陳立洋
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳立洋的職稱是董事, 持有股份數是240000, 公司名稱是豐遴有限公司, 統一編號是83492852.
| 統一編號: 83492852 | 電話號碼: 02-24311251 | 基隆市安樂區嘉仁里安樂路一段179號4樓 |
統一編號: 83492852 | 電話號碼: 02-24311251 | 基隆市安樂區嘉仁里安樂路一段179號4樓 |
[ 搜尋所有相關: 陳立洋 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 豐遴 資料。
[ 搜尋所有 豐遴 ... ]
根據姓名 陳立洋 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳立洋 ...) | 聯絡方式: 02-6607-2551 | 是否收費: N | 活動地點: 大安區和平東路二段106號11樓 | 開始日期: 20231228 | 結束日期: 20231228 | 發起單位: 李小姐 | 主辦單位: 數位發展部數位產業署 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/03/19 | 特約迄日: 2020/03/18 | 機構電話: 24320418 | 機構負責人姓名: 陳立洋 | 機構代碼: A10300038 | 機構種類: A1 | 地址全址: 基隆市安樂區武聖街12號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/03/19 | 特約迄日: 2020/03/18 | 機構電話: 24320418 | 機構負責人姓名: 陳立洋 | 機構代碼: A10300038 | 機構種類: A1 | 地址全址: 基隆市安樂區武聖街12號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/03/19 | 特約迄日: 2020/03/18 | 機構電話: 24320418 | 機構負責人姓名: 陳立洋 | 機構代碼: A10300038 | 機構種類: A1 | 地址全址: 基隆市安樂區武聖街12號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/03/19 | 特約迄日: 2021/03/18 | 機構電話: 24320418 | 機構負責人姓名: 陳立洋 | 機構代碼: A10300038 | 機構種類: A1 | 地址全址: 基隆市安樂區武聖街12號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210319 | 特約迄日: 20240318 | 機構電話: 24320418 | 機構負責人姓名: 陳立洋 | 機構代碼: A10300038 | 機構種類: A1 | 地址全址: 基隆市安樂區內寮里武聖街12號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20240319 | 特約迄日: 20250318 | 機構電話: 24320418 | 機構負責人姓名: 陳立洋 | 機構代碼: A10300038 | 機構種類: A1 | 地址全址: 基隆市安樂區內寮里武聖街12號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20240422 | 特約迄日: 20270421 | 機構電話: 24320418 | 機構負責人姓名: 陳立洋 | 機構代碼: A10300038 | 機構種類: A1 | 地址全址: 基隆市安樂區內寮里武聖街12號 @ 長照ABC據點 |
聯絡方式: 02-6607-2551 | 是否收費: N | 活動地點: 大安區和平東路二段106號11樓 | 開始日期: 20231228 | 結束日期: 20231228 | 發起單位: 李小姐 | 主辦單位: 數位發展部數位產業署 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/03/19 | 特約迄日: 2020/03/18 | 機構電話: 24320418 | 機構負責人姓名: 陳立洋 | 機構代碼: A10300038 | 機構種類: A1 | 地址全址: 基隆市安樂區武聖街12號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/03/19 | 特約迄日: 2020/03/18 | 機構電話: 24320418 | 機構負責人姓名: 陳立洋 | 機構代碼: A10300038 | 機構種類: A1 | 地址全址: 基隆市安樂區武聖街12號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/03/19 | 特約迄日: 2020/03/18 | 機構電話: 24320418 | 機構負責人姓名: 陳立洋 | 機構代碼: A10300038 | 機構種類: A1 | 地址全址: 基隆市安樂區武聖街12號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/03/19 | 特約迄日: 2021/03/18 | 機構電話: 24320418 | 機構負責人姓名: 陳立洋 | 機構代碼: A10300038 | 機構種類: A1 | 地址全址: 基隆市安樂區武聖街12號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20210319 | 特約迄日: 20240318 | 機構電話: 24320418 | 機構負責人姓名: 陳立洋 | 機構代碼: A10300038 | 機構種類: A1 | 地址全址: 基隆市安樂區內寮里武聖街12號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20240319 | 特約迄日: 20250318 | 機構電話: 24320418 | 機構負責人姓名: 陳立洋 | 機構代碼: A10300038 | 機構種類: A1 | 地址全址: 基隆市安樂區內寮里武聖街12號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20240422 | 特約迄日: 20270421 | 機構電話: 24320418 | 機構負責人姓名: 陳立洋 | 機構代碼: A10300038 | 機構種類: A1 | 地址全址: 基隆市安樂區內寮里武聖街12號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 陳立洋 ... ]
名稱 豐遴 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 豐遴)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
豐遴有限公司 基隆市安樂區嘉仁里安樂路一段179號4樓 | 陳立洋 | 83492852 | 核准設立 |
豐遴有限公司 登記地址: 基隆市安樂區嘉仁里安樂路一段179號4樓 | 負責人: 陳立洋 | 統編: 83492852 | 核准設立 |
姓名 陳立洋 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 陳立洋)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
威爾斯食品貿易有限公司 高雄市三民區三民街48號1樓及50號1樓 | 陳立洋 | 13192537 | 核准設立 |
欣旺蘭業 臺南市新營區新東里東興三街22巷13號6樓 | 陳立洋 | 14368196 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070044583) |
華希貿易有限公司 高雄市三民區三民街48號1樓 | 陳立洋 | 27697500 | 核准設立 |
華爾貿易有限公司 高雄市三民區三民街50號6樓之3 | 陳立洋 | 27697570 | 核准設立 |
虹映科技股份有限公司 新竹縣竹北市鹿場里成功十二街30號9樓 | 陳立洋 | 54790017 | 核准設立 |
竹彤五金百貨 臺南市永康區網寮里文化路252巷8號1樓 | 陳立洋 | 81395545 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100049762) |
恒馴股份有限公司 基隆市安樂區嘉仁里安樂路一段179號4樓 | 陳立洋 | 90419168 | 核准設立 |
威爾斯食品貿易有限公司 登記地址: 高雄市三民區三民街48號1樓及50號1樓 | 負責人: 陳立洋 | 統編: 13192537 | 核准設立 |
欣旺蘭業 登記地址: 臺南市新營區新東里東興三街22巷13號6樓 | 負責人: 陳立洋 | 統編: 14368196 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1070044583) |
華希貿易有限公司 登記地址: 高雄市三民區三民街48號1樓 | 負責人: 陳立洋 | 統編: 27697500 | 核准設立 |
華爾貿易有限公司 登記地址: 高雄市三民區三民街50號6樓之3 | 負責人: 陳立洋 | 統編: 27697570 | 核准設立 |
虹映科技股份有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市鹿場里成功十二街30號9樓 | 負責人: 陳立洋 | 統編: 54790017 | 核准設立 |
竹彤五金百貨 登記地址: 臺南市永康區網寮里文化路252巷8號1樓 | 負責人: 陳立洋 | 統編: 81395545 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100049762) |
恒馴股份有限公司 登記地址: 基隆市安樂區嘉仁里安樂路一段179號4樓 | 負責人: 陳立洋 | 統編: 90419168 | 核准設立 |
[ 查詢所有 陳立洋 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 順峰汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00242909 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 海港交通事業有限公司 | 統一編號: 00251202 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2137 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 556 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 587 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 順峰汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00242909 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 海港交通事業有限公司 | 統一編號: 00251202 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2137 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 556 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 587 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 海陸通轉運報關股份有限公司 | 統一編號: 00251300 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 泰隆汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00254003 |
|