林士閔
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林士閔的職稱是董事, 持有股份數是28171465, 所代表法人是基洲企業股份有限公司, 公司名稱是匯豐汽車股份有限公司, 統一編號是83446817.
董監事資料集 資料集的 林士閔 相關資料
(以下顯示 12 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林士閔 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 52866115 | 所代表法人: 崇隆投資股份有限公司 | 匯豐汽車股份有限公司 | 統一編號: 83446817 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 132116729 | 所代表法人: 中華汽車工業股份有限公司 | 匯豐汽車股份有限公司 | 統一編號: 83446817 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 28171465 | 所代表法人: 基洲企業股份有限公司 | 匯豐汽車股份有限公司 | 統一編號: 83446817 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: 裕隆經管企業股份有限公司 | 匯豐汽車股份有限公司 | 統一編號: 83446817 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 匯豐汽車股份有限公司 | 統一編號: 83446817 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30989158 | 所代表法人: 日商三菱自動車工業株式會社 | 匯豐汽車股份有限公司 | 統一編號: 83446817 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 132116729 | 所代表法人: 中華汽車工業股份有限公司 | 匯豐汽車股份有限公司 | 統一編號: 83446817 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30343745 | 所代表法人: 瑞基投資股份有限公司 | 匯豐汽車股份有限公司 | 統一編號: 83446817 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 132116729 | 所代表法人: 中華汽車工業股份有限公司 | 匯豐汽車股份有限公司 | 統一編號: 83446817 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 393750 | 所代表法人: 紫瑧投資股份有限公司 | 匯豐汽車股份有限公司 | 統一編號: 83446817 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 132116729 | 所代表法人: 中華汽車工業股份有限公司 | 匯豐汽車股份有限公司 | 統一編號: 83446817 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3718698 | 所代表法人: | 匯豐汽車股份有限公司 | 統一編號: 83446817 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 52866115 | 所代表法人: 崇隆投資股份有限公司 | 匯豐汽車股份有限公司 | 統一編號: 83446817 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 132116729 | 所代表法人: 中華汽車工業股份有限公司 | 匯豐汽車股份有限公司 | 統一編號: 83446817 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 28171465 | 所代表法人: 基洲企業股份有限公司 | 匯豐汽車股份有限公司 | 統一編號: 83446817 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: 裕隆經管企業股份有限公司 | 匯豐汽車股份有限公司 | 統一編號: 83446817 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 匯豐汽車股份有限公司 | 統一編號: 83446817 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30989158 | 所代表法人: 日商三菱自動車工業株式會社 | 匯豐汽車股份有限公司 | 統一編號: 83446817 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 132116729 | 所代表法人: 中華汽車工業股份有限公司 | 匯豐汽車股份有限公司 | 統一編號: 83446817 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30343745 | 所代表法人: 瑞基投資股份有限公司 | 匯豐汽車股份有限公司 | 統一編號: 83446817 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 132116729 | 所代表法人: 中華汽車工業股份有限公司 | 匯豐汽車股份有限公司 | 統一編號: 83446817 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 393750 | 所代表法人: 紫瑧投資股份有限公司 | 匯豐汽車股份有限公司 | 統一編號: 83446817 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 132116729 | 所代表法人: 中華汽車工業股份有限公司 | 匯豐汽車股份有限公司 | 統一編號: 83446817 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3718698 | 所代表法人: | 匯豐汽車股份有限公司 | 統一編號: 83446817 |
[ 搜尋所有相關: 林士閔 @ 董監事資料集 ]
| 總機電話: 02-2782-1111 | 公司代號: 2215 | 住址: 臺北市南港區成功路一段36巷20號5F | 成立日期: 19751023 | 匯豐汽車股份有限公司 |
總機電話: 02-2782-1111 | 公司代號: 2215 | 住址: 臺北市南港區成功路一段36巷20號5F | 成立日期: 19751023 | 匯豐汽車股份有限公司 |
[ 搜尋所有相關: 林士閔 @ 公開發行公司基本資料 ]
| 統一編號: 83446817 | 電話號碼: 02-2782-1111 | 臺北市松山區南京東路三段270號5樓 |
統一編號: 83446817 | 電話號碼: 02-2782-1111 | 臺北市松山區南京東路三段270號5樓 |
[ 搜尋所有相關: 林士閔 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 匯豐汽車 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 匯豐汽車 ...) | 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-03-19 09:00:00 | 結束時間: 2023-05-14 16:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市大安區建國南路二段231號 | 地點名稱: 中國文化大學建國分部 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-07-22 09:00:00 | 結束時間: 2023-08-26 16:00:00 | 地區縣市: 臺中市 | 活動地點: 台中市西屯區台灣大道四段1727號 | 地點名稱: 東海大學推廣部 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 匯豐汽車股份有限公司 | 匯欣汽車股份有限公司 | 統一編號: 80675293 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 匯豐汽車股份有限公司 | 匯欣汽車股份有限公司 | 統一編號: 80675293 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 匯豐汽車股份有限公司 | 匯欣汽車股份有限公司 | 統一編號: 80675293 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 匯豐汽車股份有限公司 | 匯欣汽車股份有限公司 | 統一編號: 80675293 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: 匯豐汽車股份有限公司 | 匯聯汽車股份有限公司 | 統一編號: 89694243 @ 董監事資料集 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-03-19 09:00:00 | 結束時間: 2023-05-14 16:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市大安區建國南路二段231號 | 地點名稱: 中國文化大學建國分部 @ 新創圓夢網活動看板 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-07-22 09:00:00 | 結束時間: 2023-08-26 16:00:00 | 地區縣市: 臺中市 | 活動地點: 台中市西屯區台灣大道四段1727號 | 地點名稱: 東海大學推廣部 @ 新創圓夢網活動看板 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 匯豐汽車股份有限公司 | 匯欣汽車股份有限公司 | 統一編號: 80675293 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 匯豐汽車股份有限公司 | 匯欣汽車股份有限公司 | 統一編號: 80675293 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 匯豐汽車股份有限公司 | 匯欣汽車股份有限公司 | 統一編號: 80675293 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: 匯豐汽車股份有限公司 | 匯欣汽車股份有限公司 | 統一編號: 80675293 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: 匯豐汽車股份有限公司 | 匯聯汽車股份有限公司 | 統一編號: 89694243 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 匯豐汽車 ... ]
根據姓名 林士閔 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林士閔 ...) | 團體會址: 雲林縣虎尾鎮東屯里大屯6之49號 | 成立日期: 1100313 | 理事長: 林士閔 @ 全國性人民團體名冊 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 寶發建設股份有限公司 | 統一編號: 15812765 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆寬食品股份有限公司 | 統一編號: 28329223 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 永光照明有限公司 | 統一編號: 42784383 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 天珍自然生技有限公司 | 統一編號: 53220186 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4001273 | 所代表法人: | 富宇翔科技股份有限公司 | 統一編號: 80411315 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 浩聚科技股份有限公司 | 統一編號: 82977560 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 聚貿能源有限公司 | 統一編號: 83034771 @ 董監事資料集 |
團體會址: 雲林縣虎尾鎮東屯里大屯6之49號 | 成立日期: 1100313 | 理事長: 林士閔 @ 全國性人民團體名冊 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 寶發建設股份有限公司 | 統一編號: 15812765 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆寬食品股份有限公司 | 統一編號: 28329223 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 永光照明有限公司 | 統一編號: 42784383 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 天珍自然生技有限公司 | 統一編號: 53220186 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4001273 | 所代表法人: | 富宇翔科技股份有限公司 | 統一編號: 80411315 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 浩聚科技股份有限公司 | 統一編號: 82977560 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 聚貿能源有限公司 | 統一編號: 83034771 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 林士閔 ... ]
名稱 匯豐汽車 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 匯豐汽車)
匯豐汽車股份有限公司豐原分公司 登記地址: 臺中市潭子區中山路3段460號 | 負責人: 吳木村 | 統編: 28986556 | 核准設立 |
匯豐汽車股份有限公司大仁分公司 登記地址: 臺東縣臺東市大仁路6號 | 負責人: 林正忠 | 統編: 28987247 | 核准設立 |
匯豐汽車股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區南京東路三段270號5樓 | 負責人: 陳昭文 | 統編: 83446817 | 核准設立 |
匯豐汽車物業 登記地址: 新竹市北區海濱里西濱路一段362-7號一樓 | 負責人: 姜冠宇 | 統編: 87449688 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120002914) |
匯豐汽車股份有限公司美崙分公司 登記地址: 花蓮縣花蓮市精美路36號 | 負責人: 黃子成 | 統編: 28987231 | 核准設立 |
匯豐汽車股份有限公司澄清分公司 登記地址: 高雄市鳳山區青年路2段321號 | 負責人: 林正忠 | 統編: 76372677 | 核准設立 |
匯豐汽車股份有限公司北港分公司 登記地址: 雲林縣北港鎮新德路78號 | 負責人: 林正忠 | 統編: 86383575 | 核准設立 |
匯豐汽車股份有限公司竹東分公司 登記地址: 新竹縣竹東鎮中興路1段142號 | 負責人: 許香萍 | 統編: 28414591 | 核准設立 |
[ 查詢所有 匯豐汽車 ... ]
姓名 林士閔 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林士閔)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
士永食品行 臺中市西區和龍里臺灣大道二段2號20樓之1 | 林士閔 | 93441283 | 核准設立 - 獨資 |
天珍自然生技有限公司 雲林縣虎尾鎮東屯里大屯6-49號 | 林士閔 | 53220186 | 核准設立 |
英貿水電工程 雲林縣崙背鄉豐榮村豐榮374號一樓 | 林士閔 | 72484383 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100100313) |
聚貿能源有限公司 雲林縣崙背鄉豐榮村豐榮372號1樓 | 林士閔 | 83034771 | 核准設立 |
羅塔無人機科技有限公司 彰化縣員林市三和里成功路9之3號四樓 | 林士閔 | 90305019 | 核准設立 |
林家水果行 臺北市信義區吳興街359之4號1樓 | 林士閔 | 25660801 | 歇業 - 獨資 |
德品堂工程行 雲林縣虎尾鎮東屯里大屯段6之49號 | 林士閔 | 72405753 | 停業 (停業起迄日期 107年03月20日 至 108年03月19日) - 獨資 |
巧立精緻美容洗車行 臺中市大肚區王田里沙田路一段148之2號1樓 | 林士閔 | 38869233 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1040669325) |
士永食品行 登記地址: 臺中市西區和龍里臺灣大道二段2號20樓之1 | 負責人: 林士閔 | 統編: 93441283 | 核准設立 - 獨資 |
天珍自然生技有限公司 登記地址: 雲林縣虎尾鎮東屯里大屯6-49號 | 負責人: 林士閔 | 統編: 53220186 | 核准設立 |
英貿水電工程 登記地址: 雲林縣崙背鄉豐榮村豐榮374號一樓 | 負責人: 林士閔 | 統編: 72484383 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100100313) |
聚貿能源有限公司 登記地址: 雲林縣崙背鄉豐榮村豐榮372號1樓 | 負責人: 林士閔 | 統編: 83034771 | 核准設立 |
羅塔無人機科技有限公司 登記地址: 彰化縣員林市三和里成功路9之3號四樓 | 負責人: 林士閔 | 統編: 90305019 | 核准設立 |
林家水果行 登記地址: 臺北市信義區吳興街359之4號1樓 | 負責人: 林士閔 | 統編: 25660801 | 歇業 - 獨資 |
德品堂工程行 登記地址: 雲林縣虎尾鎮東屯里大屯段6之49號 | 負責人: 林士閔 | 統編: 72405753 | 停業 (停業起迄日期 107年03月20日 至 108年03月19日) - 獨資 |
巧立精緻美容洗車行 登記地址: 臺中市大肚區王田里沙田路一段148之2號1樓 | 負責人: 林士閔 | 統編: 38869233 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1040669325) |
[ 查詢所有 林士閔 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 芳益交通股份有限公司 | 統一編號: 00290009 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2328 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 732 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 芳益交通股份有限公司 | 統一編號: 00290009 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2328 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 732 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
|