黃奕
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃奕的職稱是董事, 持有股份數是2875000, 公司名稱是創邑不動產經紀有限公司, 統一編號是83287249.
| 負責人姓名: 黃奕 | 統一編號: 83287249 | 所在地: 新竹縣竹北市六家五路一段345號 |
負責人姓名: 黃奕 | 統一編號: 83287249 | 所在地: 新竹縣竹北市六家五路一段345號 |
[ 搜尋所有相關: 黃奕 @ 不動產經紀業備查資料 ]
無其他 創邑不動產經紀 資料。
[ 搜尋所有 創邑不動產經紀 ... ]
根據姓名 黃奕 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃奕 ...) | 級別名稱: 縣(市)定古蹟 | 所屬主管機關: 金門縣政府 | 指定登錄理由: 后水頭黃奕本古厝為一落四攑頭並結合洋樓式迴向之格局,五腳基洋樓採傳統磚砌和鋼筋混凝土混合構造,展現了金門在地營造技術與特色。其前迴向洋樓,為后水頭聚落唯一洋樓,可代表金門典型的地方僑匯建築發展歷程,見... @ 文資局古蹟 |
| 連絡電話: 0908160891 | 大仁路26之1號9樓 | 廠商序號: C20231107003 @ 寵物食品業者資料 |
| 連絡電話: 0908160891 | 大仁路26之1號 | 廠商序號: C20231106004 @ 寵物食品業者資料 |
| (中華民國)躍演 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: 2024/08/02 (五) 19:302024/08/03 (六) 13:302024/08/03 (六) 19:302024/08/04 (日) 13:30 @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)躍演 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: 2024/08/02 (五) 19:302024/08/03 (六) 13:302024/08/03 (六) 19:302024/08/04 (日) 13:30 @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)躍演 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: 2024/08/02 (五) 19:302024/08/03 (六) 13:302024/08/03 (六) 19:302024/08/04 (日) 13:30 @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (中華民國)華文音樂劇股份有限公司 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)華文音樂劇股份有限公司 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
級別名稱: 縣(市)定古蹟 | 所屬主管機關: 金門縣政府 | 指定登錄理由: 后水頭黃奕本古厝為一落四攑頭並結合洋樓式迴向之格局,五腳基洋樓採傳統磚砌和鋼筋混凝土混合構造,展現了金門在地營造技術與特色。其前迴向洋樓,為后水頭聚落唯一洋樓,可代表金門典型的地方僑匯建築發展歷程,見... @ 文資局古蹟 |
連絡電話: 0908160891 | 大仁路26之1號9樓 | 廠商序號: C20231107003 @ 寵物食品業者資料 |
連絡電話: 0908160891 | 大仁路26之1號 | 廠商序號: C20231106004 @ 寵物食品業者資料 |
(中華民國)躍演 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: 2024/08/02 (五) 19:302024/08/03 (六) 13:302024/08/03 (六) 19:302024/08/04 (日) 13:30 @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)躍演 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: 2024/08/02 (五) 19:302024/08/03 (六) 13:302024/08/03 (六) 19:302024/08/04 (日) 13:30 @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)躍演 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: 2024/08/02 (五) 19:302024/08/03 (六) 13:302024/08/03 (六) 19:302024/08/04 (日) 13:30 @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)華文音樂劇股份有限公司 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)華文音樂劇股份有限公司 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
[ 搜尋所有 黃奕 ... ]
名稱 創邑不動產經紀 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 創邑不動產經紀)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
創邑不動產經紀有限公司 新竹縣竹北市東平里六家五路一段345號 | 黃奕 | 83287249 | 核准設立 |
創邑不動產經紀有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市東平里六家五路一段345號 | 負責人: 黃奕 | 統編: 83287249 | 核准設立 |
姓名 黃奕 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃奕)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
黃奕捷工作室 臺北市北投區稻香路176號4樓 | 黃奕捷 | 88305246 | 核准設立 - 獨資 |
奕奕商行 桃園市龜山區龍華里萬壽路1段369巷5弄8號5樓 | 黃奕瑾 | 72836079 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1079002922) |
黃奕堂自營計程車 臺北市中山區中山北路2段59巷27弄30號1樓 | 黃奕堂 | 01235785 | 核准設立 - 獨資 |
黃奕珍自營計程車 臺北市北投區致遠一路2段31號4樓 | 黃奕珍 | 01374982 | 核准設立 - 獨資 |
黃奕海自營計程車行 臺北市文山區指南路3段23號1樓 | 黃奕海 | 04902277 | 廢止 - 獨資 |
黃奕謨自營計程車行 臺北市大安區建國南路2段106巷42號1樓 | 黃奕謨 | 09424774 | 核准設立 - 獨資 |
黃奕賢自營計程車行 臺北市信義區松山路270號11樓 | 黃奕賢 | 20997101 | 歇業 - 獨資 |
黃奕圖自營計程車行 臺北市信義區基隆路1段147巷54號4樓 | 黃奕圖 | 21203396 | 廢止 - 獨資 |
黃奕捷工作室 登記地址: 臺北市北投區稻香路176號4樓 | 負責人: 黃奕捷 | 統編: 88305246 | 核准設立 - 獨資 |
奕奕商行 登記地址: 桃園市龜山區龍華里萬壽路1段369巷5弄8號5樓 | 負責人: 黃奕瑾 | 統編: 72836079 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1079002922) |
黃奕堂自營計程車 登記地址: 臺北市中山區中山北路2段59巷27弄30號1樓 | 負責人: 黃奕堂 | 統編: 01235785 | 核准設立 - 獨資 |
黃奕珍自營計程車 登記地址: 臺北市北投區致遠一路2段31號4樓 | 負責人: 黃奕珍 | 統編: 01374982 | 核准設立 - 獨資 |
黃奕海自營計程車行 登記地址: 臺北市文山區指南路3段23號1樓 | 負責人: 黃奕海 | 統編: 04902277 | 廢止 - 獨資 |
黃奕謨自營計程車行 登記地址: 臺北市大安區建國南路2段106巷42號1樓 | 負責人: 黃奕謨 | 統編: 09424774 | 核准設立 - 獨資 |
黃奕賢自營計程車行 登記地址: 臺北市信義區松山路270號11樓 | 負責人: 黃奕賢 | 統編: 20997101 | 歇業 - 獨資 |
黃奕圖自營計程車行 登記地址: 臺北市信義區基隆路1段147巷54號4樓 | 負責人: 黃奕圖 | 統編: 21203396 | 廢止 - 獨資 |
[ 查詢所有 黃奕 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 達祥電機有限公司 | 統一編號: 00263087 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 啟和煤氣有限公司 | 統一編號: 00266401 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 陸海空報關行股份有限公司 | 統一編號: 00272001 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 達祥電機有限公司 | 統一編號: 00263087 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 啟和煤氣有限公司 | 統一編號: 00266401 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 陸海空報關行股份有限公司 | 統一編號: 00272001 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
|