劉金棋
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名劉金棋的職稱是董事, 持有股份數是80000, 公司名稱是閃耀之星有限公司, 統一編號是83521575.
根據名稱 閃耀之星 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 閃耀之星 ...) | 國立臺灣歷史博物館 | 活動起始日期: 2024/08/27 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
| 國立臺灣歷史博物館 | 活動起始日期: 2024/08/27 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)國立臺灣歷史博物館 | 活動起始日期: 2024/08/08 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)國立臺灣歷史博物館 | 活動起始日期: 2024/08/08 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)屏東女中音樂班 | 活動起始日期: 2024/05/24 | 活動結束日期: 2024/05/24 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)屏東女中音樂班 | 活動起始日期: 2024/05/24 | 活動結束日期: 2024/05/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)屏東女中音樂班 | 活動起始日期: 2024/05/24 | 活動結束日期: 2024/05/24 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 連絡電話: 07-2223268 | 創業空間類型: Co-working space 共同工作空間 | 招募團隊類型: 其他 | 空間用途: 商務服務,辦公空間,課程講座,創業陪伴,技術指導 | 所屬單位: 民間單位-藝畝田藝文工作室-文化部輔導藝文產業創新育成補助計畫 @ 創業空間資料 |
國立臺灣歷史博物館 | 活動起始日期: 2024/08/27 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 其他藝文資訊 |
國立臺灣歷史博物館 | 活動起始日期: 2024/08/27 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)國立臺灣歷史博物館 | 活動起始日期: 2024/08/08 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)國立臺灣歷史博物館 | 活動起始日期: 2024/08/08 | 活動結束日期: 2024/09/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)屏東女中音樂班 | 活動起始日期: 2024/05/24 | 活動結束日期: 2024/05/24 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)屏東女中音樂班 | 活動起始日期: 2024/05/24 | 活動結束日期: 2024/05/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)屏東女中音樂班 | 活動起始日期: 2024/05/24 | 活動結束日期: 2024/05/24 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
連絡電話: 07-2223268 | 創業空間類型: Co-working space 共同工作空間 | 招募團隊類型: 其他 | 空間用途: 商務服務,辦公空間,課程講座,創業陪伴,技術指導 | 所屬單位: 民間單位-藝畝田藝文工作室-文化部輔導藝文產業創新育成補助計畫 @ 創業空間資料 |
[ 搜尋所有 閃耀之星 ... ]
無其他 劉金棋 資料。
[ 搜尋所有 劉金棋 ... ]
名稱 閃耀之星 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 閃耀之星)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
閃耀之星有限公司 桃園市平鎮區新富一街5號11樓之3 | 劉金棋 | 83521575 | 核准設立 |
閃耀之星時裝 桃園市桃園區大興里坤成街108巷22號 | 李嘉紋 | 82269721 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1089006513) |
閃耀之星國際有限公司 臺北市內湖區新明路298巷10號12樓 | 葉詠心 | 43889483 | 解散 (核准解散日期: 2020-03-19) |
閃耀之星有限公司 登記地址: 桃園市平鎮區新富一街5號11樓之3 | 負責人: 劉金棋 | 統編: 83521575 | 核准設立 |
閃耀之星時裝 登記地址: 桃園市桃園區大興里坤成街108巷22號 | 負責人: 李嘉紋 | 統編: 82269721 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1089006513) |
閃耀之星國際有限公司 登記地址: 臺北市內湖區新明路298巷10號12樓 | 負責人: 葉詠心 | 統編: 43889483 | 解散 (核准解散日期: 2020-03-19) |
姓名 劉金棋 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 劉金棋)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
世陽車料行 桃園縣平鎮市新勢里新榮路341巷6弄18號 | 劉金棋 | 02662309 | 歇業 - 獨資 |
世陽車料行 登記地址: 桃園縣平鎮市新勢里新榮路341巷6弄18號 | 負責人: 劉金棋 | 統編: 02662309 | 歇業 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21920 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7210 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 天九股份有限公司 | 統一編號: 00384723 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21238 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 14800 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4088 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21920 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7210 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 天九股份有限公司 | 統一編號: 00384723 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21238 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14800 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4088 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
|