林有福
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林有福的職稱是董事, 持有股份數是300000, 公司名稱是錦濤有限公司, 統一編號是83499399.
| 統一編號: 83499399 | 電話號碼: 056-974970 | 雲林縣褒忠鄉新湖村7鄰52號 |
統一編號: 83499399 | 電話號碼: 056-974970 | 雲林縣褒忠鄉新湖村7鄰52號 |
[ 搜尋所有相關: 林有福 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 錦濤 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 錦濤 ...) | 食品業者登錄字號: U-200004012-00000-6 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 花蓮縣鳳林鎮民生街32號 @ 食品業者登錄資料集 |
| 食品業者登錄字號: U-200004012-00001-7 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: | 花蓮縣鳳林鎮民生街32號 @ 食品業者登錄資料集 |
| 敍述者: 嘉大台文中心蒐錄團隊 | 上傳者: 朴子故事蒐錄站上傳者 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2014/11/27 | 故事摘要: 陳明山在鳳山打拼一陣後,返回新港在電影院賣冰棒打雜,後因緣際會拜大林張錦濤為師學繪畫。學藝過程生活相當辛苦,常常沒錢吃飯,師傅跟他說「以後你就跟我,我若吃好你就吃好,我若吃的不好你就跟著吃不好」。這段... @ 國民記憶庫故事資料 |
| (中華民國)許文融、徐華嬬、許崴滋 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)許文融、徐華嬬、許崴滋 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 錦濤環保科技股份有限公司 | 統一編號: 13182257 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 富思維文創有限公司 | 統一編號: 24943141 @ 董監事資料集 |
食品業者登錄字號: U-200004012-00000-6 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 花蓮縣鳳林鎮民生街32號 @ 食品業者登錄資料集 |
食品業者登錄字號: U-200004012-00001-7 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: | 花蓮縣鳳林鎮民生街32號 @ 食品業者登錄資料集 |
敍述者: 嘉大台文中心蒐錄團隊 | 上傳者: 朴子故事蒐錄站上傳者 | 故事類別: 家庭/家族 | 敍述的主要人物: | 發佈日期: 2014/11/27 | 故事摘要: 陳明山在鳳山打拼一陣後,返回新港在電影院賣冰棒打雜,後因緣際會拜大林張錦濤為師學繪畫。學藝過程生活相當辛苦,常常沒錢吃飯,師傅跟他說「以後你就跟我,我若吃好你就吃好,我若吃的不好你就跟著吃不好」。這段... @ 國民記憶庫故事資料 |
(中華民國)許文融、徐華嬬、許崴滋 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)許文融、徐華嬬、許崴滋 | 活動起始日期: 2024/06/01 | 活動結束日期: 2024/07/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 錦濤環保科技股份有限公司 | 統一編號: 13182257 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 富思維文創有限公司 | 統一編號: 24943141 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 錦濤 ... ]
根據姓名 林有福 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林有福 ...) | 連絡電話: (03)876-1827 | 服務時間: 每週一至週五07:30~17:30 | 花蓮縣鳳林鎮中正路二段17號 | 備註: 服務項目:生活照顧、生活自立訓練、健康促進、文康休閒、交通服務、家屬心理支持及社會資源連結、簡易護理、復健服務、營養餐食、午間休憩。 @ 社會福利慈善事業基金會 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 有福車業有限公司 | 統一編號: 28589228 @ 董監事資料集 |
| 產品中類: | 廠址: 新北市樹林區三俊街二五五巷二弄九號 | 工廠現況: 歇業-遷廠 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 洋益電子工業股份有限公司 | 統一編號: 04698394 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台藝設計股份有限公司 | 統一編號: 24701214 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 嘉仁工業股份有限公司 | 統一編號: 84418888 @ 董監事資料集 |
| 公司名稱: 興岡油壓機械有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 84955296 @ 公司登記經理人資料集 |
| 姓名: 林有福 | 開業原因: 共同執業 | 傳真電話: 02-25574551 | 臺北市大同區延平北路2段278號10樓之3 @ 地政士開業資料 |
連絡電話: (03)876-1827 | 服務時間: 每週一至週五07:30~17:30 | 花蓮縣鳳林鎮中正路二段17號 | 備註: 服務項目:生活照顧、生活自立訓練、健康促進、文康休閒、交通服務、家屬心理支持及社會資源連結、簡易護理、復健服務、營養餐食、午間休憩。 @ 社會福利慈善事業基金會 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 有福車業有限公司 | 統一編號: 28589228 @ 董監事資料集 |
產品中類: | 廠址: 新北市樹林區三俊街二五五巷二弄九號 | 工廠現況: 歇業-遷廠 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 洋益電子工業股份有限公司 | 統一編號: 04698394 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 台藝設計股份有限公司 | 統一編號: 24701214 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 嘉仁工業股份有限公司 | 統一編號: 84418888 @ 董監事資料集 |
公司名稱: 興岡油壓機械有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 84955296 @ 公司登記經理人資料集 |
姓名: 林有福 | 開業原因: 共同執業 | 傳真電話: 02-25574551 | 臺北市大同區延平北路2段278號10樓之3 @ 地政士開業資料 |
[ 搜尋所有 林有福 ... ]
莊錦濤 | 地址: 981 花蓮縣玉里鎮民生街32號 | 電話: 03-876-1642 |
名稱 錦濤 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 錦濤)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
錦濤有限公司 雲林縣褒忠鄉新湖村7鄰52號 | 林有福 | 83499399 | 核准設立 |
錦濤環保科技股份有限公司 高雄市小港區山明里建成街5號 | | 13182257 | 解散 (093年03月30日 建二公字 第0930078584號) |
錦濤有限公司 新竹縣竹北市竹義里中華路三六八號九樓之一 | | 97259503 | 廢止 (文號: 2005-10-12 經授中字 第0943481425號) |
錦濤有限公司 登記地址: 雲林縣褒忠鄉新湖村7鄰52號 | 負責人: 林有福 | 統編: 83499399 | 核准設立 |
錦濤環保科技股份有限公司 登記地址: 高雄市小港區山明里建成街5號 | 統編: 13182257 | 解散 (093年03月30日 建二公字 第0930078584號) |
錦濤有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市竹義里中華路三六八號九樓之一 | 統編: 97259503 | 廢止 (文號: 2005-10-12 經授中字 第0943481425號) |
姓名 林有福 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 林有福)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
有福車業有限公司 屏東縣萬丹鄉萬後村西環路586號1、2樓 | 林有福 | 28589228 | 核准設立 |
林有福自營計程車行 花蓮縣吉安鄉仁里村東海十一街六一號 | 林有福 | 08135001 | 核准設立 - 獨資 |
嘉仁工業股份有限公司 新北市樹林區俊英街116巷13號 | 林有福 | 84418888 | 核准設立 |
有福車業行 屏東縣萬丹鄉萬後村西環路五八六號一樓 | 林有福 | 98922394 | 歇業 - 獨資 |
曜宗農產行 雲林縣褒忠鄉新湖村7鄰52號 | 林有福 | 88482713 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110060888) |
六福銀樓 桃園縣桃園市民生里中正路134―1號1樓 | 林有福 | 43800657 | 歇業 - 獨資 |
林新棋商號 臺北市南港區惠民街23號新民市場98號攤位 | 林有福 | 05400954 | 歇業 - 獨資 |
有福車業有限公司 登記地址: 屏東縣萬丹鄉萬後村西環路586號1、2樓 | 負責人: 林有福 | 統編: 28589228 | 核准設立 |
林有福自營計程車行 登記地址: 花蓮縣吉安鄉仁里村東海十一街六一號 | 負責人: 林有福 | 統編: 08135001 | 核准設立 - 獨資 |
嘉仁工業股份有限公司 登記地址: 新北市樹林區俊英街116巷13號 | 負責人: 林有福 | 統編: 84418888 | 核准設立 |
有福車業行 登記地址: 屏東縣萬丹鄉萬後村西環路五八六號一樓 | 負責人: 林有福 | 統編: 98922394 | 歇業 - 獨資 |
曜宗農產行 登記地址: 雲林縣褒忠鄉新湖村7鄰52號 | 負責人: 林有福 | 統編: 88482713 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1110060888) |
六福銀樓 登記地址: 桃園縣桃園市民生里中正路134―1號1樓 | 負責人: 林有福 | 統編: 43800657 | 歇業 - 獨資 |
林新棋商號 登記地址: 臺北市南港區惠民街23號新民市場98號攤位 | 負責人: 林有福 | 統編: 05400954 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 林有福 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 志興報關股份有限公司 | 統一編號: 00654697 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 世界通運股份有限公司 | 統一編號: 00654795 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5758068 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 志興報關股份有限公司 | 統一編號: 00654697 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 世界通運股份有限公司 | 統一編號: 00654795 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5758068 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
|