林家維
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林家維的職稱是董事, 持有股份數是100000, 公司名稱是黃設有限公司, 統一編號是83539688.
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 蛋黃設計有限公司 | 統一編號: 83081794 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 蛋黃設計有限公司 | 統一編號: 83081794 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 黃設 ... ]
根據姓名 林家維 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林家維 ...) | 事務所名稱: 家維稅務記帳士事務所 | 事務所地址: 新竹市東 區林森路127巷5號 | 執行業務區域: 臺北市、臺中市、基隆市、臺南市、高雄市、新北市、宜蘭縣、桃園市、嘉義市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、彰化縣、新竹市、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣、澎湖縣、連江縣 | 參加之記帳士公會: 新竹市記帳士公會 | 記帳士證書字號: (98)台財稅證字第00233號 @ 財政部北區國稅局記帳士名冊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 家維顧問有限公司 | 統一編號: 28040221 @ 董監事資料集 |
| (中華民國)林家維 | 活動起始日期: 2024/06/28 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: 現場購票,100~470元 @ 展覽資訊 |
| (中華民國)林家維 | 活動起始日期: 2024/06/28 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: 現場購票,100~470元 @ 藝文活動-所有類別 |
| 電話: 39228298 | 地址鄉鎮市區: 員山鄉 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 林家維 @ 藥局基本資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: 騰昊有限公司 | 上達精工股份有限公司 | 統一編號: 24398493 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 滙光照明設備有限公司 | 統一編號: 53624259 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1490000 | 所代表法人: | 兆國建設股份有限公司 | 統一編號: 83619612 @ 董監事資料集 |
事務所名稱: 家維稅務記帳士事務所 | 事務所地址: 新竹市東 區林森路127巷5號 | 執行業務區域: 臺北市、臺中市、基隆市、臺南市、高雄市、新北市、宜蘭縣、桃園市、嘉義市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、彰化縣、新竹市、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣、澎湖縣、連江縣 | 參加之記帳士公會: 新竹市記帳士公會 | 記帳士證書字號: (98)台財稅證字第00233號 @ 財政部北區國稅局記帳士名冊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 家維顧問有限公司 | 統一編號: 28040221 @ 董監事資料集 |
(中華民國)林家維 | 活動起始日期: 2024/06/28 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: 現場購票,100~470元 @ 展覽資訊 |
(中華民國)林家維 | 活動起始日期: 2024/06/28 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: 現場購票,100~470元 @ 藝文活動-所有類別 |
電話: 39228298 | 地址鄉鎮市區: 員山鄉 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 林家維 @ 藥局基本資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: 騰昊有限公司 | 上達精工股份有限公司 | 統一編號: 24398493 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 滙光照明設備有限公司 | 統一編號: 53624259 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1490000 | 所代表法人: | 兆國建設股份有限公司 | 統一編號: 83619612 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 林家維 ... ]
名稱 黃設 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 黃設)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
艾倫黃設計工作室 新北市新店區安成街34號3樓之1 | 黃國揚 | 26746519 | 核准設立 - 獨資 |
蛋黃設計工作室 桃園市龜山區文化里復興三路29號4樓 | 黃韵綾 | 91305987 | 核准設立 - 獨資 |
蛋黃設計有限公司 臺中市北屯區仁和里崇德路三段95號4樓之5 | 李欣怡 | 83081794 | 核准設立 |
黃設有限公司 新北市萬里區漁澳26號 | 林家維 | 83539688 | 核准設立 |
田黃設計藝術有限公司 臺南市中西區環河街一○二號五樓 | | 86208248 | 廢止 (文號: 2007-12-31 經授中字 第0963539737號) |
檸檬黃設計有限公司 臺北市松山區忠孝東路4段512號9樓之3 | | 30869359 | 解散 (文號: 2008-7-18 府產業商字 第09787108400號) |
雙黃設計有限公司 新北市汐止區康寧街480號1樓 | | 28156550 | 解散 (文號: 2007-9-13 經授中字 第0963276280號) |
艾倫黃設計工作室 登記地址: 新北市新店區安成街34號3樓之1 | 負責人: 黃國揚 | 統編: 26746519 | 核准設立 - 獨資 |
蛋黃設計工作室 登記地址: 桃園市龜山區文化里復興三路29號4樓 | 負責人: 黃韵綾 | 統編: 91305987 | 核准設立 - 獨資 |
蛋黃設計有限公司 登記地址: 臺中市北屯區仁和里崇德路三段95號4樓之5 | 負責人: 李欣怡 | 統編: 83081794 | 核准設立 |
黃設有限公司 登記地址: 新北市萬里區漁澳26號 | 負責人: 林家維 | 統編: 83539688 | 核准設立 |
田黃設計藝術有限公司 登記地址: 臺南市中西區環河街一○二號五樓 | 統編: 86208248 | 廢止 (文號: 2007-12-31 經授中字 第0963539737號) |
檸檬黃設計有限公司 登記地址: 臺北市松山區忠孝東路4段512號9樓之3 | 統編: 30869359 | 解散 (文號: 2008-7-18 府產業商字 第09787108400號) |
雙黃設計有限公司 登記地址: 新北市汐止區康寧街480號1樓 | 統編: 28156550 | 解散 (文號: 2007-9-13 經授中字 第0963276280號) |
[ 查詢所有 黃設 ... ]
姓名 林家維 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林家維)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
家維顧問有限公司 新竹市林森路127巷3之1號 | 林家維 | 28040221 | 核准設立 |
維力有限公司 桃園市蘆竹區吉祥里吉林路61號7樓之1 | 林家維 | 83302852 | 解散 |
阿朗娃娃機店 新北市新店區安民街253號 | 林家維 | 92563625 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128173701) |
維廷行銷顧問社 高雄市苓雅區光華一路206號12樓之3 | 林家維 | 36936926 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10360567800) |
恆陞企業社 臺中市神岡區豐洲里豐原大道七段617巷15號1樓 | 林家維 | 87127808 | 核准設立 - 獨資 |
滙光照明設備有限公司 彰化縣彰化市西興里金馬路三段臨579之8號1樓 | 林家維 | 53624259 | 核准設立 |
桀翱企業社 臺東縣臺東市豐榮里豐榮路四十二巷十七號 | 林家維 | 10814429 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090019728) |
麥奇服飾店 臺中市北區新北里一中街136-30號1樓 | 林家維 | 10974699 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1020715618) |
家維顧問有限公司 登記地址: 新竹市林森路127巷3之1號 | 負責人: 林家維 | 統編: 28040221 | 核准設立 |
維力有限公司 登記地址: 桃園市蘆竹區吉祥里吉林路61號7樓之1 | 負責人: 林家維 | 統編: 83302852 | 解散 |
阿朗娃娃機店 登記地址: 新北市新店區安民街253號 | 負責人: 林家維 | 統編: 92563625 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1128173701) |
維廷行銷顧問社 登記地址: 高雄市苓雅區光華一路206號12樓之3 | 負責人: 林家維 | 統編: 36936926 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10360567800) |
恆陞企業社 登記地址: 臺中市神岡區豐洲里豐原大道七段617巷15號1樓 | 負責人: 林家維 | 統編: 87127808 | 核准設立 - 獨資 |
滙光照明設備有限公司 登記地址: 彰化縣彰化市西興里金馬路三段臨579之8號1樓 | 負責人: 林家維 | 統編: 53624259 | 核准設立 |
桀翱企業社 登記地址: 臺東縣臺東市豐榮里豐榮路四十二巷十七號 | 負責人: 林家維 | 統編: 10814429 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090019728) |
麥奇服飾店 登記地址: 臺中市北區新北里一中街136-30號1樓 | 負責人: 林家維 | 統編: 10974699 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1020715618) |
[ 查詢所有 林家維 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1165 | 所代表法人: 正琦投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1747267 | 所代表法人: 新海瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 907 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 187 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1165 | 所代表法人: 正琦投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1747267 | 所代表法人: 新海瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 907 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 187 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
|