謝建國
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名謝建國的職稱是董事長, 持有股份數是57000, 所代表法人是豐和國際投資股份有限公司, 公司名稱是霖立投資股份有限公司, 統一編號是83367144.
董監事資料集 資料集的 謝建國 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 謝建國 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: 立承國際資產股份有限公司 | 霖立投資股份有限公司 | 統一編號: 83367144 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 霖立投資股份有限公司 | 統一編號: 83367144 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: 立承國際資產股份有限公司 | 霖立投資股份有限公司 | 統一編號: 83367144 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 霖立投資股份有限公司 | 統一編號: 83367144 |
[ 搜尋所有相關: 謝建國 @ 董監事資料集 ]
無其他 霖立投資 資料。
[ 搜尋所有 霖立投資 ... ]
根據姓名 謝建國 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 謝建國 ...) | (中華民國)華文音樂劇股份有限公司 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)華文音樂劇股份有限公司 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (中華民國)華文音樂劇股份有限公司 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 11700000 | 所代表法人: 豐和國際投資股份有限公司 | 長耀建設股份有限公司 | 統一編號: 27351703 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9900000 | 所代表法人: 豐和國際投資股份有限公司 | 迎豐建設股份有限公司 | 統一編號: 53336617 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1797000 | 所代表法人: 耘成建設股份有限公司 | 逸城建設股份有限公司 | 統一編號: 53084773 @ 董監事資料集 |
| (中華民國) 綠光劇團 | 活動起始日期: 2024/10/04 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| (中華民國) 綠光劇團 | 活動起始日期: 2024/10/04 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)華文音樂劇股份有限公司 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)華文音樂劇股份有限公司 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)華文音樂劇股份有限公司 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/09/22 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 11700000 | 所代表法人: 豐和國際投資股份有限公司 | 長耀建設股份有限公司 | 統一編號: 27351703 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9900000 | 所代表法人: 豐和國際投資股份有限公司 | 迎豐建設股份有限公司 | 統一編號: 53336617 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1797000 | 所代表法人: 耘成建設股份有限公司 | 逸城建設股份有限公司 | 統一編號: 53084773 @ 董監事資料集 |
(中華民國) 綠光劇團 | 活動起始日期: 2024/10/04 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
(中華民國) 綠光劇團 | 活動起始日期: 2024/10/04 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 謝建國 ... ]
名稱 霖立投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 霖立投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
霖立投資股份有限公司 臺北市內湖區康寧路3段190巷33號 | 謝建國 | 83367144 | 核准設立 |
霖立投資股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區康寧路3段190巷33號 | 負責人: 謝建國 | 統編: 83367144 | 核准設立 |
姓名 謝建國 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 謝建國)
豐逸國際資產股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區康寧路3段190巷33號 | 負責人: 謝建國 | 統編: 50878911 | 核准設立 |
豐和國際投資股份有限公司 登記地址: 新北市林口區忠孝路99號 | 負責人: 謝建國 | 統編: 25124555 | 核准設立 |
立和國際資產股份有限公司 登記地址: 新北市林口區忠孝路103號 | 負責人: 謝建國 | 統編: 97598594 | 核准設立 |
長耀國際興業有限公司 登記地址: 新北市林口區忠孝路103號 | 負責人: 謝建國 | 統編: 83209645 | 核准設立 |
長耀建設股份有限公司 登記地址: 新北市林口區忠孝路101號 | 負責人: 謝建國 | 統編: 27351703 | 核准設立 |
耘成建設股份有限公司 登記地址: 新北市林口區忠孝路101號 | 負責人: 謝建國 | 統編: 27989181 | 核准設立 |
詳霆企業有限公司 登記地址: 臺中市北屯區平心里旅順路二段164號1樓 | 負責人: 謝建國 | 統編: 28574442 | 解散 (核准解散日期: 2023-08-15) |
[ 查詢所有 謝建國 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 中美公證行有限公司 | 統一編號: 00048308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 中美汽車有限公司 | 統一編號: 00048406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 互惠股份有限公司 | 統一編號: 00057805 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 17000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4116 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3576 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 中美公證行有限公司 | 統一編號: 00048308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 中美汽車有限公司 | 統一編號: 00048406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 互惠股份有限公司 | 統一編號: 00057805 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 17000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4116 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3576 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
|