王姿懿
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王姿懿的職稱是董事長, 持有股份數是199999, 公司名稱是康源社會企業股份有限公司, 統一編號是83495915.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1 | 所代表法人: | 康源社會企業股份有限公司 | 統一編號: 83495915 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1 | 所代表法人: | 康源社會企業股份有限公司 | 統一編號: 83495915 |
[ 搜尋所有相關: 王姿懿 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 83495915 | 電話號碼: 0927638668 | 新北市新店區安祥路156巷28號(1樓) |
統一編號: 83495915 | 電話號碼: 0927638668 | 新北市新店區安祥路156巷28號(1樓) |
[ 搜尋所有相關: 王姿懿 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 康源社會企業 資料。
[ 搜尋所有 康源社會企業 ... ]
根據姓名 王姿懿 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王姿懿 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 鑫叡懿有限公司 | 統一編號: 90000261 @ 董監事資料集 |
| 作者: 王姿懿作 | 出版機構: 太雅 | 版次: 五版 | 預訂出版日: 108/09 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 288 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-336-342-2 (平裝, NT$450, 288面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/11/14 | 特約迄日: 2020/11/13 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 王姿懿 | 機構代碼: A10300007 | 機構種類: A1 | 地址全址: 基隆市七堵區長興里29鄰東新街91號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/11/14 | 特約迄日: 2020/11/13 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 王姿懿 | 機構代碼: A10300007 | 機構種類: A1 | 地址全址: 基隆市七堵區長興里29鄰東新街91號2樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/11/14 | 特約迄日: 2020/11/13 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 王姿懿 | 機構代碼: A10300007 | 機構種類: A1 | 地址全址: 基隆市七堵區長興里29鄰東新街91號2樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/07/28 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 王姿懿 | 機構代碼: A10300007 | 機構種類: A1 | 地址全址: 基隆市七堵區長興里29鄰東新街91號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/11/14 | 特約迄日: 2021/11/13 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 王姿懿 | 機構代碼: A10300007 | 機構種類: A1 | 地址全址: 基隆市七堵區長興里29鄰東新街91號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20211114 | 特約迄日: 20221113 | 機構電話: 02-2455-3517 | 機構負責人姓名: 王姿懿 | 機構代碼: A10300007 | 機構種類: A1 | 地址全址: 基隆市七堵區長興里29鄰東新街91號2樓 @ 長照ABC據點 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 鑫叡懿有限公司 | 統一編號: 90000261 @ 董監事資料集 |
作者: 王姿懿作 | 出版機構: 太雅 | 版次: 五版 | 預訂出版日: 108/09 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 288 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-336-342-2 (平裝, NT$450, 288面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/11/14 | 特約迄日: 2020/11/13 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 王姿懿 | 機構代碼: A10300007 | 機構種類: A1 | 地址全址: 基隆市七堵區長興里29鄰東新街91號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/11/14 | 特約迄日: 2020/11/13 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 王姿懿 | 機構代碼: A10300007 | 機構種類: A1 | 地址全址: 基隆市七堵區長興里29鄰東新街91號2樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/11/14 | 特約迄日: 2020/11/13 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 王姿懿 | 機構代碼: A10300007 | 機構種類: A1 | 地址全址: 基隆市七堵區長興里29鄰東新街91號2樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/07/28 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 王姿懿 | 機構代碼: A10300007 | 機構種類: A1 | 地址全址: 基隆市七堵區長興里29鄰東新街91號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/11/14 | 特約迄日: 2021/11/13 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 王姿懿 | 機構代碼: A10300007 | 機構種類: A1 | 地址全址: 基隆市七堵區長興里29鄰東新街91號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20211114 | 特約迄日: 20221113 | 機構電話: 02-2455-3517 | 機構負責人姓名: 王姿懿 | 機構代碼: A10300007 | 機構種類: A1 | 地址全址: 基隆市七堵區長興里29鄰東新街91號2樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 王姿懿 ... ]
名稱 康源社會企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 康源社會企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
康源社會企業股份有限公司 新北市新店區安祥路156巷28號(1樓) | 王姿懿 | 83495915 | 核准設立 |
康源社會企業股份有限公司 登記地址: 新北市新店區安祥路156巷28號(1樓) | 負責人: 王姿懿 | 統編: 83495915 | 核准設立 |
姓名 王姿懿 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 王姿懿)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
姿懿企業社 新北市三峽區大同路73號 | 王姿懿 | 34776115 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1078117593) |
鑫叡懿有限公司 高雄市鼓山區裕國街331號1樓 | 王姿懿 | 90000261 | 核准設立 |
夢姿美容美髮 新北市三峽區長泰街27之1號(1樓) | 王姿懿 | 91410783 | 核准設立 - 獨資 |
雅懿服飾企業社 臺北市大安區忠孝東路4段97號地下室之13 | 王姿懿 | 14745804 | 廢止 - 合夥 |
懿吏行銷管理顧問有限公司 臺北市士林區文林路500號3樓之3 | 王姿懿 | 24741481 | 解散 (核准解散日期: 2018-11-06) |
王咩肌纖維企業社 雲林縣斗南鎮明昌里明昌路46號二樓之3 | 王姿懿 | 88482093 | 核准設立 - 獨資 |
閤逸空間設計有限公司 新北市永和區永利路72巷26號12樓 | 王姿懿 | 24724265 | 核准設立 |
尚倢食品有限公司 新北市新店區安興路45巷1號 | 王姿懿 | 54040465 | 核准設立 |
姿懿企業社 登記地址: 新北市三峽區大同路73號 | 負責人: 王姿懿 | 統編: 34776115 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1078117593) |
鑫叡懿有限公司 登記地址: 高雄市鼓山區裕國街331號1樓 | 負責人: 王姿懿 | 統編: 90000261 | 核准設立 |
夢姿美容美髮 登記地址: 新北市三峽區長泰街27之1號(1樓) | 負責人: 王姿懿 | 統編: 91410783 | 核准設立 - 獨資 |
雅懿服飾企業社 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段97號地下室之13 | 負責人: 王姿懿 | 統編: 14745804 | 廢止 - 合夥 |
懿吏行銷管理顧問有限公司 登記地址: 臺北市士林區文林路500號3樓之3 | 負責人: 王姿懿 | 統編: 24741481 | 解散 (核准解散日期: 2018-11-06) |
王咩肌纖維企業社 登記地址: 雲林縣斗南鎮明昌里明昌路46號二樓之3 | 負責人: 王姿懿 | 統編: 88482093 | 核准設立 - 獨資 |
閤逸空間設計有限公司 登記地址: 新北市永和區永利路72巷26號12樓 | 負責人: 王姿懿 | 統編: 24724265 | 核准設立 |
尚倢食品有限公司 登記地址: 新北市新店區安興路45巷1號 | 負責人: 王姿懿 | 統編: 54040465 | 核准設立 |
[ 查詢所有 王姿懿 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 嘉和交通企業有限公司 | 統一編號: 00660109 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 駿風企業有限公司 | 統一編號: 00660446 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 啟電工業股份有限公司 | 統一編號: 00660451 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4100000 | 所代表法人: | 華興報關有限公司 | 統一編號: 00660608 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 本峰鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660678 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 文威鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660749 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 嘉和交通企業有限公司 | 統一編號: 00660109 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 駿風企業有限公司 | 統一編號: 00660446 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 啟電工業股份有限公司 | 統一編號: 00660451 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4100000 | 所代表法人: | 華興報關有限公司 | 統一編號: 00660608 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 本峰鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660678 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 文威鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660749 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
|