黃琦
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃琦的職稱是董事, 持有股份數是51000, 公司名稱是綺麗優有限公司, 統一編號是83505364.
| 統一編號: 83505364 | 電話號碼: 02-27510167 | 臺南市中西區永華路1段252號3樓 |
統一編號: 83505364 | 電話號碼: 02-27510167 | 臺南市中西區永華路1段252號3樓 |
[ 搜尋所有相關: 黃琦 @ 出進口廠商登記資料 ]
無其他 綺麗優 資料。
[ 搜尋所有 綺麗優 ... ]
根據姓名 黃琦 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃琦 ...) | 連絡電話: 0980661483 | 西平里中正路84巷14號 | 廠商序號: C20231101007 @ 寵物食品業者資料 |
| 姓名: 黃琦洲 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 04-7991436 | 彰化縣伸港鄉全興村全興路1-36號 @ 地政士開業資料 |
| 姓名: 黃琦洲 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 04-7991436 | 彰化縣伸港鄉全興村全興路1-36號 @ 地政士開業資料 |
| (中華民國)黃琦勝;(中華民國)許正平;(中華民國)許嘉芬;(中華民國)宮能安;(中華民國)楊雨樵;(中華民國)周宣宏;(中華民國)陳瑛潔;(中華民國)楊季淑;(中華民國)郭建豪;(中華民國)陳威光;... | 活動起始日期: 2024/08/05 | 活動結束日期: 2024/08/09 | 折扣資訊: https://www.npac-weiwuying.org/login? @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)黃琦勝;(中華民國)許正平;(中華民國)許嘉芬;(中華民國)宮能安;(中華民國)楊雨樵;(中華民國)周宣宏;(中華民國)陳瑛潔;(中華民國)楊季淑;(中華民國)郭建豪;(中華民國)陳威光;... | 活動起始日期: 2024/08/05 | 活動結束日期: 2024/08/09 @ 文化部研習課程 |
| (中華民國)黃琦妮/菲律賓 丁氏海/越南 李敏玉/泰國 郭萍芬/緬甸 潘羽姍/越南 徐閤芸/柬埔寨 江婉琦/台灣 | 活動起始日期: 2022/10/15 | 活動結束日期: 2022/12/04 @ 新住民主題區藝文活動 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 琦蒞有限公司 | 統一編號: 89114548 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 琦力國際發展有限公司 | 統一編號: 90217634 @ 董監事資料集 |
連絡電話: 0980661483 | 西平里中正路84巷14號 | 廠商序號: C20231101007 @ 寵物食品業者資料 |
姓名: 黃琦洲 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 04-7991436 | 彰化縣伸港鄉全興村全興路1-36號 @ 地政士開業資料 |
姓名: 黃琦洲 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 04-7991436 | 彰化縣伸港鄉全興村全興路1-36號 @ 地政士開業資料 |
(中華民國)黃琦勝;(中華民國)許正平;(中華民國)許嘉芬;(中華民國)宮能安;(中華民國)楊雨樵;(中華民國)周宣宏;(中華民國)陳瑛潔;(中華民國)楊季淑;(中華民國)郭建豪;(中華民國)陳威光;... | 活動起始日期: 2024/08/05 | 活動結束日期: 2024/08/09 | 折扣資訊: https://www.npac-weiwuying.org/login? @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃琦勝;(中華民國)許正平;(中華民國)許嘉芬;(中華民國)宮能安;(中華民國)楊雨樵;(中華民國)周宣宏;(中華民國)陳瑛潔;(中華民國)楊季淑;(中華民國)郭建豪;(中華民國)陳威光;... | 活動起始日期: 2024/08/05 | 活動結束日期: 2024/08/09 @ 文化部研習課程 |
(中華民國)黃琦妮/菲律賓 丁氏海/越南 李敏玉/泰國 郭萍芬/緬甸 潘羽姍/越南 徐閤芸/柬埔寨 江婉琦/台灣 | 活動起始日期: 2022/10/15 | 活動結束日期: 2022/12/04 @ 新住民主題區藝文活動 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 琦蒞有限公司 | 統一編號: 89114548 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 琦力國際發展有限公司 | 統一編號: 90217634 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 黃琦 ... ]
名稱 綺麗優 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 綺麗優)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
綺麗優商行 臺北市大安區仁愛路4段112巷9弄7號2樓 | 黃琦 | 76362137 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1104101552) |
綺麗優有限公司 臺南市中西區永華路1段252號3樓 | 黃琦 | 83505364 | 核准設立 |
綺麗優商行 登記地址: 臺北市大安區仁愛路4段112巷9弄7號2樓 | 負責人: 黃琦 | 統編: 76362137 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 1104101552) |
綺麗優有限公司 登記地址: 臺南市中西區永華路1段252號3樓 | 負責人: 黃琦 | 統編: 83505364 | 核准設立 |
姓名 黃琦 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃琦)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
琦文美髮院 高雄市鳳山區三民路184號2樓 | 黃琦文 | 13329359 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10761352100) |
琦興企業社 高雄市三民區大裕路180巷16號1樓 | 黃琦斌 | 20442709 | 核准設立 - 獨資 |
浿琦商行 臺中市中區大墩里民權路106號十一樓之6 | 黃琦涵 | 87270331 | 核准設立 - 獨資 |
琦蒞有限公司 桃園市桃園區國聖一街131號14樓 | 黃琦驊 | 89114548 | 核准設立 |
琦力國際發展有限公司 新竹縣關西鎮金山里馬武督87-15號 | 黃琦茹 | 90217634 | 核准設立 |
琦樂無比工作坊 臺北市士林區基河路40號2樓之1 | 黃琦 | 93187732 | 核准設立 - 獨資 |
黃琦彰自營計程車 臺北市中正區青年街30巷7號4樓 | 黃琦彰 | 01466814 | 核准設立 - 獨資 |
璦琦服飾店 臺北市松山區延吉街48巷1號1樓 | 黃琦懿 | 26207651 | 歇業 - 獨資 |
琦文美髮院 登記地址: 高雄市鳳山區三民路184號2樓 | 負責人: 黃琦文 | 統編: 13329359 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10761352100) |
琦興企業社 登記地址: 高雄市三民區大裕路180巷16號1樓 | 負責人: 黃琦斌 | 統編: 20442709 | 核准設立 - 獨資 |
浿琦商行 登記地址: 臺中市中區大墩里民權路106號十一樓之6 | 負責人: 黃琦涵 | 統編: 87270331 | 核准設立 - 獨資 |
琦蒞有限公司 登記地址: 桃園市桃園區國聖一街131號14樓 | 負責人: 黃琦驊 | 統編: 89114548 | 核准設立 |
琦力國際發展有限公司 登記地址: 新竹縣關西鎮金山里馬武督87-15號 | 負責人: 黃琦茹 | 統編: 90217634 | 核准設立 |
琦樂無比工作坊 登記地址: 臺北市士林區基河路40號2樓之1 | 負責人: 黃琦 | 統編: 93187732 | 核准設立 - 獨資 |
黃琦彰自營計程車 登記地址: 臺北市中正區青年街30巷7號4樓 | 負責人: 黃琦彰 | 統編: 01466814 | 核准設立 - 獨資 |
璦琦服飾店 登記地址: 臺北市松山區延吉街48巷1號1樓 | 負責人: 黃琦懿 | 統編: 26207651 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 黃琦 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 180 | 所代表法人: | 台灣永豐行股份有限公司 | 統一編號: 00431107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣益水道股份有限公司 | 統一編號: 00442300 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 德記公行股份有限公司 | 統一編號: 00442408 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2300 | 所代表法人: | 廣益通運股份有限公司 | 統一編號: 00442505 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 廣興計程汽車有限公司 | 統一編號: 00448901 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 興和船務代理有限公司 | 統一編號: 00451362 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 綠野農牧股份有限公司 | 統一編號: 00451449 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 龍宇企業有限公司 | 統一編號: 00451525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 180 | 所代表法人: | 台灣永豐行股份有限公司 | 統一編號: 00431107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 710 | 所代表法人: | 閩航輪船股份有限公司 | 統一編號: 00433673 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 億豐五金電料有限公司 | 統一編號: 00434499 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 廣益水道股份有限公司 | 統一編號: 00442300 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 110 | 所代表法人: | 德記公行股份有限公司 | 統一編號: 00442408 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2300 | 所代表法人: | 廣益通運股份有限公司 | 統一編號: 00442505 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 廣興計程汽車有限公司 | 統一編號: 00448901 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 興和船務代理有限公司 | 統一編號: 00451362 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 綠野農牧股份有限公司 | 統一編號: 00451449 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 龍宇企業有限公司 | 統一編號: 00451525 |
|