鄉鎮市區: 員林市 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 許馨尹 @ 藥局基本資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 三泰通訊有限公司 | 統一編號: 16112683 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 億大漁業股份有限公司 | 統一編號: 22838262 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1900000 | 所代表法人: | 禾欣電業有限公司 | 統一編號: 82081992 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 艾佳爾貿易有限公司 | 統一編號: 83558501 @ 董監事資料集 |
(中華民國)孔令妍等 | 活動起始日期: 2024/05/07 | 活動結束日期: 2024/07/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)孔令妍等 | 活動起始日期: 2024/05/07 | 活動結束日期: 2024/07/02 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2020/11/19 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0917-505865 | 機構負責人姓名: 許馨尹 | 機構代碼: 2X0800042 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺中市南屯區文心里大墩八街26號2樓 @ 長照ABC據點 |
電話: 48323105 | 地址鄉鎮市區: 員林市 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 許馨尹 @ 藥局基本資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 三泰通訊有限公司 | 統一編號: 16112683 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 億大漁業股份有限公司 | 統一編號: 22838262 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1900000 | 所代表法人: | 禾欣電業有限公司 | 統一編號: 82081992 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2200000 | 所代表法人: | 艾佳爾貿易有限公司 | 統一編號: 83558501 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 許馨尹 ... ]
名稱 于樂品牌行銷 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 于樂品牌行銷)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
于樂品牌行銷股份有限公司 高雄市前鎮區梧州街30巷17號 | 余孟玲 | 83255561 | 核准設立 |
于樂品牌行銷企業社 高雄市前鎮區梧州街30巷17號 | 余孟玲 | 91513036 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11161372800) |
于樂品牌行銷股份有限公司 登記地址: 高雄市前鎮區梧州街30巷17號 | 負責人: 余孟玲 | 統編: 83255561 | 核准設立 |
于樂品牌行銷企業社 登記地址: 高雄市前鎮區梧州街30巷17號 | 負責人: 余孟玲 | 統編: 91513036 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11161372800) |
姓名 許馨尹 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 許馨尹)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
馨享企業社 高雄市旗山區延平一路339巷5號1樓 | 許馨尹 | 85509148 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10961274600) |
三久實業社 宜蘭縣羅東鎮東安里光榮路二六九之一七號一一樓 | 許馨尹 | 14907574 | 歇業 - 獨資 |
承世有限公司 臺中市大里區金城里33鄰中興路一段272巷30號四樓 | 許馨尹 | 24848054 | 解散 (核准解散日期: 2016-06-23) |
禾欣電業有限公司 高雄市前鎮區后平路93號 | 許馨尹 | 82081992 | 核准設立 |
面紙達人企業社 臺中市北區賴福里大德街253號7樓之2 | 許馨尹 | 82556076 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108604263) |
艾佳爾貿易有限公司 屏東縣屏東市空翔里24鄰洛陽街37號 | 許馨尹 | 83558501 | 核准設立 |
萊斯特有限公司 宜蘭縣羅東鎮樹林里公正路300巷3號一樓 | 許馨尹 | 90420545 | 核准設立 |
立能投資有限公司 屏東縣屏東市空翔里洛陽街37號 | 許馨尹 | 90783623 | 核准設立 |
馨享企業社 登記地址: 高雄市旗山區延平一路339巷5號1樓 | 負責人: 許馨尹 | 統編: 85509148 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10961274600) |
三久實業社 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮東安里光榮路二六九之一七號一一樓 | 負責人: 許馨尹 | 統編: 14907574 | 歇業 - 獨資 |
承世有限公司 登記地址: 臺中市大里區金城里33鄰中興路一段272巷30號四樓 | 負責人: 許馨尹 | 統編: 24848054 | 解散 (核准解散日期: 2016-06-23) |
禾欣電業有限公司 登記地址: 高雄市前鎮區后平路93號 | 負責人: 許馨尹 | 統編: 82081992 | 核准設立 |
面紙達人企業社 登記地址: 臺中市北區賴福里大德街253號7樓之2 | 負責人: 許馨尹 | 統編: 82556076 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108604263) |
艾佳爾貿易有限公司 登記地址: 屏東縣屏東市空翔里24鄰洛陽街37號 | 負責人: 許馨尹 | 統編: 83558501 | 核准設立 |
萊斯特有限公司 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮樹林里公正路300巷3號一樓 | 負責人: 許馨尹 | 統編: 90420545 | 核准設立 |
立能投資有限公司 登記地址: 屏東縣屏東市空翔里洛陽街37號 | 負責人: 許馨尹 | 統編: 90783623 | 核准設立 |
[ 查詢所有 許馨尹 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 伍聯通運股份有限公司 | 統一編號: 00126009 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 忠信鋁專業有限公司 | 統一編號: 00143751 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金馬航業股份有限公司 | 統一編號: 00144338 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 協生貿易股份有限公司 | 統一編號: 00145060 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 昌毅船舶機械股份有限公司 | 統一編號: 00145173 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 伍聯通運股份有限公司 | 統一編號: 00126009 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 忠信鋁專業有限公司 | 統一編號: 00143751 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金馬航業股份有限公司 | 統一編號: 00144338 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 協生貿易股份有限公司 | 統一編號: 00145060 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 昌毅船舶機械股份有限公司 | 統一編號: 00145173 |
|