林萬國
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林萬國的職稱是董事, 持有股份數是5000, 公司名稱是安得寶股份有限公司, 統一編號是83374026.
董監事資料集 資料集的 林萬國 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林萬國 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: | 安得寶股份有限公司 | 統一編號: 83374026 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 安得寶股份有限公司 | 統一編號: 83374026 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 安得寶股份有限公司 | 統一編號: 83374026 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: | 安得寶股份有限公司 | 統一編號: 83374026 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 安得寶股份有限公司 | 統一編號: 83374026 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 安得寶股份有限公司 | 統一編號: 83374026 |
[ 搜尋所有相關: 林萬國 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 安得寶 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 安得寶 ...) | OID: 2.16.886.119.90012.100246 | 電話: 05-3795541#114 | 地址: 雲林縣臺西鄉海口村中山路435-6號1樓 | DN: o=安得寶股份有限公司附設雲林縣私立安得寶居家長照機構,l=雲林縣,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20210730 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 05-6980076 | 機構負責人姓名: 劉景茂 | 機構代碼: 1N1100011 | 機構種類: 1 | 地址全址: 雲林縣臺西鄉海口村中山路435-6號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210811 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 05-6980076 | 機構負責人姓名: 劉景茂 | 機構代碼: 1N1100011 | 機構種類: 1 | 地址全址: 雲林縣臺西鄉海口村中山路435-6號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20210730 | 特約迄日: 20251231 | 機構電話: 05-6980076 | 機構負責人姓名: 劉景茂 | 機構代碼: 1N1100011 | 機構種類: 1 | 地址全址: 雲林縣臺西鄉海口村中山路435-6號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20240101 | 特約迄日: 20251231 | 機構電話: 05-6980076 | 機構負責人姓名: 劉景茂 | 機構代碼: 1N1100011 | 機構種類: 1 | 地址全址: 雲林縣臺西鄉海口村中山路435-6號1樓 @ 長照ABC據點 |
OID: 2.16.886.119.90012.100246 | 電話: 05-3795541#114 | 地址: 雲林縣臺西鄉海口村中山路435-6號1樓 | DN: o=安得寶股份有限公司附設雲林縣私立安得寶居家長照機構,l=雲林縣,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20210730 | 特約迄日: 20221231 | 機構電話: 05-6980076 | 機構負責人姓名: 劉景茂 | 機構代碼: 1N1100011 | 機構種類: 1 | 地址全址: 雲林縣臺西鄉海口村中山路435-6號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210811 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 05-6980076 | 機構負責人姓名: 劉景茂 | 機構代碼: 1N1100011 | 機構種類: 1 | 地址全址: 雲林縣臺西鄉海口村中山路435-6號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 20210730 | 特約迄日: 20251231 | 機構電話: 05-6980076 | 機構負責人姓名: 劉景茂 | 機構代碼: 1N1100011 | 機構種類: 1 | 地址全址: 雲林縣臺西鄉海口村中山路435-6號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20240101 | 特約迄日: 20251231 | 機構電話: 05-6980076 | 機構負責人姓名: 劉景茂 | 機構代碼: 1N1100011 | 機構種類: 1 | 地址全址: 雲林縣臺西鄉海口村中山路435-6號1樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 安得寶 ... ]
根據姓名 林萬國 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林萬國 ...) | 1 | 歷史沿革: 1951-1979年(民國四十年到六十八年)是臺灣戲院的黃金期,在這段期間,大林鎮的戲院從原本只有一家大林戲院,又增加新興、東亞二家戲院。據樊豐正表示,其父樊賜生經營大林戲院而發跡,1961年(民國五... @ 文資局歷史建築 |
| 營運時間: 09:00-21:00(週日公休) | 電話: 05-2655656 | 地址: 嘉義縣大林鎮中山路55號之3 @ 旅遊服務站點(借問站及旅遊服務中心) |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0919948526 | 機構負責人姓名: 林萬國 | 機構代碼: BF0300019 | 機構種類: BF | 地址全址: 基隆市安樂區五福里樂利三街38巷2-4號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0919948526 | 機構負責人姓名: 林萬國 | 機構代碼: BF0300019 | 機構種類: BF | 地址全址: 基隆市安樂區五福里樂利三街38巷2-4號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0919948526 | 機構負責人姓名: 林萬國 | 機構代碼: BF0300019 | 機構種類: BF | 地址全址: 基隆市安樂區五福里樂利三街38巷2-4號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0919948526 | 機構負責人姓名: 林萬國 | 機構代碼: BF0300019 | 機構種類: BF | 地址全址: 基隆市安樂區五福里樂利三街38巷2-4號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0919948526 | 機構負責人姓名: 林萬國 | 機構代碼: BF0300019 | 機構種類: BF | 地址全址: 基隆市安樂區五福里樂利三街38巷2-4號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0919948526 | 機構負責人姓名: 林萬國 | 機構代碼: BF0300019 | 機構種類: BF | 地址全址: 基隆市安樂區五福里樂利三街38巷2-4號 @ 長照B據點 |
1 | 歷史沿革: 1951-1979年(民國四十年到六十八年)是臺灣戲院的黃金期,在這段期間,大林鎮的戲院從原本只有一家大林戲院,又增加新興、東亞二家戲院。據樊豐正表示,其父樊賜生經營大林戲院而發跡,1961年(民國五... @ 文資局歷史建築 |
營運時間: 09:00-21:00(週日公休) | 電話: 05-2655656 | 地址: 嘉義縣大林鎮中山路55號之3 @ 旅遊服務站點(借問站及旅遊服務中心) |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0919948526 | 機構負責人姓名: 林萬國 | 機構代碼: BF0300019 | 機構種類: BF | 地址全址: 基隆市安樂區五福里樂利三街38巷2-4號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0919948526 | 機構負責人姓名: 林萬國 | 機構代碼: BF0300019 | 機構種類: BF | 地址全址: 基隆市安樂區五福里樂利三街38巷2-4號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0919948526 | 機構負責人姓名: 林萬國 | 機構代碼: BF0300019 | 機構種類: BF | 地址全址: 基隆市安樂區五福里樂利三街38巷2-4號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0919948526 | 機構負責人姓名: 林萬國 | 機構代碼: BF0300019 | 機構種類: BF | 地址全址: 基隆市安樂區五福里樂利三街38巷2-4號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0919948526 | 機構負責人姓名: 林萬國 | 機構代碼: BF0300019 | 機構種類: BF | 地址全址: 基隆市安樂區五福里樂利三街38巷2-4號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0919948526 | 機構負責人姓名: 林萬國 | 機構代碼: BF0300019 | 機構種類: BF | 地址全址: 基隆市安樂區五福里樂利三街38巷2-4號 @ 長照B據點 |
[ 搜尋所有 林萬國 ... ]
名稱 安得寶 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 安得寶)
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 嘉和交通企業有限公司 | 統一編號: 00660109 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 駿風企業有限公司 | 統一編號: 00660446 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 啟電工業股份有限公司 | 統一編號: 00660451 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4100000 | 所代表法人: | 華興報關有限公司 | 統一編號: 00660608 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 本峰鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660678 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 文威鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660749 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 嘉和交通企業有限公司 | 統一編號: 00660109 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 駿風企業有限公司 | 統一編號: 00660446 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 啟電工業股份有限公司 | 統一編號: 00660451 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4100000 | 所代表法人: | 華興報關有限公司 | 統一編號: 00660608 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 本峰鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660678 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 文威鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660749 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
|