徐紀瀚
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名徐紀瀚的職稱是董事長, 持有股份數是182500, 公司名稱是門記股份有限公司, 統一編號是83483636.
董監事資料集 資料集的 徐紀瀚 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 徐紀瀚 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 門記股份有限公司 | 統一編號: 83483636 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: | 門記股份有限公司 | 統一編號: 83483636 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 門記股份有限公司 | 統一編號: 83483636 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7500 | 所代表法人: | 門記股份有限公司 | 統一編號: 83483636 |
[ 搜尋所有相關: 徐紀瀚 @ 董監事資料集 ]
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「食品業者登錄資料集」中搜尋所有相關於 徐紀瀚 ...) | 食品業者登錄字號: F-200248429-00000-3 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 83483636 | 新北市林口區文化二路1段390號5樓 |
| 食品業者登錄字號: F-200248429-00001-4 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 83483636 | 新北市板橋區合宜路213號 |
食品業者登錄字號: F-200248429-00000-3 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 83483636 | 新北市林口區文化二路1段390號5樓 |
食品業者登錄字號: F-200248429-00001-4 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 83483636 | 新北市板橋區合宜路213號 |
[ 搜尋所有相關: 徐紀瀚 @ 食品業者登錄資料集 ]
根據名稱 門記 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 門記 ...) | | 活動起始日期: 2024/05/10 | 活動結束日期: 2024/08/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/05/10 | 活動結束日期: 2024/08/16 @ 文化部研習課程 |
| | 活動起始日期: 2024/09/06 | 活動結束日期: 2024/12/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/09/06 | 活動結束日期: 2024/12/13 @ 文化部研習課程 |
| 資料集識別碼: 36683 | 詮釋資料更新時間: 2024-07-04 15:23:48 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: CSV;CSV | 編碼格式: UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 經濟部能源署 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 1.資料內涵:呈現我國近21年電力消費按全國及部門別,並另提供各部門主要行業別用電量統計資料。。
2.收集目的:做為我國能源相關政策規劃與管理之依據。
3.收集方式:
(1)能源部門自用:記錄發電廠廠... @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 資料集識別碼: 161209 | 詮釋資料更新時間: 2024-07-03 16:14:31 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: CSV;CSV | 編碼格式: UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 經濟部能源署 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 1.資料內涵:呈現我國20年各月電力消費按全國及部門別,並另提供各部門主要行業別用電量統計資料。
2.收集目的:做為我國能源相關政策規劃與管理之依據。
3.收集方式:
(1)能源部門自用:記錄發電廠廠... @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
| 開始時間: 2021/10/23 | 結束時間: 2021/11/22 | 電話: 886-934059722 | 金門縣 | 地點: 金門縣 金寧鄉 | 地址: 金門和平紀念園區(金門縣金寧鄉頂林路上)主會場 | 參與者: 一般民眾 | 停車資訊: 作品周邊皆有停車空間 | 描述: 藝術家范承宗將金門特有的古代生物「鱟」的運用木造結構將其轉化爲巨型的「龍宮」裝置,進入其中如同可以感受到寧靜與平和請感受其具有儀式感的空間氛圍。日本籍藝術家長友大輔(DAISUKE NAGAMOTO)... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| (中華民國)王有邦等 | 活動起始日期: 2024/04/12 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/10 | 活動結束日期: 2024/08/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/10 | 活動結束日期: 2024/08/16 @ 文化部研習課程 |
| 活動起始日期: 2024/09/06 | 活動結束日期: 2024/12/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/09/06 | 活動結束日期: 2024/12/13 @ 文化部研習課程 |
資料集識別碼: 36683 | 詮釋資料更新時間: 2024-07-04 15:23:48 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: CSV;CSV | 編碼格式: UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 經濟部能源署 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 1.資料內涵:呈現我國近21年電力消費按全國及部門別,並另提供各部門主要行業別用電量統計資料。。
2.收集目的:做為我國能源相關政策規劃與管理之依據。
3.收集方式:
(1)能源部門自用:記錄發電廠廠... @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
資料集識別碼: 161209 | 詮釋資料更新時間: 2024-07-03 16:14:31 | 品質檢測: 金 | 檔案格式: CSV;CSV | 編碼格式: UTF-8;UTF-8 | 提供機關: 經濟部能源署 | 服務分類: 公共資訊 | 資料集描述: 1.資料內涵:呈現我國20年各月電力消費按全國及部門別,並另提供各部門主要行業別用電量統計資料。
2.收集目的:做為我國能源相關政策規劃與管理之依據。
3.收集方式:
(1)能源部門自用:記錄發電廠廠... @ 政府資料開放平臺資料集清單 |
開始時間: 2021/10/23 | 結束時間: 2021/11/22 | 電話: 886-934059722 | 金門縣 | 地點: 金門縣 金寧鄉 | 地址: 金門和平紀念園區(金門縣金寧鄉頂林路上)主會場 | 參與者: 一般民眾 | 停車資訊: 作品周邊皆有停車空間 | 描述: 藝術家范承宗將金門特有的古代生物「鱟」的運用木造結構將其轉化爲巨型的「龍宮」裝置,進入其中如同可以感受到寧靜與平和請感受其具有儀式感的空間氛圍。日本籍藝術家長友大輔(DAISUKE NAGAMOTO)... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
(中華民國)王有邦等 | 活動起始日期: 2024/04/12 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 門記 ... ]
無其他 徐紀瀚 資料。
[ 搜尋所有 徐紀瀚 ... ]
名稱 門記 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 門記)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
門記股份有限公司 新北市林口區文化二路1段390號5樓 | 徐紀瀚 | 83483636 | 核准設立 |
門記股份有限公司 登記地址: 新北市林口區文化二路1段390號5樓 | 負責人: 徐紀瀚 | 統編: 83483636 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 14580000 | 所代表法人: | 長豐報關有限公司 | 統一編號: 00665483 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 慶威機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00666321 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 明泰印刷有限公司 | 統一編號: 00666336 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 明泰印刷有限公司 | 統一編號: 00666336 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 安順報關有限公司 | 統一編號: 00666434 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20800000 | 所代表法人: | 爾雅通運有限公司 | 統一編號: 00667031 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 瓊弘實業股份有限公司 | 統一編號: 00667074 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3710 | 所代表法人: | 大禹鋼鐵企業股份有限公司 | 統一編號: 00668073 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 大禹鋼鐵企業股份有限公司 | 統一編號: 00668073 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 八北建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00668475 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14580000 | 所代表法人: | 長豐報關有限公司 | 統一編號: 00665483 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 慶威機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00666321 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 明泰印刷有限公司 | 統一編號: 00666336 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 明泰印刷有限公司 | 統一編號: 00666336 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 安順報關有限公司 | 統一編號: 00666434 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20800000 | 所代表法人: | 爾雅通運有限公司 | 統一編號: 00667031 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 瓊弘實業股份有限公司 | 統一編號: 00667074 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 豐陽交通股份有限公司 | 統一編號: 00667665 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3710 | 所代表法人: | 大禹鋼鐵企業股份有限公司 | 統一編號: 00668073 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 大禹鋼鐵企業股份有限公司 | 統一編號: 00668073 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 八北建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00668475 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 人祥印刷文具股份有限公司 | 統一編號: 00668524 |
|