張鈞翔
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張鈞翔的職稱是董事長, 持有股份數是999000, 公司名稱是翔威前瞻股份有限公司, 統一編號是83267829.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 翔威前瞻股份有限公司 | 統一編號: 83267829 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 翔威前瞻股份有限公司 | 統一編號: 83267829 |
[ 搜尋所有相關: 張鈞翔 @ 董監事資料集 ]
無其他 翔威前瞻 資料。
[ 搜尋所有 翔威前瞻 ... ]
根據姓名 張鈞翔 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張鈞翔 ...) | 國立臺灣博物館 | 活動起始日期: 2024/08/27 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 國立臺灣博物館 | 活動起始日期: 2024/08/27 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 國立自然科學博物館 | 活動起始日期: 2024/09/17 | 活動結束日期: 2028/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 主要產品: 084動植物油脂 | 統一編號: 45784421 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市沙鹿區居仁里台灣大道七段1109巷15號 @ 登記工廠名錄 |
| 總機電話: (02)87681999 | 公司代號: 9929 | 產業別: 20 | 營利事業統一編號: 69439272 | 住址: 台北市信義區市民大道六段288號9樓 | 董事長: 陳慧遊 | 成立日期: 19761001 | 出表日期: 1130915 @ 上市公司基本資料 |
| 國立自然科學博物館 | 活動起始日期: 2024/09/17 | 活動結束日期: 2028/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 國立自然科學博物館 | 活動起始日期: 2024/09/17 | 活動結束日期: 2028/12/31 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
| 作者: 呂孟栖, 周文豪, 林良恭, 林益仁, 陳恒安, 張鈞翔, 黃文山, 劉德祥, 謝佳男, 簡榮村編著 | 出版機構: 東海出版中心 | 版次: | 預訂出版日: 111/09 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 141 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-548-123-0 (平裝, NT$430, 141面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
國立臺灣博物館 | 活動起始日期: 2024/08/27 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
國立臺灣博物館 | 活動起始日期: 2024/08/27 | 活動結束日期: 2024/09/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立自然科學博物館 | 活動起始日期: 2024/09/17 | 活動結束日期: 2028/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
主要產品: 084動植物油脂 | 統一編號: 45784421 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市沙鹿區居仁里台灣大道七段1109巷15號 @ 登記工廠名錄 |
總機電話: (02)87681999 | 公司代號: 9929 | 產業別: 20 | 營利事業統一編號: 69439272 | 住址: 台北市信義區市民大道六段288號9樓 | 董事長: 陳慧遊 | 成立日期: 19761001 | 出表日期: 1130915 @ 上市公司基本資料 |
國立自然科學博物館 | 活動起始日期: 2024/09/17 | 活動結束日期: 2028/12/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立自然科學博物館 | 活動起始日期: 2024/09/17 | 活動結束日期: 2028/12/31 | 折扣資訊: @ 親子活動 |
作者: 呂孟栖, 周文豪, 林良恭, 林益仁, 陳恒安, 張鈞翔, 黃文山, 劉德祥, 謝佳男, 簡榮村編著 | 出版機構: 東海出版中心 | 版次: | 預訂出版日: 111/09 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 141 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-957-548-123-0 (平裝, NT$430, 141面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
[ 搜尋所有 張鈞翔 ... ]
名稱 翔威前瞻 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 翔威前瞻)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
翔威前瞻股份有限公司 臺北市大安區敦化南路2段97號25樓 | 張鈞翔 | 83267829 | 核准設立 |
翔威前瞻股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區敦化南路2段97號25樓 | 負責人: 張鈞翔 | 統編: 83267829 | 核准設立 |
姓名 張鈞翔 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 張鈞翔)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
翔威企業社 花蓮縣吉安鄉勝安村中原路1段306巷3號 | 張鈞翔 | 15784022 | 停業 (停業起迄日期 106年10月31日 至 107年10月30日) - 獨資 |
翔緯房屋修繕行 新竹縣竹北市竹義里中華路408巷1弄23號1F | 張鈞翔 | 26666682 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060300139) |
鼎翔企業社 花蓮縣吉安鄉福興村福興3街35之2號1樓 | 張鈞翔 | 37994521 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1020180302) |
華陽裝潢企業社 新北市三重區重新路4段41巷36號2樓 | 張鈞翔 | 13506256 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1088121316) |
嘉南房屋企業社 嘉義市西區竹圍里中興路229號一樓 | 張鈞翔 | 14510736 | 歇業 - 獨資 |
頂高髮型工作室 臺中市西區公正里精誠路374號一樓 | 張鈞翔 | 17190406 | 歇業 - 合夥 |
旺家興企業有限公司 臺北市大安區新生南路3段84之1號2樓 | 張鈞翔 | 24342674 | 解散 |
翔威企業社 登記地址: 花蓮縣吉安鄉勝安村中原路1段306巷3號 | 負責人: 張鈞翔 | 統編: 15784022 | 停業 (停業起迄日期 106年10月31日 至 107年10月30日) - 獨資 |
翔緯房屋修繕行 登記地址: 新竹縣竹北市竹義里中華路408巷1弄23號1F | 負責人: 張鈞翔 | 統編: 26666682 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1060300139) |
鼎翔企業社 登記地址: 花蓮縣吉安鄉福興村福興3街35之2號1樓 | 負責人: 張鈞翔 | 統編: 37994521 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1020180302) |
華陽裝潢企業社 登記地址: 新北市三重區重新路4段41巷36號2樓 | 負責人: 張鈞翔 | 統編: 13506256 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1088121316) |
嘉南房屋企業社 登記地址: 嘉義市西區竹圍里中興路229號一樓 | 負責人: 張鈞翔 | 統編: 14510736 | 歇業 - 獨資 |
頂高髮型工作室 登記地址: 臺中市西區公正里精誠路374號一樓 | 負責人: 張鈞翔 | 統編: 17190406 | 歇業 - 合夥 |
旺家興企業有限公司 登記地址: 臺北市大安區新生南路3段84之1號2樓 | 負責人: 張鈞翔 | 統編: 24342674 | 解散 |
[ 查詢所有 張鈞翔 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 上海煤氣有限公司 | 統一編號: 00021407 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三民建業股份有限公司 | 統一編號: 00007405 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 85113 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 29739 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13260 | 所代表法人: | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 本源鐵路承攬運輸股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1870 | 所代表法人: 英豐船務代理股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 43962 | 所代表法人: 品諠投資股份有限公司 | 大同通運股份有限公司 | 統一編號: 00011203 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 立人汽車股份有限公司 | 統一編號: 00012104 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 三和興煤氣股份有限公司 | 統一編號: 00016805 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 上海煤氣有限公司 | 統一編號: 00021407 |
|