李桂華
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李桂華的職稱是董事, 持有股份數是12890000, 公司名稱是鋐享捷悅股份有限公司, 統一編號是83304752.
董監事資料集 資料集的 李桂華 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 李桂華 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 13390000 | 所代表法人: | 鋐享捷悅股份有限公司 | 統一編號: 83304752 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鋐享捷悅股份有限公司 | 統一編號: 83304752 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7720000 | 所代表法人: | 鋐享捷悅股份有限公司 | 統一編號: 83304752 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 13390000 | 所代表法人: | 鋐享捷悅股份有限公司 | 統一編號: 83304752 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鋐享捷悅股份有限公司 | 統一編號: 83304752 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7720000 | 所代表法人: | 鋐享捷悅股份有限公司 | 統一編號: 83304752 |
[ 搜尋所有相關: 李桂華 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 83304752 | 電話號碼: | 新竹縣竹北市興隆路五段181號19樓 |
統一編號: 83304752 | 電話號碼: | 新竹縣竹北市興隆路五段181號19樓 |
[ 搜尋所有相關: 李桂華 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 鋐享捷悅 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 鋐享捷悅 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: 鋐享捷悅股份有限公司 | 博訊生物科技股份有限公司 | 統一編號: 54291981 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9074455 | 所代表法人: 鋐享捷悅股份有限公司 | 漢特科技股份有限公司 | 統一編號: 85064807 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: 鋐享捷悅股份有限公司 | 博訊生物科技股份有限公司 | 統一編號: 54291981 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9074455 | 所代表法人: 鋐享捷悅股份有限公司 | 漢特科技股份有限公司 | 統一編號: 85064807 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 鋐享捷悅 ... ]
根據姓名 李桂華 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李桂華 ...) | (中華民國)牛麗平;(中華民國)楊文里;(中華民國)江響芳;(中華民國)薛淑芬;(中華民國)莊淑美;(中華民國)李桂華;(中華民國)陳香燕;(中華民國)陳秋萍;(中華民國)洪美櫻;(中華民國)游步風;... | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)牛麗平;(中華民國)楊文里;(中華民國)江響芳;(中華民國)薛淑芬;(中華民國)莊淑美;(中華民國)李桂華;(中華民國)陳香燕;(中華民國)陳秋萍;(中華民國)洪美櫻;(中華民國)游步風;... | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)牛麗平;(中華民國)楊文里;(中華民國)江響芳;(中華民國)薛淑芬;(中華民國)莊淑美;(中華民國)李桂華;(中華民國)陳香燕;(中華民國)陳秋萍;(中華民國)洪美櫻;(中華民國)游步風;... | 活動起始日期: 2024/04/05 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)牛麗平;(中華民國)楊文里;(中華民國)江響芳;(中華民國)薛淑芬;(中華民國)莊淑美;(中華民國)李桂華;(中華民國)陳香燕;(中華民國)陳秋萍;(中華民國)洪美櫻;(中華民國)游步風;... | 活動起始日期: 2024/04/05 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)牛麗平;(中華民國)楊文里;(中華民國)江響芳;(中華民國)薛淑芬;(中華民國)莊淑美;(中華民國)李桂華;(中華民國)陳香燕;(中華民國)陳秋萍;(中華民國)洪美櫻;(中華民國)游步風;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)牛麗平;(中華民國)楊文里;(中華民國)江響芳;(中華民國)薛淑芬;(中華民國)莊淑美;(中華民國)李桂華;(中華民國)陳香燕;(中華民國)陳秋萍;(中華民國)洪美櫻;(中華民國)游步風;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)牛麗平;(中華民國)楊文里;(中華民國)江響芳;(中華民國)薛淑芬;(中華民國)莊淑美;(中華民國)李桂華;(中華民國)陳香燕;(中華民國)陳秋萍;(中華民國)洪美櫻;(中華民國)游步風;... | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)牛麗平;(中華民國)楊文里;(中華民國)江響芳;(中華民國)薛淑芬;(中華民國)莊淑美;(中華民國)李桂華;(中華民國)陳香燕;(中華民國)陳秋萍;(中華民國)洪美櫻;(中華民國)游步風;... | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)牛麗平;(中華民國)楊文里;(中華民國)江響芳;(中華民國)薛淑芬;(中華民國)莊淑美;(中華民國)李桂華;(中華民國)陳香燕;(中華民國)陳秋萍;(中華民國)洪美櫻;(中華民國)游步風;... | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)牛麗平;(中華民國)楊文里;(中華民國)江響芳;(中華民國)薛淑芬;(中華民國)莊淑美;(中華民國)李桂華;(中華民國)陳香燕;(中華民國)陳秋萍;(中華民國)洪美櫻;(中華民國)游步風;... | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)牛麗平;(中華民國)楊文里;(中華民國)江響芳;(中華民國)薛淑芬;(中華民國)莊淑美;(中華民國)李桂華;(中華民國)陳香燕;(中華民國)陳秋萍;(中華民國)洪美櫻;(中華民國)游步風;... | 活動起始日期: 2024/04/05 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)牛麗平;(中華民國)楊文里;(中華民國)江響芳;(中華民國)薛淑芬;(中華民國)莊淑美;(中華民國)李桂華;(中華民國)陳香燕;(中華民國)陳秋萍;(中華民國)洪美櫻;(中華民國)游步風;... | 活動起始日期: 2024/04/05 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)牛麗平;(中華民國)楊文里;(中華民國)江響芳;(中華民國)薛淑芬;(中華民國)莊淑美;(中華民國)李桂華;(中華民國)陳香燕;(中華民國)陳秋萍;(中華民國)洪美櫻;(中華民國)游步風;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)牛麗平;(中華民國)楊文里;(中華民國)江響芳;(中華民國)薛淑芬;(中華民國)莊淑美;(中華民國)李桂華;(中華民國)陳香燕;(中華民國)陳秋萍;(中華民國)洪美櫻;(中華民國)游步風;... | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)牛麗平;(中華民國)楊文里;(中華民國)江響芳;(中華民國)薛淑芬;(中華民國)莊淑美;(中華民國)李桂華;(中華民國)陳香燕;(中華民國)陳秋萍;(中華民國)洪美櫻;(中華民國)游步風;... | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)牛麗平;(中華民國)楊文里;(中華民國)江響芳;(中華民國)薛淑芬;(中華民國)莊淑美;(中華民國)李桂華;(中華民國)陳香燕;(中華民國)陳秋萍;(中華民國)洪美櫻;(中華民國)游步風;... | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 李桂華 ... ]
名稱 鋐享捷悅 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 鋐享捷悅)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鋐享捷悅股份有限公司 新竹縣竹北市興隆路五段181號19樓 | 許金榮 | 83304752 | 核准設立 |
鋐享捷悅股份有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市興隆路五段181號19樓 | 負責人: 許金榮 | 統編: 83304752 | 核准設立 |
姓名 李桂華 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李桂華)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
桂華小吃部 屏東縣屏東市華山里華山街4號1樓 | 李桂華 | 10888483 | 核准設立 - 獨資 |
桂華餐飲店 臺中市東勢區南平里本街119巷18之1號1樓 | 李桂華 | 05890571 | 核准設立 - 獨資 |
月光華港式粥麵甜品店 臺北市信義區虎林街141巷15弄1號1樓 | 李桂華 | 15634663 | 歇業 - 獨資 |
銘華嚴選便當店 高雄市楠梓區清豐一路105號1樓 | 李桂華 | 47665745 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10661212900) |
匠工坊室內裝修有限公司 彰化縣員林市浮圳里員東路一段171巷25弄15號一樓 | 李桂華 | 00046403 | 核准設立 |
鉅翔實業有限公司 新北市新莊區民安路207巷30弄48號2樓 | 李桂華 | 16344775 | 核准設立 |
琦昇玉石 花蓮縣花蓮市民立里中美路170號1樓 | 李桂華 | 26787996 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100001808) |
郭合祥商號 新北市金山區金包里街131號(新市場第76攤位) | 郭李桂華 | 33764040 | 核准設立 - 合夥 |
桂華小吃部 登記地址: 屏東縣屏東市華山里華山街4號1樓 | 負責人: 李桂華 | 統編: 10888483 | 核准設立 - 獨資 |
桂華餐飲店 登記地址: 臺中市東勢區南平里本街119巷18之1號1樓 | 負責人: 李桂華 | 統編: 05890571 | 核准設立 - 獨資 |
月光華港式粥麵甜品店 登記地址: 臺北市信義區虎林街141巷15弄1號1樓 | 負責人: 李桂華 | 統編: 15634663 | 歇業 - 獨資 |
銘華嚴選便當店 登記地址: 高雄市楠梓區清豐一路105號1樓 | 負責人: 李桂華 | 統編: 47665745 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10661212900) |
匠工坊室內裝修有限公司 登記地址: 彰化縣員林市浮圳里員東路一段171巷25弄15號一樓 | 負責人: 李桂華 | 統編: 00046403 | 核准設立 |
鉅翔實業有限公司 登記地址: 新北市新莊區民安路207巷30弄48號2樓 | 負責人: 李桂華 | 統編: 16344775 | 核准設立 |
琦昇玉石 登記地址: 花蓮縣花蓮市民立里中美路170號1樓 | 負責人: 李桂華 | 統編: 26787996 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100001808) |
郭合祥商號 登記地址: 新北市金山區金包里街131號(新市場第76攤位) | 負責人: 郭李桂華 | 統編: 33764040 | 核准設立 - 合夥 |
[ 查詢所有 李桂華 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 47 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 基業船機工業股份有限公司 | 統一編號: 00261898 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 梧桐煤氣有限公司 | 統一編號: 00262030 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 達祥電機有限公司 | 統一編號: 00263087 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 47 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 東一鋼鐵股份有限公司 | 統一編號: 00261721 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 基業船機工業股份有限公司 | 統一編號: 00261898 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 梧桐煤氣有限公司 | 統一編號: 00262030 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 達祥電機有限公司 | 統一編號: 00263087 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
|