何宜軒
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名何宜軒的職稱是監察人, 持有股份數是15000, 公司名稱是普眾股份有限公司, 統一編號是83485803.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 85000 | 所代表法人: | 普眾股份有限公司 | 統一編號: 83485803 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 85000 | 所代表法人: | 普眾股份有限公司 | 統一編號: 83485803 |
[ 搜尋所有相關: 何宜軒 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 普眾 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 普眾 ...) | OID: 2.16.886.119.90003.102445 | 電話: 02-27887966 | 地址: 臺北市南港區昆陽街152巷39號1樓 | DN: o=普眾股份有限公司附設臺北市私立普眾居家長照機構,l=臺北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/07/23 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 02-27887966 | 機構負責人姓名: 陳秀麗 | 機構代碼: 1V0100022 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市南港區昆陽街152巷39號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/11/12 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-27887966 | 機構負責人姓名: 陳秀麗 | 機構代碼: 1V0100022 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市南港區昆陽街152巷39號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/10/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 02-27887966 | 機構負責人姓名: 陳秀麗 | 機構代碼: 1V0100022 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市南港區昆陽街152巷39號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/11/12 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-27887966 | 機構負責人姓名: 陳秀麗 | 機構代碼: 1V0100022 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市南港區昆陽街152巷39號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/10/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 02-27887966 | 機構負責人姓名: 陳秀麗 | 機構代碼: 1V0100022 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市南港區昆陽街152巷39號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 02-27887966 | 機構負責人姓名: 陳秀麗 | 機構代碼: 1V0100022 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市南港區新光里昆陽街152巷39號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20220331 | 機構電話: 02-27887966 | 機構負責人姓名: 陳秀麗 | 機構代碼: 1V0100022 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市南港區新光里昆陽街152巷39號1樓 @ 長照ABC據點 |
OID: 2.16.886.119.90003.102445 | 電話: 02-27887966 | 地址: 臺北市南港區昆陽街152巷39號1樓 | DN: o=普眾股份有限公司附設臺北市私立普眾居家長照機構,l=臺北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/07/23 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 02-27887966 | 機構負責人姓名: 陳秀麗 | 機構代碼: 1V0100022 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市南港區昆陽街152巷39號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/11/12 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-27887966 | 機構負責人姓名: 陳秀麗 | 機構代碼: 1V0100022 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市南港區昆陽街152巷39號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/10/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 02-27887966 | 機構負責人姓名: 陳秀麗 | 機構代碼: 1V0100022 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市南港區昆陽街152巷39號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/11/12 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 02-27887966 | 機構負責人姓名: 陳秀麗 | 機構代碼: 1V0100022 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市南港區昆陽街152巷39號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/10/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 02-27887966 | 機構負責人姓名: 陳秀麗 | 機構代碼: 1V0100022 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市南港區昆陽街152巷39號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20220101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 02-27887966 | 機構負責人姓名: 陳秀麗 | 機構代碼: 1V0100022 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市南港區新光里昆陽街152巷39號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20220331 | 機構電話: 02-27887966 | 機構負責人姓名: 陳秀麗 | 機構代碼: 1V0100022 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺北市南港區新光里昆陽街152巷39號1樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 普眾 ... ]
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 艾生活有限公司 | 統一編號: 83508812 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 艾生活有限公司 | 統一編號: 83508812 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 何宜軒 ... ]
普眾科技有限公司 | 地址: 新北市淡水區民權路177巷75號7樓 | 電話: 02-8809-2290 |
普眾實業股份有限公司 | 地址: 台中市南屯區大墩六街319巷8號 | 電話: 04-2381-7966 |
普眾實業股份有限公司 | 地址: 台中市南屯區大墩六街319巷8號 | 電話: 02-2381-7966 |
名稱 普眾 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 普眾)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
普眾企業有限公司 高雄市前鎮區翠亨北路516號1樓 | 朱家慶 | 53598554 | 核准設立 |
普眾生技有限公司 臺北市中山區新生北路1段82號2樓 | 楊國華 | 54351994 | 解散 (核准解散日期: 2020-01-02) |
普眾科技有限公司 新北市淡水區民權路177巷75號7樓 | 應華棟 | 80528624 | 核准設立 |
普眾股份有限公司 臺北市南港區昆陽街152巷39號1樓 | 陳秀麗 | 83485803 | 核准設立 |
普眾投資有限公司 臺中市西區忠明里美村路一段30號10樓之1 | 豐富 | 83790634 | 核准設立 |
普眾實業股份有限公司 臺北市中正區信義路2段23號3樓之1 | 吳威龍 | 89932462 | 核准設立 |
普眾企業社 宜蘭縣羅東鎮信義里愛國路三五號一樓 | 楊圳源 | 14892734 | 歇業 - 獨資 |
麗普眾國際有限公司 新北市中和區景新街五○巷一號 | | 16165528 | 廢止 (095年03月16日 經授中字 第0953467065號) |
普眾企業有限公司 登記地址: 高雄市前鎮區翠亨北路516號1樓 | 負責人: 朱家慶 | 統編: 53598554 | 核准設立 |
普眾生技有限公司 登記地址: 臺北市中山區新生北路1段82號2樓 | 負責人: 楊國華 | 統編: 54351994 | 解散 (核准解散日期: 2020-01-02) |
普眾科技有限公司 登記地址: 新北市淡水區民權路177巷75號7樓 | 負責人: 應華棟 | 統編: 80528624 | 核准設立 |
普眾股份有限公司 登記地址: 臺北市南港區昆陽街152巷39號1樓 | 負責人: 陳秀麗 | 統編: 83485803 | 核准設立 |
普眾投資有限公司 登記地址: 臺中市西區忠明里美村路一段30號10樓之1 | 負責人: 豐富 | 統編: 83790634 | 核准設立 |
普眾實業股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區信義路2段23號3樓之1 | 負責人: 吳威龍 | 統編: 89932462 | 核准設立 |
普眾企業社 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮信義里愛國路三五號一樓 | 負責人: 楊圳源 | 統編: 14892734 | 歇業 - 獨資 |
麗普眾國際有限公司 登記地址: 新北市中和區景新街五○巷一號 | 統編: 16165528 | 廢止 (095年03月16日 經授中字 第0953467065號) |
[ 查詢所有 普眾 ... ]
姓名 何宜軒 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 何宜軒)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
艾生活有限公司 臺中市北屯區松竹路二段197號2樓 | 何宜軒 | 83508812 | 核准設立 |
艾生活有限公司 登記地址: 臺中市北屯區松竹路二段197號2樓 | 負責人: 何宜軒 | 統編: 83508812 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 684 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10300 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 國欣煤氣有限公司 | 統一編號: 00662280 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 隆欣汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00662394 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 春安企業有限公司 | 統一編號: 00662465 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 684 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10300 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 國欣煤氣有限公司 | 統一編號: 00662280 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 隆欣汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00662394 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 春安企業有限公司 | 統一編號: 00662465 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
|