胡盈禎
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名胡盈禎的職稱是董事, 持有股份數是150000, 公司名稱是目的生活股份有限公司, 統一編號是83547548.
董監事資料集 資料集的 胡盈禎 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 胡盈禎 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 目的生活股份有限公司 | 統一編號: 83547548 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 目的生活股份有限公司 | 統一編號: 83547548 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 目的生活股份有限公司 | 統一編號: 83547548 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 目的生活股份有限公司 | 統一編號: 83547548 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 目的生活股份有限公司 | 統一編號: 83547548 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 目的生活股份有限公司 | 統一編號: 83547548 |
[ 搜尋所有相關: 胡盈禎 @ 董監事資料集 ]
| 聯絡電話: 02 2779-0670 | 營業時間: | 主要運動類型: 健身房 | 目的生活股份有限公司 | 台北市大安區忠孝東路四段250號3F之5 @ 臺北市運動產業業者名單 |
聯絡電話: 02 2779-0670 | 營業時間: | 主要運動類型: 健身房 | 目的生活股份有限公司 | 台北市大安區忠孝東路四段250號3F之5 @ 臺北市運動產業業者名單 |
[ 搜尋所有 83547548 ... ]
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: 目的生活股份有限公司 | 心造生活股份有限公司 | 統一編號: 90146006 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: 目的生活股份有限公司 | 心造生活股份有限公司 | 統一編號: 90146006 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 目的生活 ... ]
根據姓名 胡盈禎 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 胡盈禎 ...) | 開始時間: 2020-09-19T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2020-09-20T23:59:59+08:00 | 電話: 886-6-6353226 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 「2020極點慢旅-極西點國聖港燈塔暨雲林濱海小鎮自行車慢遊活動」,即將在9月19日及9月20日熱血出發!活動內容包含西濱夕陽騎遊及探訪雲林濱海小鎮秘境兩大主題,並規劃有兒童滑步車、在地美食與農特產品... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 開始時間: 2020/09/19 | 結束時間: 2020/09/20 | 電話: 886-6-6353226 | 臺南市 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 「2020極點慢旅-極西點國聖港燈塔暨雲林濱海小鎮自行車慢遊活動」,即將在9月19日及9月20日熱血出發!活動內容包含西濱夕陽騎遊及探訪雲林濱海小鎮秘境兩大主題,並規劃有兒童滑步車、在地美食與農特產品... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 康藤生物科技股份有限公司 | 統一編號: 28858551 @ 董監事資料集 |
開始時間: 2020-09-19T00:00:00+08:00 | 結束時間: 2020-09-20T23:59:59+08:00 | 電話: 886-6-6353226 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 收費: | 描述: 「2020極點慢旅-極西點國聖港燈塔暨雲林濱海小鎮自行車慢遊活動」,即將在9月19日及9月20日熱血出發!活動內容包含西濱夕陽騎遊及探訪雲林濱海小鎮秘境兩大主題,並規劃有兒童滑步車、在地美食與農特產品... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
開始時間: 2020/09/19 | 結束時間: 2020/09/20 | 電話: 886-6-6353226 | 臺南市 | 地點: 詳見官網 | 地址: | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 「2020極點慢旅-極西點國聖港燈塔暨雲林濱海小鎮自行車慢遊活動」,即將在9月19日及9月20日熱血出發!活動內容包含西濱夕陽騎遊及探訪雲林濱海小鎮秘境兩大主題,並規劃有兒童滑步車、在地美食與農特產品... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 康藤生物科技股份有限公司 | 統一編號: 28858551 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 胡盈禎 ... ]
名稱 目的生活 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 目的生活)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
目的生活股份有限公司 臺北市大安區忠孝東路4段250號3樓之5 | 周郁芸 | 83547548 | 核准設立 |
目的生活股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段250號3樓之5 | 負責人: 周郁芸 | 統編: 83547548 | 核准設立 |
姓名 胡盈禎 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 胡盈禎)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
康藤生物科技股份有限公司 臺北市中山區南京東路1段34號7樓 | 胡盈禎 | 28858551 | 核准設立 |
奇恩工作室 桃園縣中壢市興南里延平路372號11樓 | 胡盈禎 | 37805198 | 核准設立 - 獨資 |
約翰福音工作室 臺北市中山區林森北路428號5樓之3 | 胡盈禎 | 79832871 | 核准設立 - 獨資 |
康藤生物科技股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區南京東路1段34號7樓 | 負責人: 胡盈禎 | 統編: 28858551 | 核准設立 |
奇恩工作室 登記地址: 桃園縣中壢市興南里延平路372號11樓 | 負責人: 胡盈禎 | 統編: 37805198 | 核准設立 - 獨資 |
約翰福音工作室 登記地址: 臺北市中山區林森北路428號5樓之3 | 負責人: 胡盈禎 | 統編: 79832871 | 核准設立 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 470 | 所代表法人: | 大德慶企業股份有限公司 | 統一編號: 00004110 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 66555 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 41667 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 川盛信記企業股份有限公司 | 統一編號: 00004131 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 三光西藥行股份有限公司 | 統一編號: 00004420 |
|