梁志成
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名梁志成的職稱是董事, 持有股份數是50000, 公司名稱是自然關係股份有限公司, 統一編號是83513934.
董監事資料集 資料集的 梁志成 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 梁志成 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 自然關係股份有限公司 | 統一編號: 83513934 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 自然關係股份有限公司 | 統一編號: 83513934 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 自然關係股份有限公司 | 統一編號: 83513934 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 自然關係股份有限公司 | 統一編號: 83513934 |
[ 搜尋所有相關: 梁志成 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 83513934 | 電話號碼: 02-25221369 | 臺北市信義區松德路169號 |
統一編號: 83513934 | 電話號碼: 02-25221369 | 臺北市信義區松德路169號 |
[ 搜尋所有相關: 梁志成 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 自然關係 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 自然關係 ...) | | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 暮拉多元藝術空間 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/04/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 暮拉多元藝術空間 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/04/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (日本)西岡良太 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/06/01 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (日本)西岡良太 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/06/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: -- @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2025/01/01 | 活動結束日期: 2025/02/28 | 折扣資訊: -- @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
暮拉多元藝術空間 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/04/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
暮拉多元藝術空間 | 活動起始日期: 2024/03/09 | 活動結束日期: 2024/04/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(日本)西岡良太 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/06/01 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(日本)西岡良太 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/06/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: -- @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2025/01/01 | 活動結束日期: 2025/02/28 | 折扣資訊: -- @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 自然關係 ... ]
根據姓名 梁志成 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 梁志成 ...) | 處分日期: 20240226 | 處分金額或滯納金: 2136 | 公告日期: 20240410 | 處分字號: 保退一字第11369911025號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
| 處分日期: 20230426 | 處分金額或滯納金: 456 | 公告日期: 20230612 | 處分字號: 保退一字第11269911045號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
| 處分日期: 20221026 | 處分金額或滯納金: 4363 | 公告日期: 20221212 | 處分字號: 保退一字第11169911105號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
| 處分日期: 20220427 | 處分金額或滯納金: 1093 | 公告日期: 20220610 | 處分字號: 保退一字第11169911045號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
| 處分日期: 20220223 | 處分金額或滯納金: 446 | 公告日期: 20220411 | 處分字號: 保退一字第11169911025號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
處分日期: 20240226 | 處分金額或滯納金: 2136 | 公告日期: 20240410 | 處分字號: 保退一字第11369911025號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
處分日期: 20230426 | 處分金額或滯納金: 456 | 公告日期: 20230612 | 處分字號: 保退一字第11269911045號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
處分日期: 20221026 | 處分金額或滯納金: 4363 | 公告日期: 20221212 | 處分字號: 保退一字第11169911105號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
處分日期: 20220427 | 處分金額或滯納金: 1093 | 公告日期: 20220610 | 處分字號: 保退一字第11169911045號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
處分日期: 20220223 | 處分金額或滯納金: 446 | 公告日期: 20220411 | 處分字號: 保退一字第11169911025號 | 違反法規內容: 雇主未按時繳納勞工退休金致加徵滯納金。 @ 違反勞動法令事業單位-勞工退休金條例 |
[ 搜尋所有 梁志成 ... ]
名稱 自然關係 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 自然關係)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
自然關係股份有限公司 臺北市信義區松德路169號 | 梁譽 | 83513934 | 核准設立 |
自然關係股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區松德路169號 | 負責人: 梁譽 | 統編: 83513934 | 核准設立 |
姓名 梁志成 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 梁志成)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
梁記小吃店 新北市蘆洲區三民路70號 | 梁志成 | 21533185 | 核准設立 - 獨資 |
志成企業社 苗栗縣苑裡鎮西勢里十一鄰南苑二巷二八號 | 梁志成 | 98963155 | 歇業 - 獨資 |
碧川企業社 新北市土城區永安街?09之?0號2樓 | 梁志成 | 01957728 | 核准設立 - 獨資 |
清華彩色印刷有限公司 臺北市中正區和平西路2段52巷13號1樓 | 梁志成 | 05009557 | 解散 (核准解散日期: 2017-05-05) |
式美行 臺北市萬華區漢口街2段54號6樓606室 | 梁志成 | 05707103 | 撤銷 - 獨資 |
上青花苑 高雄市三民區達勇里九如2路327號 | 梁志成 | 06747265 | 核准設立 - 獨資 |
真豪工程行 新北市板橋區大勇街63之3號(現場僅供辦公室使用) | 梁志成 | 09644622 | 核准停業 - 獨資 |
悠然行 高雄市前金區民生里中華3路103之2號2、3樓 | 梁志成 | 18441774 | 核准設立 - 獨資 |
梁記小吃店 登記地址: 新北市蘆洲區三民路70號 | 負責人: 梁志成 | 統編: 21533185 | 核准設立 - 獨資 |
志成企業社 登記地址: 苗栗縣苑裡鎮西勢里十一鄰南苑二巷二八號 | 負責人: 梁志成 | 統編: 98963155 | 歇業 - 獨資 |
碧川企業社 登記地址: 新北市土城區永安街?09之?0號2樓 | 負責人: 梁志成 | 統編: 01957728 | 核准設立 - 獨資 |
清華彩色印刷有限公司 登記地址: 臺北市中正區和平西路2段52巷13號1樓 | 負責人: 梁志成 | 統編: 05009557 | 解散 (核准解散日期: 2017-05-05) |
式美行 登記地址: 臺北市萬華區漢口街2段54號6樓606室 | 負責人: 梁志成 | 統編: 05707103 | 撤銷 - 獨資 |
上青花苑 登記地址: 高雄市三民區達勇里九如2路327號 | 負責人: 梁志成 | 統編: 06747265 | 核准設立 - 獨資 |
真豪工程行 登記地址: 新北市板橋區大勇街63之3號(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 梁志成 | 統編: 09644622 | 核准停業 - 獨資 |
悠然行 登記地址: 高雄市前金區民生里中華3路103之2號2、3樓 | 負責人: 梁志成 | 統編: 18441774 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 梁志成 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 經緯工程有限公司 | 統一編號: 00682173 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 有台電業工程有限公司 | 統一編號: 00682201 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90 | 所代表法人: | 順國企業股份有限公司 | 統一編號: 00682363 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 877500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 472500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 瑞豐行關有限公司 | 統一編號: 00682568 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 利源營造股份有限公司 | 統一編號: 00683406 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 11000 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 虎龍企業股份有限公司 | 統一編號: 00681391 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 經緯工程有限公司 | 統一編號: 00682173 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 有台電業工程有限公司 | 統一編號: 00682201 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90 | 所代表法人: | 順國企業股份有限公司 | 統一編號: 00682363 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 合勤電氣工程股份有限公司 | 統一編號: 00682384 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 877500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 472500 | 所代表法人: | 瑋達國際股份有限公司 | 統一編號: 00682547 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 瑞豐行關有限公司 | 統一編號: 00682568 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 利源營造股份有限公司 | 統一編號: 00683406 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 11000 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 新光倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00684290 |
|