吳佳樺
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳佳樺的職稱是監察人, 持有股份數是800, 公司名稱是樂奇投資股份有限公司, 統一編號是83407342.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 830182 | 所代表法人: | 樂奇投資股份有限公司 | 統一編號: 83407342 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 830182 | 所代表法人: | 樂奇投資股份有限公司 | 統一編號: 83407342 |
[ 搜尋所有相關: 吳佳樺 @ 董監事資料集 ]
無其他 樂奇投資 資料。
[ 搜尋所有 樂奇投資 ... ]
根據姓名 吳佳樺 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳佳樺 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 樺山地產有限公司 | 統一編號: 82958120 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2050000 | 所代表法人: | 寶佳租賃有限公司 | 統一編號: 53581218 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: | 佳鼎國際股份有限公司 | 統一編號: 80583576 @ 董監事資料集 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0919-049945 | 機構負責人姓名: 吳佳樺 | 機構代碼: B50800002 | 機構種類: B5 | 地址全址: 臺中市西屯區大河里大河里美滿東3巷45號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0919-049945 | 機構負責人姓名: 吳佳樺 | 機構代碼: B50800002 | 機構種類: B5 | 地址全址: 臺中市西屯區大河里美滿東3巷45號1樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0919-049945 | 機構負責人姓名: 吳佳樺 | 機構代碼: B50800002 | 機構種類: B5 | 地址全址: 臺中市西屯區大河里美滿東3巷45號1樓 @ 長照B據點 |
| 統一編號: 84083779 | 廠商地址: 臺東縣臺東市新生里上海街101號 | 廠商國別: 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | 採購案碼: E9709041 | 採購單位: 臺東縣臺東市公所 | 採購案: 台東市南京路雨水下水道工程 | 根據: 6 犯第87條至第92條之罪,經第一審為有罪判決者.政府採購法第103條所定期間 | 有效日期: 105/11/09 | 有效期間: 3年 | 到期日期: 108/11/08 @ 拒絕往來廠商公告 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/06/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0919-049945 | 機構負責人姓名: 吳佳樺 | 機構代碼: B50800002 | 機構種類: B5 | 地址全址: 臺中市西屯區大河里美滿東3巷45號1樓 @ 長照ABC據點 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 樺山地產有限公司 | 統一編號: 82958120 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2050000 | 所代表法人: | 寶佳租賃有限公司 | 統一編號: 53581218 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: | 佳鼎國際股份有限公司 | 統一編號: 80583576 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0919-049945 | 機構負責人姓名: 吳佳樺 | 機構代碼: B50800002 | 機構種類: B5 | 地址全址: 臺中市西屯區大河里大河里美滿東3巷45號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0919-049945 | 機構負責人姓名: 吳佳樺 | 機構代碼: B50800002 | 機構種類: B5 | 地址全址: 臺中市西屯區大河里美滿東3巷45號1樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 0919-049945 | 機構負責人姓名: 吳佳樺 | 機構代碼: B50800002 | 機構種類: B5 | 地址全址: 臺中市西屯區大河里美滿東3巷45號1樓 @ 長照B據點 |
統一編號: 84083779 | 廠商地址: 臺東縣臺東市新生里上海街101號 | 廠商國別: 中華民國(Republic of China (Taiwan)) | 採購案碼: E9709041 | 採購單位: 臺東縣臺東市公所 | 採購案: 台東市南京路雨水下水道工程 | 根據: 6 犯第87條至第92條之罪,經第一審為有罪判決者.政府採購法第103條所定期間 | 有效日期: 105/11/09 | 有效期間: 3年 | 到期日期: 108/11/08 @ 拒絕往來廠商公告 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/06/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0919-049945 | 機構負責人姓名: 吳佳樺 | 機構代碼: B50800002 | 機構種類: B5 | 地址全址: 臺中市西屯區大河里美滿東3巷45號1樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 吳佳樺 ... ]
名稱 樂奇投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 樂奇投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
樂奇投資股份有限公司 臺中市大雅區德勝路137巷10號 | 張青令 | 83407342 | 核准設立 |
樂奇投資股份有限公司 登記地址: 臺中市大雅區德勝路137巷10號 | 負責人: 張青令 | 統編: 83407342 | 核准設立 |
姓名 吳佳樺 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 吳佳樺)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
吳佳樺工作室 新竹縣湖口鄉勝利村工業一路28號1樓 | 吳佳樺 | 82009205 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080303209) |
樺山企業 新北市林口區文化北路1段281號(1樓) | 吳佳樺 | 82108562 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1078118615) |
樺山地產有限公司 新北市林口區文化北路1段281號(1樓) | 吳佳樺 | 82958120 | 核准設立 |
寶佳租賃有限公司 高雄市三民區遼寧一街62號2樓 | 吳佳樺 | 53581218 | 核准設立 |
佳鼎國際股份有限公司 新北市鶯歌區尖山埔路81號2樓 | 吳佳樺 | 80583576 | 核准設立 |
一佳一商店 金門縣金寧鄉湖埔村湖下152之1號 | 吳佳樺 | 87946341 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040033239) |
嘉佳樂企業社 臺南市玉井區三埔里三埔42號1樓 | 吳佳樺 | 88988558 | 核准設立 - 獨資 |
茂樺行 桃園縣龜山鄉新嶺村新嵿三街87號1樓 | 吳佳樺 | 98978755 | 核准設立 - 獨資 |
吳佳樺工作室 登記地址: 新竹縣湖口鄉勝利村工業一路28號1樓 | 負責人: 吳佳樺 | 統編: 82009205 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1080303209) |
樺山企業 登記地址: 新北市林口區文化北路1段281號(1樓) | 負責人: 吳佳樺 | 統編: 82108562 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1078118615) |
樺山地產有限公司 登記地址: 新北市林口區文化北路1段281號(1樓) | 負責人: 吳佳樺 | 統編: 82958120 | 核准設立 |
寶佳租賃有限公司 登記地址: 高雄市三民區遼寧一街62號2樓 | 負責人: 吳佳樺 | 統編: 53581218 | 核准設立 |
佳鼎國際股份有限公司 登記地址: 新北市鶯歌區尖山埔路81號2樓 | 負責人: 吳佳樺 | 統編: 80583576 | 核准設立 |
一佳一商店 登記地址: 金門縣金寧鄉湖埔村湖下152之1號 | 負責人: 吳佳樺 | 統編: 87946341 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1040033239) |
嘉佳樂企業社 登記地址: 臺南市玉井區三埔里三埔42號1樓 | 負責人: 吳佳樺 | 統編: 88988558 | 核准設立 - 獨資 |
茂樺行 登記地址: 桃園縣龜山鄉新嶺村新嵿三街87號1樓 | 負責人: 吳佳樺 | 統編: 98978755 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 吳佳樺 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 志興報關股份有限公司 | 統一編號: 00654697 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 世界通運股份有限公司 | 統一編號: 00654795 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5758068 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 合利報關有限公司 | 統一編號: 00655746 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 志興報關股份有限公司 | 統一編號: 00654697 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 世界通運股份有限公司 | 統一編號: 00654795 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5758068 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 合利報關有限公司 | 統一編號: 00655746 |
|