吳昕紘
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳昕紘的職稱是監察人, 持有股份數是69000, 公司名稱是權能股份有限公司, 統一編號是83259617.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 328500 | 所代表法人: | 權能股份有限公司 | 統一編號: 83259617 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 328500 | 所代表法人: | 權能股份有限公司 | 統一編號: 83259617 |
[ 搜尋所有相關: 吳昕紘 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 權能 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 權能 ...) | 資料集識別碼: 59708 | 詮釋資料更新時間: 2024-08-16 11:02:10 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 經濟部智慧財產局 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 為方便利用人瞭解著作授權管道,整理現有著作權集體管理團體管理著作類型、聯絡方式等相關資訊供各界參考。 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 開放時間: 詳見官網或電話洽詢 | | 電話: 886-3-8875306 | 地址: 花蓮縣978瑞穗鄉溫泉路二段210巷 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| OID: 2.16.886.103.102478 | 電話: 07-3829066 | 地址: 高雄市左營區菜公里13鄰文瑞路27號4樓 | DN: o=社團法人台灣群力權能發展協會,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 開放時間: 詳見官網或電話洽詢 | | 電話: 886-3-8875306 | 地址: 花蓮縣978瑞穗鄉溫泉路二段210巷 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| (中華民國)李豐楙;(中華民國)國立故宮博物院;(中華民國)國立公共資訊圖書館 | 活動起始日期: 2024/08/06 | 活動結束日期: 2024/12/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)李豐楙;(中華民國)國立故宮博物院;(中華民國)國立公共資訊圖書館 | 活動起始日期: 2024/08/06 | 活動結束日期: 2024/12/18 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 統一編號: 22642393 | 電話號碼: 02-29957337 | 新北市三重區興德路86號4樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 53303910 | 電話號碼: 04-8862357 | 臺中市北屯區崇德路二段168號10樓之16 @ 出進口廠商登記資料 |
資料集識別碼: 59708 | 詮釋資料更新時間: 2024-08-16 11:02:10 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV | 編碼格式: UTF-8 | 提供機關: 經濟部智慧財產局 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 為方便利用人瞭解著作授權管道,整理現有著作權集體管理團體管理著作類型、聯絡方式等相關資訊供各界參考。 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
開放時間: 詳見官網或電話洽詢 | | 電話: 886-3-8875306 | 地址: 花蓮縣978瑞穗鄉溫泉路二段210巷 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
OID: 2.16.886.103.102478 | 電話: 07-3829066 | 地址: 高雄市左營區菜公里13鄰文瑞路27號4樓 | DN: o=社團法人台灣群力權能發展協會,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
開放時間: 詳見官網或電話洽詢 | | 電話: 886-3-8875306 | 地址: 花蓮縣978瑞穗鄉溫泉路二段210巷 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
(中華民國)李豐楙;(中華民國)國立故宮博物院;(中華民國)國立公共資訊圖書館 | 活動起始日期: 2024/08/06 | 活動結束日期: 2024/12/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)李豐楙;(中華民國)國立故宮博物院;(中華民國)國立公共資訊圖書館 | 活動起始日期: 2024/08/06 | 活動結束日期: 2024/12/18 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
統一編號: 22642393 | 電話號碼: 02-29957337 | 新北市三重區興德路86號4樓 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 53303910 | 電話號碼: 04-8862357 | 臺中市北屯區崇德路二段168號10樓之16 @ 出進口廠商登記資料 |
[ 搜尋所有 權能 ... ]
根據姓名 吳昕紘 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳昕紘 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4514986 | 所代表法人: 紘恩股份有限公司 | 新光產物保險股份有限公司 | 統一編號: 03458403 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 副董事長 | 持有股份數: 5563669 | 所代表法人: 紘恩股份有限公司 | 新光紡織股份有限公司 | 統一編號: 07435901 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 713 | 所代表法人: 紘恩股份有限公司 | 惠普企業股份有限公司 | 統一編號: 12131111 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 紘恩股份有限公司 | 統一編號: 86031489 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1982400 | 所代表法人: 新光產物保險股份有限公司 | 東昕水務實業股份有限公司 | 統一編號: 27535055 @ 董監事資料集 |
| 總機電話: (02)2507-5335 | 公司代號: 2850 | 產業別: 17 | 營利事業統一編號: 03458403 | 住址: 台北市建國北路二段十三號十一樓 | 董事長: 吳昕紘 | 成立日期: 19630426 | 出表日期: 1130918 @ 上市公司基本資料 |
| 免費電話: 0800-789999 | 電話: (02)2507-5335 | 台北市建國北路2段15號 | 成立時間: 1963-05-01 @ 保險公司基本資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3085000 | 所代表法人: 東賢投資有限公司 | 新光育樂股份有限公司 | 統一編號: 04205933 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4514986 | 所代表法人: 紘恩股份有限公司 | 新光產物保險股份有限公司 | 統一編號: 03458403 @ 董監事資料集 |
職稱: 副董事長 | 持有股份數: 5563669 | 所代表法人: 紘恩股份有限公司 | 新光紡織股份有限公司 | 統一編號: 07435901 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 713 | 所代表法人: 紘恩股份有限公司 | 惠普企業股份有限公司 | 統一編號: 12131111 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 紘恩股份有限公司 | 統一編號: 86031489 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1982400 | 所代表法人: 新光產物保險股份有限公司 | 東昕水務實業股份有限公司 | 統一編號: 27535055 @ 董監事資料集 |
總機電話: (02)2507-5335 | 公司代號: 2850 | 產業別: 17 | 營利事業統一編號: 03458403 | 住址: 台北市建國北路二段十三號十一樓 | 董事長: 吳昕紘 | 成立日期: 19630426 | 出表日期: 1130918 @ 上市公司基本資料 |
免費電話: 0800-789999 | 電話: (02)2507-5335 | 台北市建國北路2段15號 | 成立時間: 1963-05-01 @ 保險公司基本資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3085000 | 所代表法人: 東賢投資有限公司 | 新光育樂股份有限公司 | 統一編號: 04205933 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 吳昕紘 ... ]
陳權能 | 地址: 台中市神岡區豐洲路916巷38弄76號 | 電話: 04-2523-4756 |
權能國際股份有限公司 | 地址: 新北市三重區興德路86號4樓 | 電話: 02-2995-7337 |
權能企業股份有限公司 | 地址: 新北市汐止區大同路一段306號11樓 | 電話: 02-2642-6388 |
名稱 權能 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 權能)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
日權能源股份有限公司 臺北市松山區塔悠路287號地下1層 | 李孟翰 | 55786124 | 核准設立 |
廖權能自營計程車行 新北市板橋區雙一0路2段130巷2弄33號4樓 | 廖權能 | 34567216 | 核准設立 - 獨資 |
天權能源有限公司 雲林縣麥寮鄉復興路61號 | 劉俊宏 | 54011068 | 解散 (核准解散日期: 2024-08-21) |
柿權能企業社 桃園市平鎮區新貴里關爺西路38巷32號(1樓) | 劉芯語 | 91313261 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1129006543) |
權能工程行 嘉義縣水上鄉三鎮村三鎮路81-62號一樓 | 官忠正 | 92386797 | 核准設立 - 獨資 |
權能工程行 嘉義縣水上鄉三鎮村三鎮路81-62號一樓 | 官忠正 | 92390933 | 核准設立 - 獨資 |
權能技術科技企業社 桃園市大溪區康安里內柵路1段40巷16號 | 陳宏彥 | 21543395 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1129006825) |
權能國際股份有限公司 新北市三重區興德路86號4樓 | 呂昱蓁 | 22642393 | 核准設立 |
日權能源股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區塔悠路287號地下1層 | 負責人: 李孟翰 | 統編: 55786124 | 核准設立 |
廖權能自營計程車行 登記地址: 新北市板橋區雙一0路2段130巷2弄33號4樓 | 負責人: 廖權能 | 統編: 34567216 | 核准設立 - 獨資 |
天權能源有限公司 登記地址: 雲林縣麥寮鄉復興路61號 | 負責人: 劉俊宏 | 統編: 54011068 | 解散 (核准解散日期: 2024-08-21) |
柿權能企業社 登記地址: 桃園市平鎮區新貴里關爺西路38巷32號(1樓) | 負責人: 劉芯語 | 統編: 91313261 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1129006543) |
權能工程行 登記地址: 嘉義縣水上鄉三鎮村三鎮路81-62號一樓 | 負責人: 官忠正 | 統編: 92386797 | 核准設立 - 獨資 |
權能工程行 登記地址: 嘉義縣水上鄉三鎮村三鎮路81-62號一樓 | 負責人: 官忠正 | 統編: 92390933 | 核准設立 - 獨資 |
權能技術科技企業社 登記地址: 桃園市大溪區康安里內柵路1段40巷16號 | 負責人: 陳宏彥 | 統編: 21543395 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1129006825) |
權能國際股份有限公司 登記地址: 新北市三重區興德路86號4樓 | 負責人: 呂昱蓁 | 統編: 22642393 | 核准設立 |
[ 查詢所有 權能 ... ]
姓名 吳昕紘 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 吳昕紘)
新光產物保險股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區建國北路2段13號11樓 | 負責人: 吳昕紘 | 統編: 03458403 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 東興漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692968 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 協昌水電有限公司 | 統一編號: 00693349 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 東興漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692968 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 協昌水電有限公司 | 統一編號: 00693349 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
|