林惠敏
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林惠敏的職稱是董事, 持有股份數是2000000, 公司名稱是慶順空調科技企業有限公司, 統一編號是83527796.
根據姓名 林惠敏 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林惠敏 ...) | (中華民國)李宜芳、林惠敏 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)李宜芳、林惠敏 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 作者: 林茂樹, 林惠敏作 | 出版機構: 林惠敏 | 版次: | 預訂出版日: 113/01 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 44 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-01-2286-7 (平裝, 44面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 事務所名稱: 林惠敏稅務代理事務所 | 執業地址: 高雄市苓雅區建軍路229號1樓 | 登錄字號: 財高國稅登字第0429號 @ 財政部高雄國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| (中華民國)林蔚華、林惠敏、李素月、吳春惠、林上元、柳岳森、羅仁志、林泰岳、方草、陳芳筠、劉坤錦、莊慧玲、詹亦承、林麗君、吳絲絨 | 活動起始日期: 2024/03/05 | 活動結束日期: 2024/06/21 | 折扣資訊: 報名費 2500元~3500元,每班12位名額,報名費視課程內容,材料費另計。共18班 @ 講座資訊 |
| (中華民國)林蔚華、林惠敏、李素月、吳春惠、林上元、柳岳森、羅仁志、林泰岳、方草、陳芳筠、劉坤錦、莊慧玲、詹亦承、林麗君、吳絲絨 | 活動起始日期: 2024/03/05 | 活動結束日期: 2024/06/21 | 折扣資訊: 報名費 2500元~3500元,每班12位名額,報名費視課程內容,材料費另計。共18班 @ 藝文活動-所有類別 |
| 作者: 雅思敏.伯蘭(Yasmin Boland)著; 林惠敏譯 | 出版機構: 大樹林 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 2024-06-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 120 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786269829590 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 廖清雲 | 花蓮縣 | 場域: 學校 | 970 花蓮市華西街123號 勵志樓後方草皮 @ 文化部公共藝術 |
(中華民國)李宜芳、林惠敏 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)李宜芳、林惠敏 | 活動起始日期: 2024/04/20 | 活動結束日期: 2024/05/12 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
作者: 林茂樹, 林惠敏作 | 出版機構: 林惠敏 | 版次: | 預訂出版日: 113/01 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 44 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-01-2286-7 (平裝, 44面, 30公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
事務所名稱: 林惠敏稅務代理事務所 | 執業地址: 高雄市苓雅區建軍路229號1樓 | 登錄字號: 財高國稅登字第0429號 @ 財政部高雄國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
(中華民國)林蔚華、林惠敏、李素月、吳春惠、林上元、柳岳森、羅仁志、林泰岳、方草、陳芳筠、劉坤錦、莊慧玲、詹亦承、林麗君、吳絲絨 | 活動起始日期: 2024/03/05 | 活動結束日期: 2024/06/21 | 折扣資訊: 報名費 2500元~3500元,每班12位名額,報名費視課程內容,材料費另計。共18班 @ 講座資訊 |
(中華民國)林蔚華、林惠敏、李素月、吳春惠、林上元、柳岳森、羅仁志、林泰岳、方草、陳芳筠、劉坤錦、莊慧玲、詹亦承、林麗君、吳絲絨 | 活動起始日期: 2024/03/05 | 活動結束日期: 2024/06/21 | 折扣資訊: 報名費 2500元~3500元,每班12位名額,報名費視課程內容,材料費另計。共18班 @ 藝文活動-所有類別 |
作者: 雅思敏.伯蘭(Yasmin Boland)著; 林惠敏譯 | 出版機構: 大樹林 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 2024-06-00 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 120 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786269829590 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
廖清雲 | 花蓮縣 | 場域: 學校 | 970 花蓮市華西街123號 勵志樓後方草皮 @ 文化部公共藝術 |
[ 搜尋所有 林惠敏 ... ]
名稱 慶順空調科技企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 慶順空調科技企業)
慶順空調科技企業有限公司 登記地址: 臺中市東區東英里德興一街6號1樓 | 負責人: 林惠敏 | 統編: 83527796 | 核准設立 |
姓名 林惠敏 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林惠敏)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
惠敏服飾行 新竹市東區復中里民主路185號1樓 | 林惠敏 | 78257391 | 核准設立 - 獨資 |
林惠敏自營計程車 臺北市北投區崇仁路1段157巷4號3樓 | 林惠敏 | 01357528 | 核准設立 - 獨資 |
鴻吉廚房器具工業社 臺南市仁德區仁義里義林路256巷22弄13號 | 林惠敏 | 08446574 | 核准設立 - 獨資 |
福記銀樓 雲林縣莿桐鄉饒平村饒平西路一之九號 | 林惠敏 | 97627113 | 核准設立 - 獨資 |
驛林有限公司 臺中市北區進化路575號16樓之6 | 林惠敏 | 24607061 | 解散 (核准解散日期: 2015-03-26) |
嘉森生物科技有限公司 新北市林口區民富街97號14樓 | 林惠敏 | 54269720 | 解散 |
摩根服飾店 彰化縣員林鎮黎明里民生路149號 | 林惠敏 | 98826147 | 歇業 - 獨資 |
蜜房子髮型名店 臺北市中正區廈門街16之1號1樓 | 林惠敏 | 01502261 | 歇業 - 獨資 |
惠敏服飾行 登記地址: 新竹市東區復中里民主路185號1樓 | 負責人: 林惠敏 | 統編: 78257391 | 核准設立 - 獨資 |
林惠敏自營計程車 登記地址: 臺北市北投區崇仁路1段157巷4號3樓 | 負責人: 林惠敏 | 統編: 01357528 | 核准設立 - 獨資 |
鴻吉廚房器具工業社 登記地址: 臺南市仁德區仁義里義林路256巷22弄13號 | 負責人: 林惠敏 | 統編: 08446574 | 核准設立 - 獨資 |
福記銀樓 登記地址: 雲林縣莿桐鄉饒平村饒平西路一之九號 | 負責人: 林惠敏 | 統編: 97627113 | 核准設立 - 獨資 |
驛林有限公司 登記地址: 臺中市北區進化路575號16樓之6 | 負責人: 林惠敏 | 統編: 24607061 | 解散 (核准解散日期: 2015-03-26) |
嘉森生物科技有限公司 登記地址: 新北市林口區民富街97號14樓 | 負責人: 林惠敏 | 統編: 54269720 | 解散 |
摩根服飾店 登記地址: 彰化縣員林鎮黎明里民生路149號 | 負責人: 林惠敏 | 統編: 98826147 | 歇業 - 獨資 |
蜜房子髮型名店 登記地址: 臺北市中正區廈門街16之1號1樓 | 負責人: 林惠敏 | 統編: 01502261 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 林惠敏 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 駿風企業有限公司 | 統一編號: 00660446 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 啟電工業股份有限公司 | 統一編號: 00660451 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4100000 | 所代表法人: | 華興報關有限公司 | 統一編號: 00660608 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 本峰鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660678 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 文威鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660749 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 駿風企業有限公司 | 統一編號: 00660446 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 啟電工業股份有限公司 | 統一編號: 00660451 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4100000 | 所代表法人: | 華興報關有限公司 | 統一編號: 00660608 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 本峰鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660678 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 文威鐵工廠有限公司 | 統一編號: 00660749 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
|