洪素娟
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名洪素娟的職稱是董事, 持有股份數是7000000, 公司名稱是泰宇建設開發有限公司, 統一編號是83430287.
無其他 泰宇建設開發 資料。
[ 搜尋所有 泰宇建設開發 ... ]
根據姓名 洪素娟 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 洪素娟 ...) | | 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/12/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/12/11 @ 文化部研習課程 |
| | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/08/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/08/07 @ 文化部研習課程 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 旗標出版股份有限公司 | 統一編號: 25117843 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 亞里食品股份有限公司 | 統一編號: 27731015 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 敏達國際有限公司 | 統一編號: 29179449 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 323066 | 所代表法人: | 旗訊科技股份有限公司 | 統一編號: 84493719 @ 董監事資料集 |
| 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/12/11 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/12/11 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/08/07 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/08/07 @ 文化部研習課程 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 旗標出版股份有限公司 | 統一編號: 25117843 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 亞里食品股份有限公司 | 統一編號: 27731015 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 敏達國際有限公司 | 統一編號: 29179449 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 323066 | 所代表法人: | 旗訊科技股份有限公司 | 統一編號: 84493719 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 洪素娟 ... ]
名稱 泰宇建設開發 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 泰宇建設開發)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
泰宇建設開發有限公司 屏東縣屏東市崇蘭里崇朝路181號1樓 | 洪素娟 | 83430287 | 核准設立 |
泰宇建設開發有限公司 登記地址: 屏東縣屏東市崇蘭里崇朝路181號1樓 | 負責人: 洪素娟 | 統編: 83430287 | 核准設立 |
姓名 洪素娟 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 洪素娟)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
洪蕾行 臺北市中山區南京西路10號8樓之1 | 洪素娟 | 78504359 | 歇業 - 獨資 |
信豐編織社 臺北市南港區昆陽街157巷23號1樓 | 洪素娟 | 04781246 | 歇業 - 獨資 |
敏達國際有限公司 新北市淡水區中正路11之8號(3樓) | 洪素娟 | 29179449 | 核准設立 |
學貫行銷股份有限公司 臺北市中正區忠孝西路1段50號23樓之15 | 洪素娟 | 70378626 | 解散 (核准解散日期: 2019-07-02) |
蓁豐美容行 新北市板橋區實踐路34號2樓之3︵現場僅供辦公室使用︶ | 洪素娟 | 74939543 | 歇業 - 獨資 |
旗訊科技股份有限公司 臺北市中正區杭州南路1段15之1號19樓 | 洪素娟 | 84493719 | 核准設立 |
巨鈴旺業有限公司 桃園縣蘆竹鄉內厝村長安路1段160巷7號1樓 | 洪素娟 | 86967584 | 核准設立 |
洪蕾行 登記地址: 臺北市中山區南京西路10號8樓之1 | 負責人: 洪素娟 | 統編: 78504359 | 歇業 - 獨資 |
信豐編織社 登記地址: 臺北市南港區昆陽街157巷23號1樓 | 負責人: 洪素娟 | 統編: 04781246 | 歇業 - 獨資 |
敏達國際有限公司 登記地址: 新北市淡水區中正路11之8號(3樓) | 負責人: 洪素娟 | 統編: 29179449 | 核准設立 |
學貫行銷股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區忠孝西路1段50號23樓之15 | 負責人: 洪素娟 | 統編: 70378626 | 解散 (核准解散日期: 2019-07-02) |
蓁豐美容行 登記地址: 新北市板橋區實踐路34號2樓之3︵現場僅供辦公室使用︶ | 負責人: 洪素娟 | 統編: 74939543 | 歇業 - 獨資 |
旗訊科技股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區杭州南路1段15之1號19樓 | 負責人: 洪素娟 | 統編: 84493719 | 核准設立 |
巨鈴旺業有限公司 登記地址: 桃園縣蘆竹鄉內厝村長安路1段160巷7號1樓 | 負責人: 洪素娟 | 統編: 86967584 | 核准設立 |
[ 查詢所有 洪素娟 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4100000 | 所代表法人: | 華興報關有限公司 | 統一編號: 00660608 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 本峰鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660678 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 文威鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660749 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 684 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4100000 | 所代表法人: | 華興報關有限公司 | 統一編號: 00660608 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 本峰鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660678 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 文威鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660749 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 684 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
|