林國盛
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林國盛的職稱是監察人, 持有股份數是39000, 公司名稱是歐宏光電股份有限公司, 統一編號是83302635.
董監事資料集 資料集的 林國盛 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林國盛 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 11753550 | 所代表法人: 亞帝歐光電股份有限公司 | 歐宏光電股份有限公司 | 統一編號: 83302635 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 197600 | 所代表法人: | 歐宏光電股份有限公司 | 統一編號: 83302635 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 130000 | 所代表法人: | 歐宏光電股份有限公司 | 統一編號: 83302635 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 11753550 | 所代表法人: 亞帝歐光電股份有限公司 | 歐宏光電股份有限公司 | 統一編號: 83302635 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 197600 | 所代表法人: | 歐宏光電股份有限公司 | 統一編號: 83302635 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 130000 | 所代表法人: | 歐宏光電股份有限公司 | 統一編號: 83302635 |
[ 搜尋所有相關: 林國盛 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 83302635 | 電話號碼: 03-3752000 | 桃園市蘆竹區中圳街196號 |
統一編號: 83302635 | 電話號碼: 03-3752000 | 桃園市蘆竹區中圳街196號 |
[ 搜尋所有相關: 林國盛 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 83302635 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市蘆竹區海湖里中圳街196號 |
主要產品: 220塑膠製品 | 統一編號: 83302635 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市蘆竹區海湖里中圳街196號 |
[ 搜尋所有相關: 林國盛 @ 登記工廠名錄 ]
無其他 歐宏光電 資料。
[ 搜尋所有 歐宏光電 ... ]
根據姓名 林國盛 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林國盛 ...) | (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)新北市立圖書館志工 | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 林國盛 ... ]
名稱 歐宏光電 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 歐宏光電)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
歐宏光電股份有限公司 桃園市蘆竹區中圳街196號 | 廖書尉 | 83302635 | 核准設立 |
歐宏光電股份有限公司 登記地址: 桃園市蘆竹區中圳街196號 | 負責人: 廖書尉 | 統編: 83302635 | 核准設立 |
姓名 林國盛 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林國盛)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
林國盛自營計程車行 臺北市中山區天祥街16巷16號2樓 | 林國盛 | 01216149 | 撤銷 - 獨資 |
盛雨企業行 臺南市東區德高里仁和路139巷34弄1號1樓(僅供辦公室使用) | 林國盛 | 87873121 | 核准設立 - 獨資 |
筌聯國際貿易有限公司 新北市土城區承天路69號 | 林國盛 | 16207528 | 解散 (核准解散日期: 2017-03-23) |
鼎鑫有聲出版社 臺中市西屯區何南里台中港路二段17之5號 | 林國盛 | 87647462 | 歇業/撤銷 - 合夥 |
小河馬資訊 苗栗縣頭份鎮珊湖里二鄰學府路八四號 | 林國盛 | 17349383 | 歇業 - 獨資 |
勵成工程行 高雄市鳳山區文德里文化西路160巷26弄5號5樓 | 林國盛 | 19679304 | 歇業 - 獨資 |
萬億大理石行 高雄市左營區左營大路628號1樓 | 林國盛 | 36938059 | 核准設立 - 獨資 |
哈樂廣告傳播企劃工作室 臺中市北屯區平田里大連路三段126號4樓 | 林國盛 | 45212818 | 核准設立 - 獨資 |
林國盛自營計程車行 登記地址: 臺北市中山區天祥街16巷16號2樓 | 負責人: 林國盛 | 統編: 01216149 | 撤銷 - 獨資 |
盛雨企業行 登記地址: 臺南市東區德高里仁和路139巷34弄1號1樓(僅供辦公室使用) | 負責人: 林國盛 | 統編: 87873121 | 核准設立 - 獨資 |
筌聯國際貿易有限公司 登記地址: 新北市土城區承天路69號 | 負責人: 林國盛 | 統編: 16207528 | 解散 (核准解散日期: 2017-03-23) |
鼎鑫有聲出版社 登記地址: 臺中市西屯區何南里台中港路二段17之5號 | 負責人: 林國盛 | 統編: 87647462 | 歇業/撤銷 - 合夥 |
小河馬資訊 登記地址: 苗栗縣頭份鎮珊湖里二鄰學府路八四號 | 負責人: 林國盛 | 統編: 17349383 | 歇業 - 獨資 |
勵成工程行 登記地址: 高雄市鳳山區文德里文化西路160巷26弄5號5樓 | 負責人: 林國盛 | 統編: 19679304 | 歇業 - 獨資 |
萬億大理石行 登記地址: 高雄市左營區左營大路628號1樓 | 負責人: 林國盛 | 統編: 36938059 | 核准設立 - 獨資 |
哈樂廣告傳播企劃工作室 登記地址: 臺中市北屯區平田里大連路三段126號4樓 | 負責人: 林國盛 | 統編: 45212818 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 林國盛 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
|