林嘉茵
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林嘉茵的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是雍青企業股份有限公司, 統一編號是83435831.
董監事資料集 資料集的 林嘉茵 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林嘉茵 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 雍青企業股份有限公司 | 統一編號: 83435831 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 雍青企業股份有限公司 | 統一編號: 83435831 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 雍青企業股份有限公司 | 統一編號: 83435831 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 雍青企業股份有限公司 | 統一編號: 83435831 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 雍青企業股份有限公司 | 統一編號: 83435831 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 雍青企業股份有限公司 | 統一編號: 83435831 |
[ 搜尋所有相關: 林嘉茵 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 83435831 | 電話號碼: 02-85216086 | 新北市新莊區新北大道3段7號14樓之2 |
統一編號: 83435831 | 電話號碼: 02-85216086 | 新北市新莊區新北大道3段7號14樓之2 |
[ 搜尋所有相關: 林嘉茵 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 產品中類: 29機械設備製造業
27電腦、電子產品及光學製品製造業 | 廠址: 新北市三重區興德路一00號五樓 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 293通用機械設備
271電腦及其週邊設備
272通訊傳播設備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
產品中類: 29機械設備製造業
27電腦、電子產品及光學製品製造業 | 廠址: 新北市三重區興德路一00號五樓 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 293通用機械設備
271電腦及其週邊設備
272通訊傳播設備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
[ 搜尋所有 雍青企業 ... ]
根據姓名 林嘉茵 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林嘉茵 ...) | 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/07/31 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 02-25588783 | 機構負責人姓名: 林嘉茵 | 機構代碼: 1V0100023 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市大同區塔城街37號7樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/11/04 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 02-25588783 | 機構負責人姓名: 林嘉茵 | 機構代碼: 1V0100023 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市大同區塔城街37號7樓 @ 長照ABC據點 |
| 資料集識別碼: 135020 | 詮釋資料更新時間: 2024-09-03 18:48:19 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV;CSV | 編碼格式: UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 臺北市政府主計處 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 議員所提地方建設建議事項明細表 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/11/04 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 02-25588783 | 機構負責人姓名: 林嘉茵 | 機構代碼: 1V0100023 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市大同區塔城街37號7樓 @ 長照ABC據點 |
| 資料集識別碼: 145868 | 詮釋資料更新時間: 2024-09-03 18:56:59 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV | 編碼格式: UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 臺北市政府主計處 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 議員所提地方建設建議事項明細表(108年度以後) @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 團體會址: 苗栗縣西湖鄉三湖村西三湖63號 | 成立日期: 1040314 | 理事長: 林嘉茵_會長 @ 全國性人民團體名冊 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 勤強企業股份有限公司 | 統一編號: 20753415 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 敏聖科技股份有限公司 | 統一編號: 23058101 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/07/31 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 02-25588783 | 機構負責人姓名: 林嘉茵 | 機構代碼: 1V0100023 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市大同區塔城街37號7樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/11/04 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 02-25588783 | 機構負責人姓名: 林嘉茵 | 機構代碼: 1V0100023 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市大同區塔城街37號7樓 @ 長照ABC據點 |
資料集識別碼: 135020 | 詮釋資料更新時間: 2024-09-03 18:48:19 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV;CSV | 編碼格式: UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 臺北市政府主計處 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 議員所提地方建設建議事項明細表 @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/11/04 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 02-25588783 | 機構負責人姓名: 林嘉茵 | 機構代碼: 1V0100023 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市大同區塔城街37號7樓 @ 長照ABC據點 |
資料集識別碼: 145868 | 詮釋資料更新時間: 2024-09-03 18:56:59 | 品質檢測: 白金 | 檔案格式: CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV;CSV | 編碼格式: UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 臺北市政府主計處 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 議員所提地方建設建議事項明細表(108年度以後) @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
團體會址: 苗栗縣西湖鄉三湖村西三湖63號 | 成立日期: 1040314 | 理事長: 林嘉茵_會長 @ 全國性人民團體名冊 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 勤強企業股份有限公司 | 統一編號: 20753415 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 敏聖科技股份有限公司 | 統一編號: 23058101 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 林嘉茵 ... ]
雍青企業股份有限公司 | 地址: 新北市三重區興德路100號5樓 | 電話: 02-2278-9330 |
名稱 雍青企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 雍青企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
雍青企業股份有限公司 新北市新莊區新北大道3段7號14樓之2 | 陳佳良 | 83435831 | 核准設立 |
雍青企業股份有限公司 登記地址: 新北市新莊區新北大道3段7號14樓之2 | 負責人: 陳佳良 | 統編: 83435831 | 核准設立 |
姓名 林嘉茵 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 林嘉茵)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
家茵餐飲店 新北市中和區捷運路73號1樓 | 林嘉茵 | 80930549 | 歇業 - 獨資 |
勤強企業股份有限公司 臺北市大安區安和路2段209巷16號2樓 | 林嘉茵 | 20753415 | 核准設立 |
家茵餐飲店 登記地址: 新北市中和區捷運路73號1樓 | 負責人: 林嘉茵 | 統編: 80930549 | 歇業 - 獨資 |
勤強企業股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區安和路2段209巷16號2樓 | 負責人: 林嘉茵 | 統編: 20753415 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10190 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3347820 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2372520 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10190 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3347820 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2372520 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
|